楊麗芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊麗芬的職稱是執行業務股東, 持有股份數是200000, 公司名稱是友寶企業有限公司, 統一編號是89278268.
董監事資料集 資料集的 楊麗芬 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊麗芬 ...) | 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友寶企業有限公司 | 統一編號: 89278268 |
[ 搜尋所有相關: 楊麗芬 @ 董監事資料集 ]
無其他 友寶企業 資料。
[ 搜尋所有 友寶企業 ... ]
根據姓名 楊麗芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊麗芬 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12100000 | 所代表法人: 義麗興國際股份有限公司 | 義麗興股份有限公司 | 統一編號: 51972999 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陳碧玉老師 王淑芬老師 楊麗芬老師 曾璧海老師 黃良成老師 吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳碧玉老師 王淑芬老師 楊麗芬老師 曾璧海老師 黃良成老師 吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳碧玉老師 /王淑芬老師 /楊麗芬老師 /曾璧海老師 /黃良成老師 /吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元; 肌力核心一期3000 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳碧玉老師 /王淑芬老師 /楊麗芬老師 /曾璧海老師 /黃良成老師 /吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元; 肌力核心一期3000 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳碧玉老師/ 王淑芬老師/ 楊麗芬老師/ 曾璧海老師 /黃良成老師/ 李咨儀老師/ 謝承志老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元;兒童作文班一期2000元 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳碧玉老師/ 王淑芬老師/ 楊麗芬老師/ 曾璧海老師 /黃良成老師/ 李咨儀老師/ 謝承志老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元;兒童作文班一期2000元 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 義麗興國際股份有限公司 | 統一編號: 82949636 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12100000 | 所代表法人: 義麗興國際股份有限公司 | 義麗興股份有限公司 | 統一編號: 51972999 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳碧玉老師 王淑芬老師 楊麗芬老師 曾璧海老師 黃良成老師 吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳碧玉老師 王淑芬老師 楊麗芬老師 曾璧海老師 黃良成老師 吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳碧玉老師 /王淑芬老師 /楊麗芬老師 /曾璧海老師 /黃良成老師 /吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元; 肌力核心一期3000 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳碧玉老師 /王淑芬老師 /楊麗芬老師 /曾璧海老師 /黃良成老師 /吳家慧老師 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元; 肌力核心一期3000 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳碧玉老師/ 王淑芬老師/ 楊麗芬老師/ 曾璧海老師 /黃良成老師/ 李咨儀老師/ 謝承志老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元;兒童作文班一期2000元 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳碧玉老師/ 王淑芬老師/ 楊麗芬老師/ 曾璧海老師 /黃良成老師/ 李咨儀老師/ 謝承志老師 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: 肌力核心一期3000; 書法、花鳥水墨畫班一期 2100元; 瑜珈早、晚班一期 2400元; 兒童美術A、B班一期 2000元;台語文化班一期 120元;兒童作文班一期2000元 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 義麗興國際股份有限公司 | 統一編號: 82949636 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊麗芬 ... ]
名稱 友寶企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 友寶企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
友寶企業有限公司 高雄市楠梓區加宏路233巷8號 | 楊陳玉香 | 89278268 | 核准設立 |
友寶企業有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區加宏路233巷8號 | 負責人: 楊陳玉香 | 統編: 89278268 | 核准設立 |
姓名 楊麗芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊麗芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良哥芬妹商行 臺北市信義區信義路4段265巷46號 | 楊麗芬 | 75415564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104101393) |
義麗興股份有限公司 臺北市內湖區行善路460號3樓 | 楊麗芬 | 51972999 | 核准設立 |
義麗興國際股份有限公司 臺北市內湖區行善路460號3樓 | 楊麗芬 | 82949636 | 核准設立 |
元成交通企業有限公司 臺北市信義區基隆路1段83巷15之1號 | 楊麗芬 | 04654500 | 核准設立 |
太宇百貨店小港分店 高雄市小港區沿海1路249號 | 楊麗芬 | 06870525 | 歇業 - 獨資 |
大原實業股份有限公司 臺北市內湖區行善路458號 | 楊麗芬 | 07430700 | 核准設立 |
太宇百貨店廣西分店 高雄市前鎮區盛興里廣西路516號 | 楊麗芬 | 07972079 | 歇業 - 獨資 |
太宇百貨店 高雄市前鎮區復國里光華2路421號 | 楊麗芬 | 07979495 | 歇業 - 獨資 |
良哥芬妹商行 登記地址: 臺北市信義區信義路4段265巷46號 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 75415564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104101393) |
義麗興股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路460號3樓 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 51972999 | 核准設立 |
義麗興國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路460號3樓 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 82949636 | 核准設立 |
元成交通企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段83巷15之1號 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 04654500 | 核准設立 |
太宇百貨店小港分店 登記地址: 高雄市小港區沿海1路249號 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 06870525 | 歇業 - 獨資 |
大原實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行善路458號 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 07430700 | 核准設立 |
太宇百貨店廣西分店 登記地址: 高雄市前鎮區盛興里廣西路516號 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 07972079 | 歇業 - 獨資 |
太宇百貨店 登記地址: 高雄市前鎮區復國里光華2路421號 | 負責人: 楊麗芬 | 統編: 07979495 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊麗芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|