李崑明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李崑明的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是心領袖國際有限公司, 統一編號是89273405.
無其他 心領袖國際 資料。
[ 搜尋所有 心領袖國際 ... ]
根據姓名 李崑明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李崑明 ...) | (中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 16191700 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區北里里太明路55號 @ 登記工廠名錄 |
| (日本)大藏信一;(日本)奧野誠;(日本)谷村丹後;(日本)小野澤光紀;(日本)仲岡信人;(中華民國)李崑明;(中華民國)周聖鈞;(中華民國)郭志雄;(中華民國)許珊珊;(中華民國)黃素秋;(中華民國... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (日本)大藏信一;(日本)奧野誠;(日本)谷村丹後;(日本)小野澤光紀;(日本)仲岡信人;(中華民國)李崑明;(中華民國)周聖鈞;(中華民國)郭志雄;(中華民國)許珊珊;(中華民國)黃素秋;(中華民國... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 久冠科技廠有限公司 | 統一編號: 16191700 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: | 九冠環境工程股份有限公司 | 統一編號: 23077331 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫謙記營造工程股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
(中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 16191700 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區北里里太明路55號 @ 登記工廠名錄 |
(日本)大藏信一;(日本)奧野誠;(日本)谷村丹後;(日本)小野澤光紀;(日本)仲岡信人;(中華民國)李崑明;(中華民國)周聖鈞;(中華民國)郭志雄;(中華民國)許珊珊;(中華民國)黃素秋;(中華民國... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(日本)大藏信一;(日本)奧野誠;(日本)谷村丹後;(日本)小野澤光紀;(日本)仲岡信人;(中華民國)李崑明;(中華民國)周聖鈞;(中華民國)郭志雄;(中華民國)許珊珊;(中華民國)黃素秋;(中華民國... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 久冠科技廠有限公司 | 統一編號: 16191700 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10200 | 所代表法人: | 九冠環境工程股份有限公司 | 統一編號: 23077331 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鑫謙記營造工程股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李崑明 ... ]
名稱 心領袖國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 心領袖國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
心領袖國際有限公司 新北市汐止區林森街73巷25號6樓 | 李崑明 | 89273405 | 核准設立 |
心領袖國際有限公司 登記地址: 新北市汐止區林森街73巷25號6樓 | 負責人: 李崑明 | 統編: 89273405 | 核准設立 |
姓名 李崑明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李崑明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久冠科技廠有限公司 臺中市烏日區北里里太明路55號 | 李崑明 | 16191700 | 核准設立 |
九冠環境工程股份有限公司 臺中市烏日區北里里太明路55號2樓 | 李崑明 | 23077331 | 核准設立 |
巨祥機車行 臺北市大同區環河南路1段447號1樓 | 李崑明 | 07718801 | 撤銷 - 獨資 |
十方佛教文物社 雲林縣斗南鎮西岐里建國一路三0四號一樓 | 李崑明 | 67855589 | 歇業 - 獨資 |
東拓石材有限公司 臺北市南港區研究院路1段68號1樓 | 李崑明 | 70545075 | 核准設立 |
金港股份有限公司 高雄市新興區中正三路45號4樓之1 | 李崑明 | 76382372 | 核准設立 |
金樂股份有限公司 高雄市新興區振成里新田路146號 | 李崑明 | 79808247 | 核准設立 |
久冠科技廠有限公司 登記地址: 臺中市烏日區北里里太明路55號 | 負責人: 李崑明 | 統編: 16191700 | 核准設立 |
九冠環境工程股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區北里里太明路55號2樓 | 負責人: 李崑明 | 統編: 23077331 | 核准設立 |
巨祥機車行 登記地址: 臺北市大同區環河南路1段447號1樓 | 負責人: 李崑明 | 統編: 07718801 | 撤銷 - 獨資 |
十方佛教文物社 登記地址: 雲林縣斗南鎮西岐里建國一路三0四號一樓 | 負責人: 李崑明 | 統編: 67855589 | 歇業 - 獨資 |
東拓石材有限公司 登記地址: 臺北市南港區研究院路1段68號1樓 | 負責人: 李崑明 | 統編: 70545075 | 核准設立 |
金港股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路45號4樓之1 | 負責人: 李崑明 | 統編: 76382372 | 核准設立 |
金樂股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區振成里新田路146號 | 負責人: 李崑明 | 統編: 79808247 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李崑明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
|