何安心
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何安心的職稱是監察人, 持有股份數是2475000, 公司名稱是久富投資股份有限公司, 統一編號是89429131.
根據名稱 久富投資 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 久富投資 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 久富投資有限公司 | 統一編號: 50886089 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 197000 | 所代表法人: | 久富投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 70557923 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 久富投資股份有限公司 | 津盛實業股份有限公司 | 統一編號: 84495603 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 久富投資有限公司 | 統一編號: 50886089 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 197000 | 所代表法人: | 久富投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 70557923 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 久富投資股份有限公司 | 津盛實業股份有限公司 | 統一編號: 84495603 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 久富投資 ... ]
根據姓名 何安心 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 何安心 ...) | (中華民國)安平區圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)安平區圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)安平區圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)安平區圖書館 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 何安心 ... ]
名稱 久富投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 久富投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久富投資有限公司 臺北市大同區重慶北路2段194號1樓 | 黃正南 | 50886089 | 核准設立 |
久富投資股份有限公司 高雄市新興區新田路117號 | | 89429131 | 廢止 (文號: 2005-10-4 建二公字 第0940800590號) |
久富投資顧問股份有限公司 臺中市西屯區何安里台中港路二段六○之八號九樓之五 | | 70557923 | 解散 (文號: 2003-6-17 經授中字 第0923221625號) |
久富投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路2段194號1樓 | 負責人: 黃正南 | 統編: 50886089 | 核准設立 |
久富投資股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區新田路117號 | 統編: 89429131 | 廢止 (文號: 2005-10-4 建二公字 第0940800590號) |
久富投資顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何安里台中港路二段六○之八號九樓之五 | 統編: 70557923 | 解散 (文號: 2003-6-17 經授中字 第0923221625號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
|