王淑娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王淑娟的職稱是董事, 持有股份數是4700000, 公司名稱是展鋮企業有限公司, 統一編號是89237788.
| 統一編號: 89237788 | 電話號碼: 04-25612518 | 臺中市神岡區圳前路64之13號 |
統一編號: 89237788 | 電話號碼: 04-25612518 | 臺中市神岡區圳前路64之13號 |
[ 搜尋所有相關: 王淑娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 展鋮企業 資料。
[ 搜尋所有 展鋮企業 ... ]
根據姓名 王淑娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王淑娟 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 王淑娟 ... ]
展鋮企業有限公司 | 地址: 台中市神岡區福民路107號 | 電話: 04-2561-2518 |
名稱 展鋮企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 展鋮企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
展鋮企業有限公司 臺中市神岡區圳前路64之13號 | 王淑娟 | 89237788 | 核准設立 |
展鋮企業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區圳前路64之13號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 89237788 | 核准設立 |
姓名 王淑娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王淑娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉娟理髮店 臺東縣海端鄉海端村初來路二十九號 | 王淑娟 | 37731181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100004019) |
娟之坊花藝設計室 臺北市中山區合江街188巷3號1樓 | 王淑娟 | 01629036 | 歇業 - 獨資 |
大王食堂 臺北市信義區忠孝東路5段71巷12弄7號1樓 | 王淑娟 | 31872043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064214178) |
檳榔王農產專售店 臺南市中西區民族路3段124號1樓 | 王淑娟 | 56987129 | 歇業 - 獨資 |
本洲商行 臺北市北投區中央北路2段215號1樓 | 王淑娟 | 01371824 | 歇業 - 獨資 |
河間堂光學眼鏡行 臺北市松山區八德路3段12巷53弄1號1樓 | 王淑娟 | 01589463 | 歇業 - 獨資 |
嘉琦百貨行 臺北市大安區安和路34號1樓 | 王淑娟 | 01750971 | 歇業 - 獨資 |
百祥工業社 新北市新莊區新樹路575號 | 王淑娟 | 02123788 | 核准設立 - 獨資 |
玉娟理髮店 登記地址: 臺東縣海端鄉海端村初來路二十九號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 37731181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100004019) |
娟之坊花藝設計室 登記地址: 臺北市中山區合江街188巷3號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01629036 | 歇業 - 獨資 |
大王食堂 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段71巷12弄7號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 31872043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064214178) |
檳榔王農產專售店 登記地址: 臺南市中西區民族路3段124號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 56987129 | 歇業 - 獨資 |
本洲商行 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段215號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01371824 | 歇業 - 獨資 |
河間堂光學眼鏡行 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷53弄1號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01589463 | 歇業 - 獨資 |
嘉琦百貨行 登記地址: 臺北市大安區安和路34號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01750971 | 歇業 - 獨資 |
百祥工業社 登記地址: 新北市新莊區新樹路575號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 02123788 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王淑娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
|