李文政
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李文政的職稱是董事長, 持有股份數是2500, 所代表法人是桃園市農會, 公司名稱是桃農綜合農產品批發市場股份有限公司, 統一編號是89511883.
董監事資料集 資料集的 李文政 相關資料
(以下顯示 13 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李文政 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 249 | 所代表法人: 桃園市平鎮市農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 421 | 所代表法人: 中華民國農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: 桃園市農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 337 | 所代表法人: 桃園市觀音區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 273 | 所代表法人: 桃園市八德區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: 桃園市龜山區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451 | 所代表法人: 桃園市蘆竹區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 228 | 所代表法人: 桃園市龍潭區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 382 | 所代表法人: 桃園市大園區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 435 | 所代表法人: 桃園市桃園區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: 桃園市楊梅區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 333 | 所代表法人: 桃園市大溪區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 391 | 所代表法人: 桃園市新屋區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 249 | 所代表法人: 桃園市平鎮市農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 421 | 所代表法人: 中華民國農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: 桃園市農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 337 | 所代表法人: 桃園市觀音區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 273 | 所代表法人: 桃園市八德區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: 桃園市龜山區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451 | 所代表法人: 桃園市蘆竹區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 228 | 所代表法人: 桃園市龍潭區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 382 | 所代表法人: 桃園市大園區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 435 | 所代表法人: 桃園市桃園區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: 桃園市楊梅區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 333 | 所代表法人: 桃園市大溪區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 391 | 所代表法人: 桃園市新屋區農會 | 桃農綜合農產品批發市場股份有限公司 | 統一編號: 89511883 |
[ 搜尋所有相關: 李文政 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 李文政 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李文政 ...) | 處分日期: 20191206 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200207 | 處分字號: 高市勞條字第10840676900號 | 違反法規內容: 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20190722 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190910 | 處分字號: 高市勞條字第10836194000號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| (中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 顏艾琳、李文政、葉偉立 / 麻粒國際文化試驗股份有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 本參與式計畫案無設置實體作品 @ 文化部公共藝術 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
處分日期: 20191206 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200207 | 處分字號: 高市勞條字第10840676900號 | 違反法規內容: 拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20190722 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20190910 | 處分字號: 高市勞條字第10836194000號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
(中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)REACH;(中華民國)李文政;(中華民國)邱杰森;(中華民國)段存真;(中華民國)鄧文貞;(中華民國)三明治工;(中華民國)劉文琪;(中華民國)蔡坤霖 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)李文政;(英國)Gali May luca;(德國)Karoline Hinz ;(澳大利亞)Amigo&Amigo燈光互動設計工作室 ;(英國)Studio Vertigo | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
顏艾琳、李文政、葉偉立 / 麻粒國際文化試驗股份有限公司 | 苗栗縣 | 場域: 園區 | 本參與式計畫案無設置實體作品 @ 文化部公共藝術 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
[ 搜尋所有 李文政 ... ]
桃農綜合農產品批發市場的黃頁資料
(以下顯示 2 筆)
名稱 桃農綜合農產品批發市場 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 桃農綜合農產品批發市場)
姓名 李文政 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李文政)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文政企業社 宜蘭縣壯圍鄉功勞村美功路一段二巷八五號一樓 | 李文政 | 17944411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100901292) |
好日文化有限公司 宜蘭縣羅東鎮國華街41巷17號 | 李文政 | 53832664 | 核准設立 |
驊文企業社 基隆市七堵區東新街73巷2號 | 李文政 | 50582699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050001937) |
雲林縣私立常春藤文理短期補習班 雲林縣崙背鄉南陽村大成路96號 | 李文政 | 45412386 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060016402) |
好日文化有限公司宜蘭分公司 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路55號 | 李文政 | 54094187 | 核准設立 |
好物仔有限公司 宜蘭縣羅東鎮國華里2鄰國華街41巷17號 | 李文政 | 85106567 | 核准設立 |
奕祈紙紮精品百貨有限公司 屏東縣屏東市廣興里成功一巷11號1樓 | 李文政 | 89178090 | 核准設立 |
文政企業社 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉功勞村美功路一段二巷八五號一樓 | 負責人: 李文政 | 統編: 17944411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100901292) |
好日文化有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華街41巷17號 | 負責人: 李文政 | 統編: 53832664 | 核准設立 |
驊文企業社 登記地址: 基隆市七堵區東新街73巷2號 | 負責人: 李文政 | 統編: 50582699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050001937) |
雲林縣私立常春藤文理短期補習班 登記地址: 雲林縣崙背鄉南陽村大成路96號 | 負責人: 李文政 | 統編: 45412386 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1060016402) |
好日文化有限公司宜蘭分公司 登記地址: 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路55號 | 負責人: 李文政 | 統編: 54094187 | 核准設立 |
好物仔有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華里2鄰國華街41巷17號 | 負責人: 李文政 | 統編: 85106567 | 核准設立 |
奕祈紙紮精品百貨有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市廣興里成功一巷11號1樓 | 負責人: 李文政 | 統編: 89178090 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李文政 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|