廖軒逸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖軒逸的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是承拓股份有限公司, 統一編號是89395717.
董監事資料集 資料集的 廖軒逸 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖軒逸 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 承拓股份有限公司 | 統一編號: 89395717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 承拓股份有限公司 | 統一編號: 89395717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3144999 | 所代表法人: | 承拓股份有限公司 | 統一編號: 89395717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 承拓股份有限公司 | 統一編號: 89395717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 承拓股份有限公司 | 統一編號: 89395717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3144999 | 所代表法人: | 承拓股份有限公司 | 統一編號: 89395717 |
[ 搜尋所有相關: 廖軒逸 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89395717 | 電話號碼: 02-25001805 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 |
統一編號: 89395717 | 電話號碼: 02-25001805 | 臺北市中山區松江路301號8樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 廖軒逸 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 承拓 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 承拓 ...) | 統一編號: 83000717 | 電話號碼: - | 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/05/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/05/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 83000717 | 住址: 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 | 登記日期: 1120522 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 李俊影 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
統一編號: 83000717 | 電話號碼: - | 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 @ 出進口廠商登記資料 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/05/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/01/18 | 活動結束日期: 2024/05/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/02/20 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 83000717 | 住址: 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 | 登記日期: 1120522 | 經營租賃住宅代管業務: Y | 經營租賃住宅包租業務: Y | 負責人姓名: 李俊影 @ 租賃住宅服務業登記資料 |
[ 搜尋所有 承拓 ... ]
根據姓名 廖軒逸 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 廖軒逸 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 54595949 | 所代表法人: 長拓股份有限公司 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 統一編號: 11384708 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 87992410 | 所代表法人: 長拓股份有限公司 | 長春石油化學股份有限公司 | 統一編號: 11384806 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 219345 | 所代表法人: | 大連化學工業股份有限公司 | 統一編號: 12233428 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 159953410 | 所代表法人: | 長拓股份有限公司 | 統一編號: 27564558 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54595949 | 所代表法人: 長拓股份有限公司 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 統一編號: 11384708 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 87992410 | 所代表法人: 長拓股份有限公司 | 長春石油化學股份有限公司 | 統一編號: 11384806 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 219345 | 所代表法人: | 大連化學工業股份有限公司 | 統一編號: 12233428 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 159953410 | 所代表法人: | 長拓股份有限公司 | 統一編號: 27564558 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖軒逸 ... ]
承拓科技有限公司 | 地址: 台北市松山區八德路四段445號11樓之13 | 電話: 02-2768-6616 |
名稱 承拓 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 承拓)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承拓資本管理顧問股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 | 李俊影 | 83000717 | 核准設立 |
承拓工程行 臺中市北屯區軍功里軍榮五街227巷2弄26號1樓 | 傅于庭 | 72321086 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060864413) |
承拓股份有限公司 臺北市中山區松江路301號8樓之1 | 廖龍星 | 89395717 | 核准設立 |
承拓工程有限公司 新北市三重區重陽路3段5巷8弄37號1樓 | 李玉文 | 13009861 | 核准設立 |
承拓科技有限公司 臺北市松山區健康路325巷19弄16號5樓 | | 29054855 | 解散 (107年08月15日 府產業商字 第10752635000號) |
承拓企業有限公司 高雄市三民區撫順街13號 | 曾啟宗 | 76401342 | 核准設立 |
承拓資本管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 | 負責人: 李俊影 | 統編: 83000717 | 核准設立 |
承拓工程行 登記地址: 臺中市北屯區軍功里軍榮五街227巷2弄26號1樓 | 負責人: 傅于庭 | 統編: 72321086 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060864413) |
承拓股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路301號8樓之1 | 負責人: 廖龍星 | 統編: 89395717 | 核准設立 |
承拓工程有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路3段5巷8弄37號1樓 | 負責人: 李玉文 | 統編: 13009861 | 核准設立 |
承拓科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區健康路325巷19弄16號5樓 | 統編: 29054855 | 解散 (107年08月15日 府產業商字 第10752635000號) |
承拓企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區撫順街13號 | 負責人: 曾啟宗 | 統編: 76401342 | 核准設立 |
[ 查詢所有 承拓 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|