蔡秀梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡秀梅的職稱是監察人, 持有股份數是813, 公司名稱是上慶通運股份有限公司, 統一編號是89330623.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 上慶通運股份有限公司 | 統一編號: 89330623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 上慶通運股份有限公司 | 統一編號: 89330623 |
[ 搜尋所有相關: 蔡秀梅 @ 董監事資料集 ]
無其他 上慶通運 資料。
[ 搜尋所有 上慶通運 ... ]
根據姓名 蔡秀梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡秀梅 ...) | (中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 蔡秀梅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-2601-7489 | 新北市林口區文化一路2段327號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 02-2601-3986 | 行動電話: 0935-575-131 | 姓名: 蔡秀梅 | 事務所地址: 新北市林口區文化一路2段327號 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蔡合源工業股份有限公司 | 統一編號: 35126716 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 78435488 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南保里民權北路199號壹樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳文珍、竹亞軒藝術畫廊 | 活動起始日期: 2024/09/24 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 蔡秀梅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-2601-7489 | 新北市林口區文化一路2段327號 @ 地政士開業資料 |
電話: 02-2601-3986 | 行動電話: 0935-575-131 | 姓名: 蔡秀梅 | 事務所地址: 新北市林口區文化一路2段327號 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蔡合源工業股份有限公司 | 統一編號: 35126716 @ 董監事資料集 |
主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 | 統一編號: 78435488 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市歸仁區南保里民權北路199號壹樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 蔡秀梅 ... ]
上慶通運股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區金福路92巷52號2樓 | 電話: 07-811-3026 |
名稱 上慶通運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上慶通運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上慶通運股份有限公司 高雄市前鎮區鎮中路181巷1號 | 吳錦麗 | 89330623 | 核准設立 |
上慶通運股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區鎮中路181巷1號 | 負責人: 吳錦麗 | 統編: 89330623 | 核准設立 |
姓名 蔡秀梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡秀梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀梅肉商 彰化縣埤頭鄉合興村文鄉路5之17號 | 蔡秀梅 | 59128003 | 撤銷 - 獨資 |
忠業混泥土机械工程行 嘉義縣太保市梅埔村梅子厝五三號 | 蔡秀梅 | 06309510 | 撤銷 - 獨資 |
伍梅行 新竹市東區復中里經國路一段411號 | 蔡秀梅 | 02894814 | 核准設立 - 獨資 |
尚倫塑膠工業有限公司 新北市中和區連城路二五八號十二樓之七 | 蔡秀梅 | 01865559 | 核准設立 |
佰益工程行 臺北市內湖區安康路349號4樓 | 蔡秀梅 | 05428138 | 撤銷 - 獨資 |
春壽商行 南投縣埔里鎮枇杷里九成路八四號 | 蔡秀梅 | 06109457 | 核准設立 - 獨資 |
大眾蒸餾水社 臺南市東區虎尾里東成街202號1樓?? | 蔡秀梅 | 06489891 | 撤銷 - 獨資 |
文心花坊 高雄市新興區明莊里南台路70號 | 龔蔡秀梅 | 06990628 | 歇業 - 獨資 |
秀梅肉商 登記地址: 彰化縣埤頭鄉合興村文鄉路5之17號 | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 59128003 | 撤銷 - 獨資 |
忠業混泥土机械工程行 登記地址: 嘉義縣太保市梅埔村梅子厝五三號 | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 06309510 | 撤銷 - 獨資 |
伍梅行 登記地址: 新竹市東區復中里經國路一段411號 | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 02894814 | 核准設立 - 獨資 |
尚倫塑膠工業有限公司 登記地址: 新北市中和區連城路二五八號十二樓之七 | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 01865559 | 核准設立 |
佰益工程行 登記地址: 臺北市內湖區安康路349號4樓 | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 05428138 | 撤銷 - 獨資 |
春壽商行 登記地址: 南投縣埔里鎮枇杷里九成路八四號 | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 06109457 | 核准設立 - 獨資 |
大眾蒸餾水社 登記地址: 臺南市東區虎尾里東成街202號1樓?? | 負責人: 蔡秀梅 | 統編: 06489891 | 撤銷 - 獨資 |
文心花坊 登記地址: 高雄市新興區明莊里南台路70號 | 負責人: 龔蔡秀梅 | 統編: 06990628 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡秀梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
|