蕭麗華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭麗華的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是川衡股份有限公司, 統一編號是89237730.
無其他 川衡 資料。
[ 搜尋所有 川衡 ... ]
根據姓名 蕭麗華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭麗華 ...) | 團體會址: 新北市永和區安樂路342號 | 成立日期: 1110223 | 理事長: 蕭麗華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 傳華創意企劃股份有限公司 | 統一編號: 96964024 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200091179-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市豐原區市前街88號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200091179-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市北屯區北平路四段68號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200091317-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市豐原區市前街88號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200091317-00002-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市豐原區市前街88號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-258256 | 機構負責人姓名: 蕭麗華 | 機構代碼: B10900014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路940號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-258256 | 機構負責人姓名: 蕭麗華 | 機構代碼: B10900014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路940號 @ 長照C據點 |
團體會址: 新北市永和區安樂路342號 | 成立日期: 1110223 | 理事長: 蕭麗華 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 傳華創意企劃股份有限公司 | 統一編號: 96964024 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: B-200091179-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市豐原區市前街88號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200091179-00001-8 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市北屯區北平路四段68號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200091317-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市豐原區市前街88號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200091317-00002-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 台中市豐原區市前街88號 @ 食品業者登錄資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-258256 | 機構負責人姓名: 蕭麗華 | 機構代碼: B10900014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路940號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0972-258256 | 機構負責人姓名: 蕭麗華 | 機構代碼: B10900014 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣社頭鄉松竹村社石路940號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 蕭麗華 ... ]
名稱 川衡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 川衡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
川衡股份有限公司 桃園市龜山區萬壽路一段廿一巷八之三號三樓 | | 89237730 | 解散 (文號: 2008-5-28 經授中字 第0973233396號) |
川衡股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區萬壽路一段廿一巷八之三號三樓 | 統編: 89237730 | 解散 (文號: 2008-5-28 經授中字 第0973233396號) |
姓名 蕭麗華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蕭麗華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗華美食館 南投縣南投市南投里民權街175號1樓 | 蕭麗華 | 94926927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001866) |
華麗美商行 臺北市內湖區內湖路3段326巷3弄3之1號2樓 | 蕭麗華 | 38555774 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046008855) |
祥新藝品店 臺北市中正區衡陽路6號7樓之3 | 朱蕭麗華 | 05089931 | 歇業 - 獨資 |
尚紅理髮廳 嘉義市西區福全里北港路260號一樓 | 蕭麗華 | 14528383 | 歇業 - 獨資 |
崴達商行 高雄市前金區青山里瑞源路19號1樓 | 蕭麗華 | 19447810 | 歇業 - 獨資 |
莫莉美妍館 高雄市楠梓區福昌里三山街98號 | 蕭麗華 | 21389935 | 核准停業 - 獨資 |
勢雄實業有限公司 新北市三重區中正北路193巷35弄15號 | 蕭麗華 | 23673416 | 核准設立 |
和律國際有限公司 臺中市豐原區豐田里田心路二段272巷14弄7號1樓 | 蕭麗華 | 24828389 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-01) |
麗華美食館 登記地址: 南投縣南投市南投里民權街175號1樓 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 94926927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001866) |
華麗美商行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路3段326巷3弄3之1號2樓 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 38555774 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046008855) |
祥新藝品店 登記地址: 臺北市中正區衡陽路6號7樓之3 | 負責人: 朱蕭麗華 | 統編: 05089931 | 歇業 - 獨資 |
尚紅理髮廳 登記地址: 嘉義市西區福全里北港路260號一樓 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 14528383 | 歇業 - 獨資 |
崴達商行 登記地址: 高雄市前金區青山里瑞源路19號1樓 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 19447810 | 歇業 - 獨資 |
莫莉美妍館 登記地址: 高雄市楠梓區福昌里三山街98號 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 21389935 | 核准停業 - 獨資 |
勢雄實業有限公司 登記地址: 新北市三重區中正北路193巷35弄15號 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 23673416 | 核准設立 |
和律國際有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐田里田心路二段272巷14弄7號1樓 | 負責人: 蕭麗華 | 統編: 24828389 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-01) |
[ 查詢所有 蕭麗華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|