葉威廉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉威廉的職稱是監察人, 持有股份數是180000, 公司名稱是光湳國際股份有限公司, 統一編號是89413671.
無其他 光湳國際 資料。
[ 搜尋所有 光湳國際 ... ]
根據姓名 葉威廉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉威廉 ...) | (中華民國)FISH、輪轉台語國際演講會、中港英語國際演講會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)FISH、輪轉台語國際演講會、中港英語國際演講會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 茱麗.葉-威廉斯作; 牛世竣譯 | 出版機構: 春天出版國際 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-741-710-7 (平裝, NT$399, 224面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)葉桑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)葉桑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)FISH、輪轉台語國際演講會、中港英語國際演講會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)FISH、輪轉台語國際演講會、中港英語國際演講會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 茱麗.葉-威廉斯作; 牛世竣譯 | 出版機構: 春天出版國際 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-741-710-7 (平裝, NT$399, 224面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)葉桑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)葉桑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/04/02 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 葉威廉 ... ]
名稱 光湳國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 光湳國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光湳國際股份有限公司 高雄市左營區裕誠路398號8樓之1 | | 89413671 | 廢止 (文號: 2002-7-26 建二公字 第10618400號) |
光湳國際股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區裕誠路398號8樓之1 | 統編: 89413671 | 廢止 (文號: 2002-7-26 建二公字 第10618400號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
|