吳哲瑋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳哲瑋的職稱是董事, 持有股份數是7500000, 公司名稱是嘉陽營造有限公司, 統一編號是89349307.
無其他 嘉陽營造 資料。
[ 搜尋所有 嘉陽營造 ... ]
根據姓名 吳哲瑋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳哲瑋 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20191114 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
| OID: 2.16.886.119.90011.100243 | 電話: 0988-776722 | 地址: 南投縣草屯鎮史館路363巷40號1樓 | DN: o=吳哲瑋居家物理治療所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20191114 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90011.100243 | 電話: 0988-776722 | 地址: 南投縣草屯鎮史館路363巷40號1樓 | DN: o=吳哲瑋居家物理治療所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 049-2355819 | 機構負責人姓名: 吳哲瑋 | 機構代碼: B41000008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣草屯鎮北投里史館路363巷40號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳哲瑋 ... ]
嘉陽營造有限公司 | 地址: 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段31巷16號 | 電話: 03-988-9162 |
名稱 嘉陽營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 嘉陽營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉陽營造有限公司 宜蘭縣礁溪鄉三民村十六結路51-1號 | 吳哲瑋 | 89349307 | 核准設立 |
嘉陽營造有限公司 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉三民村十六結路51-1號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 89349307 | 核准設立 |
姓名 吳哲瑋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳哲瑋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘瑋企業社 南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷三八之五號 | 吳哲瑋 | 81500390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004748) |
瑋聯工程行 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 吳哲瑋 | 92645231 | 核准設立 - 獨資 |
瑋聯工程行 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 吳哲瑋 | 92645794 | 核准設立 - 獨資 |
威豪國際股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段285巷8弄3號3樓 | 吳哲瑋 | 12967884 | 核准設立 |
禎祥工業社 新北市樹林區三俊街135巷40號 | 吳哲瑋 | 26759485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236889) |
威竑投資有限公司 新北市三重區重陽路1段113巷1弄19之1號3樓 | 吳哲瑋 | 27886798 | 核准設立 |
山豬影像 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 吳哲瑋 | 31874892 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
永富冰淇淋 高雄市新興區忠孝一路7巷3號 | 吳哲瑋 | 38728163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761909500) |
弘瑋企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮坪頂里股坑巷三八之五號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 81500390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090004748) |
瑋聯工程行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 92645231 | 核准設立 - 獨資 |
瑋聯工程行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉武淵村三堵二路77號一樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 92645794 | 核准設立 - 獨資 |
威豪國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段285巷8弄3號3樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 12967884 | 核准設立 |
禎祥工業社 登記地址: 新北市樹林區三俊街135巷40號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 26759485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035236889) |
威竑投資有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路1段113巷1弄19之1號3樓 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 27886798 | 核准設立 |
山豬影像 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號11樓之2 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 31874892 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
永富冰淇淋 登記地址: 高雄市新興區忠孝一路7巷3號 | 負責人: 吳哲瑋 | 統編: 38728163 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10761909500) |
[ 查詢所有 吳哲瑋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|