張海倫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張海倫的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是冠嘉國際股份有限公司, 統一編號是89502408.
無其他 冠嘉國際 資料。
[ 搜尋所有 冠嘉國際 ... ]
根據姓名 張海倫 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 張海倫 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B20600057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210208 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 百分比國際股份有限公司 | 統一編號: 12855163 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/06/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B20600057 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210208 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-5851005 | 機構負責人姓名: 張海倫 | 機構代碼: B10600005 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹縣五峰鄉大隘村6鄰大隘99號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 百分比國際股份有限公司 | 統一編號: 12855163 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張海倫 ... ]
名稱 冠嘉國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 冠嘉國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠嘉國際股份有限公司 臺北市中山區德惠街15號10樓 | | 89502408 | 核准設立 |
冠嘉國際貿易有限公司 桃園市八德區高城二街10巷29號2樓 | | 28653797 | 廢止 (文號: 2013-11-27 經授中字 第1023211429號) |
冠嘉國際實業有限公司 新北市新莊區幸福路823號2樓 | 陳宛齡 | 53226800 | 解散 (核准解散日期: 2015-02-04) |
冠嘉國際企業有限公司 臺中市北區長青里華美街二段二六二號八樓︱一 | | 80046247 | 解散 (文號: 2004-10-21 經授中字 第0933290570號) |
冠嘉國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區德惠街15號10樓 | 統編: 89502408 | 核准設立 |
冠嘉國際貿易有限公司 登記地址: 桃園市八德區高城二街10巷29號2樓 | 統編: 28653797 | 廢止 (文號: 2013-11-27 經授中字 第1023211429號) |
冠嘉國際實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區幸福路823號2樓 | 負責人: 陳宛齡 | 統編: 53226800 | 解散 (核准解散日期: 2015-02-04) |
冠嘉國際企業有限公司 登記地址: 臺中市北區長青里華美街二段二六二號八樓︱一 | 統編: 80046247 | 解散 (文號: 2004-10-21 經授中字 第0933290570號) |
姓名 張海倫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張海倫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海固工程行 新北市永和區新生路198號 | 張海倫 | 09707288 | 歇業 - 獨資 |
三海商行 臺北市文山區汀州路4段132號1樓 | 張海倫 | 42278077 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064202844) |
香滿樓小吃店 臺北市萬華區西園路1段212巷13號3樓 | 張海倫 | 01436636 | 撤銷 - 獨資 |
典約國際股份有限公司 新北市林口區麗園里麗園路10號 | 張海倫 | 54306957 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-23) |
淼淼檳榔 新竹市北區中寮里天府路一段400號一樓 | 張海倫 | 93067716 | 核准設立 - 獨資 |
海固工程行 登記地址: 新北市永和區新生路198號 | 負責人: 張海倫 | 統編: 09707288 | 歇業 - 獨資 |
三海商行 登記地址: 臺北市文山區汀州路4段132號1樓 | 負責人: 張海倫 | 統編: 42278077 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064202844) |
香滿樓小吃店 登記地址: 臺北市萬華區西園路1段212巷13號3樓 | 負責人: 張海倫 | 統編: 01436636 | 撤銷 - 獨資 |
典約國際股份有限公司 登記地址: 新北市林口區麗園里麗園路10號 | 負責人: 張海倫 | 統編: 54306957 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-23) |
淼淼檳榔 登記地址: 新竹市北區中寮里天府路一段400號一樓 | 負責人: 張海倫 | 統編: 93067716 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
|