張秀桃
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秀桃的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是帝盟建設股份有限公司, 統一編號是89442970.
無其他 帝盟建設 資料。
[ 搜尋所有 帝盟建設 ... ]
根據姓名 張秀桃 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張秀桃 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-2791499 FAX:2792596 | 地址: 604竹崎鄉灣橋村340巷22號之2 | 核准床數: 49床(5長44養(含10插)) | 負責人: 張秀桃 | 立案日期文號: 90.01.19第008199號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
| 電話: 03-5886578 | 地址: 新竹縣新埔鎮新民里15鄰成功街202巷7號 | 主祀神祇: 文昌帝君 | 教別: 道教 | 負責人: 張秀桃 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照B據點 |
電話: 05-2791499 FAX:2792596 | 地址: 604竹崎鄉灣橋村340巷22號之2 | 核准床數: 49床(5長44養(含10插)) | 負責人: 張秀桃 | 立案日期文號: 90.01.19第008199號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
電話: 03-5886578 | 地址: 新竹縣新埔鎮新民里15鄰成功街202巷7號 | 主祀神祇: 文昌帝君 | 教別: 道教 | 負責人: 張秀桃 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 05-2791499 | 機構負責人姓名: 張秀桃 | 機構代碼: A11300003 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣竹崎鄉灣橋村灣橋340巷22號之2 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張秀桃 ... ]
名稱 帝盟建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 帝盟建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
帝盟建設股份有限公司 臺北市大安區光復南路420巷2弄2號︹之8︺3樓 | | 89442970 | 撤銷 (文號: 2000-3-20 建商二字 第89380604號) |
帝盟建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路420巷2弄2號︹之8︺3樓 | 統編: 89442970 | 撤銷 (文號: 2000-3-20 建商二字 第89380604號) |
姓名 張秀桃 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張秀桃)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀桃美容院 桃園縣大園鄉大園村信義街21號1樓 | 張秀桃 | 09862921 | 核准設立 - 獨資 |
寶麗來美容院 臺北市中山區復興北路184號2樓 | 鄭張秀桃 | 01206395 | 歇業 - 獨資 |
啄木鳥打字行 臺中市西區公平里精誠十一街14號一樓 | 張秀桃 | 06047262 | 歇業 - 獨資 |
勝富商行 高雄市鳳山區中和里中山西路353號 | 張秀桃 | 07866886 | 歇業 - 獨資 |
鎮泓行 臺中市神岡區豐洲里豐原大道7段625號1樓 | 張秀桃 | 17385824 | 核准設立 - 獨資 |
通達古玩店 臺北市萬華區廣州街134號1樓 | 張秀桃 | 17552126 | 歇業 - 獨資 |
信通廣告社 高雄市苓雅區福地里武信街15巷10號2樓 | 張秀桃 | 19461919 | 核准設立 - 獨資 |
千嬌美容院 新北市樹林區博愛街66號1樓 | 陳張秀桃 | 33984635 | 核准設立 - 獨資 |
秀桃美容院 登記地址: 桃園縣大園鄉大園村信義街21號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 09862921 | 核准設立 - 獨資 |
寶麗來美容院 登記地址: 臺北市中山區復興北路184號2樓 | 負責人: 鄭張秀桃 | 統編: 01206395 | 歇業 - 獨資 |
啄木鳥打字行 登記地址: 臺中市西區公平里精誠十一街14號一樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 06047262 | 歇業 - 獨資 |
勝富商行 登記地址: 高雄市鳳山區中和里中山西路353號 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 07866886 | 歇業 - 獨資 |
鎮泓行 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里豐原大道7段625號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 17385824 | 核准設立 - 獨資 |
通達古玩店 登記地址: 臺北市萬華區廣州街134號1樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 17552126 | 歇業 - 獨資 |
信通廣告社 登記地址: 高雄市苓雅區福地里武信街15巷10號2樓 | 負責人: 張秀桃 | 統編: 19461919 | 核准設立 - 獨資 |
千嬌美容院 登記地址: 新北市樹林區博愛街66號1樓 | 負責人: 陳張秀桃 | 統編: 33984635 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張秀桃 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
|