李素
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李素的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是均勻實業有限公司, 統一編號是89517872.
| 統一編號: 89517872 | 電話號碼: 02-26093900 | 新北市新莊區新泰路411號3樓 |
統一編號: 89517872 | 電話號碼: 02-26093900 | 新北市新莊區新泰路411號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 李素 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 處分日期: 20220725 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20220913 | 處分字號: 勞局納字第11101844431號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
處分日期: 20220725 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20220913 | 處分字號: 勞局納字第11101844431號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 均勻實業 ... ]
根據姓名 李素 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李素 ...) | (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊秀貞;(中華民國)黃美芳;(中華民國)林月娥;(中華民國)范秀盈;(中華民國)呂淑貞;(中華民國)陳秀和;(中華民國)李素榮;(中華民國)張美君;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊秀貞;(中華民國)黃美芳;(中華民國)林月娥;(中華民國)范秀盈;(中華民國)呂淑貞;(中華民國)陳秀和;(中華民國)李素榮;(中華民國)張美君;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊秀貞;(中華民國)黃美芳;(中華民國)林月娥;(中華民國)范秀盈;(中華民國)呂淑貞;(中華民國)陳秀和;(中華民國)李素榮;(中華民國)張美君;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊秀貞;(中華民國)黃美芳;(中華民國)林月娥;(中華民國)范秀盈;(中華民國)呂淑貞;(中華民國)陳秀和;(中華民國)李素榮;(中華民國)張美君;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李素 ... ]
均勻實業有限公司 | 地址: 新北市林口區南勢72號之17、1樓 | 電話: 02-2609-3901 |
名稱 均勻實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 均勻實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
均勻實業有限公司 新北市新莊區新泰路411號3樓 | 李素 | 89517872 | 核准設立 |
均勻實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區新泰路411號3樓 | 負責人: 李素 | 統編: 89517872 | 核准設立 |
姓名 李素 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李素)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
素素髮藝 南投縣草屯鎮和平里中山街166號1樓 | 李素宜 | 88575959 | 核准設立 - 獨資 |
李素卿工作室 新北市中和區中山路2段473之2號 | 李素卿 | 29213137 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045242968) |
李素宜美容工作室 桃園縣中壢市興國里元化路二段43巷13號1樓 | 邱李素宜 | 78527803 | 撤銷 - 獨資 |
普光齋素食坊 臺東縣臺東市中心里開封街748號一樓 | 李素華 | 10825663 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090082690) |
素茵果菜行 新北市永和區永和路1段40號10樓(現場僅供辦公室使用) | 李素茵 | 17043448 | 核准設立 - 合夥 |
素紋商店 金門縣金湖鎮料羅里料羅17號 | 李素琴 | 31623988 | 核准設立 - 獨資 |
素緣商行 金門縣金城鎮中興路22巷11號 | 李素緣 | 31625233 | 核准設立 - 獨資 |
素蘭臭豆腐店 嘉義市東區華南里民國路145號一樓 | 李素蘭 | 36844757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040171391) |
素素髮藝 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里中山街166號1樓 | 負責人: 李素宜 | 統編: 88575959 | 核准設立 - 獨資 |
李素卿工作室 登記地址: 新北市中和區中山路2段473之2號 | 負責人: 李素卿 | 統編: 29213137 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045242968) |
李素宜美容工作室 登記地址: 桃園縣中壢市興國里元化路二段43巷13號1樓 | 負責人: 邱李素宜 | 統編: 78527803 | 撤銷 - 獨資 |
普光齋素食坊 登記地址: 臺東縣臺東市中心里開封街748號一樓 | 負責人: 李素華 | 統編: 10825663 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090082690) |
素茵果菜行 登記地址: 新北市永和區永和路1段40號10樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李素茵 | 統編: 17043448 | 核准設立 - 合夥 |
素紋商店 登記地址: 金門縣金湖鎮料羅里料羅17號 | 負責人: 李素琴 | 統編: 31623988 | 核准設立 - 獨資 |
素緣商行 登記地址: 金門縣金城鎮中興路22巷11號 | 負責人: 李素緣 | 統編: 31625233 | 核准設立 - 獨資 |
素蘭臭豆腐店 登記地址: 嘉義市東區華南里民國路145號一樓 | 負責人: 李素蘭 | 統編: 36844757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040171391) |
[ 查詢所有 李素 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 73177500 | 所代表法人: 長榮海運股份有限公司 | 長陽開發股份有限公司 | 統一編號: 12861469 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長陽開發股份有限公司 | 統一編號: 12861469 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1727273 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1374905 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 341591 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昊群設計工程有限公司 | 統一編號: 12862447 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 東和興企業股份有限公司 | 統一編號: 12869384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東和興企業股份有限公司 | 統一編號: 12869384 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6471996 | 所代表法人: 百慕達商 Pacnet Cable Ltd. | 台灣亞太環通海纜股份有限公司 | 統一編號: 12870262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 城市航空貨運承攬有限公司 | 統一編號: 12874865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451770 | 所代表法人: | 科菱股份有限公司 | 統一編號: 12876815 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1721412 | 所代表法人: | 科菱股份有限公司 | 統一編號: 12876815 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 414225 | 所代表法人: | 科菱股份有限公司 | 統一編號: 12876815 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇智投資股份有限公司 | 統一編號: 12880178 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 73177500 | 所代表法人: 長榮海運股份有限公司 | 長陽開發股份有限公司 | 統一編號: 12861469 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長陽開發股份有限公司 | 統一編號: 12861469 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1727273 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1374905 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 341591 | 所代表法人: | 隆錸實業股份有限公司 | 統一編號: 12862137 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昊群設計工程有限公司 | 統一編號: 12862447 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 890000 | 所代表法人: | 東和興企業股份有限公司 | 統一編號: 12869384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東和興企業股份有限公司 | 統一編號: 12869384 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6471996 | 所代表法人: 百慕達商 Pacnet Cable Ltd. | 台灣亞太環通海纜股份有限公司 | 統一編號: 12870262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 城市航空貨運承攬有限公司 | 統一編號: 12874865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451770 | 所代表法人: | 科菱股份有限公司 | 統一編號: 12876815 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1721412 | 所代表法人: | 科菱股份有限公司 | 統一編號: 12876815 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 414225 | 所代表法人: | 科菱股份有限公司 | 統一編號: 12876815 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 宇智投資股份有限公司 | 統一編號: 12880178 |
|