徐麗玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐麗玲的職稱是監察人, 持有股份數是250000, 公司名稱是柏年建設股份有限公司, 統一編號是89343042.
無其他 柏年建設 資料。
[ 搜尋所有 柏年建設 ... ]
根據姓名 徐麗玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐麗玲 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照B據點 |
| 管理人電話: 02-24282050 | 預計收容村里: 通化里 | 適用災害類別: 水災,震災,海嘯 | 基隆市中山區 | 通化里 | 復旦路10號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8901500 | 所代表法人: 合勤科技股份有限公司 | 合冠投資股份有限公司 | 統一編號: 16441432 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24282050 | 機構負責人姓名: 徐麗玲 | 機構代碼: BF0300012 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市中山區通化里復旦路10號 @ 長照B據點 |
管理人電話: 02-24282050 | 預計收容村里: 通化里 | 適用災害類別: 水災,震災,海嘯 | 基隆市中山區 | 通化里 | 復旦路10號 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8901500 | 所代表法人: 合勤科技股份有限公司 | 合冠投資股份有限公司 | 統一編號: 16441432 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐麗玲 ... ]
名稱 柏年建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 柏年建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
柏年建設股份有限公司 基隆市安樂區基金一路一一六號一樓之四 | | 89343042 | 解散 (文號: 2000-2-3 經89中字 第089375515號) |
柏年建設股份有限公司 登記地址: 基隆市安樂區基金一路一一六號一樓之四 | 統編: 89343042 | 解散 (文號: 2000-2-3 經89中字 第089375515號) |
姓名 徐麗玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐麗玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長麗商店 金門縣金湖鎮新湖里塔后206號(限建築物第壹層使用) | 徐麗玲 | 92964261 | 核准設立 - 獨資 |
吉利堂香舖 基隆市中山區中華路二七號 | 徐麗玲 | 00812035 | 核准設立 - 獨資 |
御鑫企業社 桃園縣蘆竹鄉南興村南福街109號13樓之2 | 徐麗玲 | 17672234 | 核准設立 - 獨資 |
隆景興業有限公司 基隆市中山區中華路51號 | 徐麗玲 | 24872096 | 核准設立 |
東山雜貨店 新北市樹林區鎮前街429號1樓 | 徐麗玲 | 33922131 | 歇業 - 獨資 |
明展起重工程有限公司 臺中市西屯區臺灣大道三段729巷41弄14號1樓 | 徐麗玲 | 42668363 | 核准設立 |
巧可嬰童用品百貨服飾店 桃園縣中壢市中原里興農路139號1樓 | 徐麗玲 | 67728938 | 核准設立 - 獨資 |
亞東釣具行 臺中市豐原區南陽里圓環東路390號壹樓 | 徐麗玲 | 77691827 | 核准設立 - 獨資 |
長麗商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里塔后206號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 92964261 | 核准設立 - 獨資 |
吉利堂香舖 登記地址: 基隆市中山區中華路二七號 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 00812035 | 核准設立 - 獨資 |
御鑫企業社 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉南興村南福街109號13樓之2 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 17672234 | 核准設立 - 獨資 |
隆景興業有限公司 登記地址: 基隆市中山區中華路51號 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 24872096 | 核准設立 |
東山雜貨店 登記地址: 新北市樹林區鎮前街429號1樓 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 33922131 | 歇業 - 獨資 |
明展起重工程有限公司 登記地址: 臺中市西屯區臺灣大道三段729巷41弄14號1樓 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 42668363 | 核准設立 |
巧可嬰童用品百貨服飾店 登記地址: 桃園縣中壢市中原里興農路139號1樓 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 67728938 | 核准設立 - 獨資 |
亞東釣具行 登記地址: 臺中市豐原區南陽里圓環東路390號壹樓 | 負責人: 徐麗玲 | 統編: 77691827 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 徐麗玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 三福交通有限公司 | 統一編號: 00699884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 大祥汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00699955 |
|