林孝信
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林孝信的職稱是董事, 持有股份數是126170000, 公司名稱是承信投資有限公司, 統一編號是89455664.
根據名稱 承信投資 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 承信投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 承信投資有限公司 | 源信企業股份有限公司 | 統一編號: 24532956 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1668840 | 所代表法人: 承信投資有限公司 | 欣蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 04254342 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 21871337 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 31026689 | 所代表法人: | 國產建材實業股份有限公司 | 統一編號: 24060203 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85529 | 所代表法人: 承信投資有限公司 | 天河電訊股份有限公司 | 統一編號: 96945337 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 承信投資有限公司 | 源信企業股份有限公司 | 統一編號: 24532956 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1668840 | 所代表法人: 承信投資有限公司 | 欣蘭企業股份有限公司 | 統一編號: 04254342 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 21871337 | 所代表法人: | 中興保全科技股份有限公司 | 統一編號: 12148598 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 31026689 | 所代表法人: | 國產建材實業股份有限公司 | 統一編號: 24060203 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85529 | 所代表法人: 承信投資有限公司 | 天河電訊股份有限公司 | 統一編號: 96945337 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 承信投資 ... ]
根據姓名 林孝信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林孝信 ...) | 主事務所所在地: 103 臺北市大同區鄭州路139號4樓 | 董事長: 林孝信 | 設立許可日期: 1989/6/1 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 作者: 王智明編 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-5423-7 (平裝, 384面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): EWINGS TECHNOLOGIES, INC. | 核准日期: 20000830 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營FAX、E-MAIL之語音轉換服務業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): PACIFIC TECHNOLOGY PARTNERS, L.P. | 核准日期: 20001002 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 經營投資亞太地區與美國高科技公司之業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照ABC據點 |
主事務所所在地: 103 臺北市大同區鄭州路139號4樓 | 董事長: 林孝信 | 設立許可日期: 1989/6/1 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
作者: 王智明編 | 出版機構: 聯經 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-08-5423-7 (平裝, 384面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): EWINGS TECHNOLOGIES, INC. | 核准日期: 20000830 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營FAX、E-MAIL之語音轉換服務業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): PACIFIC TECHNOLOGY PARTNERS, L.P. | 核准日期: 20001002 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 經營投資亞太地區與美國高科技公司之業務 | 統一編號: 12148598 | 對外事業地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區鄭州路一三九號六樓及七樓 | 國內電話: 02-27204000#2216 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29085168 | 機構負責人姓名: 林孝信 | 機構代碼: 2S0200016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市泰山區明志路三段142巷8號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林孝信 ... ]
名稱 承信投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 承信投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承信投資有限公司 臺北市大同區鄭州路139號4樓 | 林孝信 | 89455664 | 核准設立 |
承信投資有限公司 登記地址: 臺北市大同區鄭州路139號4樓 | 負責人: 林孝信 | 統編: 89455664 | 核准設立 |
姓名 林孝信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林孝信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佑榮發數位有限公司 高雄市左營區崇德路426號3樓 | 林孝信 | 53902210 | 核准設立 |
佑榮發數位有限公司 登記地址: 高雄市左營區崇德路426號3樓 | 負責人: 林孝信 | 統編: 53902210 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
|