劉文欽
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉文欽的職稱是監察人, 持有股份數是90000, 公司名稱是萬順達工程股份有限公司, 統一編號是89560589.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 萬順達工程股份有限公司 | 統一編號: 89560589 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 萬順達工程股份有限公司 | 統一編號: 89560589 |
[ 搜尋所有相關: 劉文欽 @ 董監事資料集 ]
無其他 萬順達工程 資料。
[ 搜尋所有 萬順達工程 ... ]
根據姓名 劉文欽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉文欽 ...) | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里文心南路1338號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 忠恕文化事業有限公司 | 統一編號: 53310692 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里樹王路150號 @ 登記工廠名錄 |
| 屆別: 第三屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 屆別: 第四屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照C據點 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里文心南路1338號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 忠恕文化事業有限公司 | 統一編號: 53310692 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 86609692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區樹王里樹王路150號 @ 登記工廠名錄 |
屆別: 第三屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
屆別: 第四屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省諮議會 | 選出區域: 臺中縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-2238153 | 機構負責人姓名: 劉文欽 | 機構代碼: B21500003 | 機構種類: B2 | 地址全址: 高雄市苓雅區建國一路352號2樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 劉文欽 ... ]
名稱 萬順達工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬順達工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬順達工程股份有限公司 新北市蘆洲區信義路222巷8號3樓 | 李清華 | 89560589 | 核准設立 |
萬順達工程股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區信義路222巷8號3樓 | 負責人: 李清華 | 統編: 89560589 | 核准設立 |
姓名 劉文欽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉文欽)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
劉文欽自營計程車行 高雄市鳳山區誠德里中山東路136巷43號 | 劉文欽 | 85865906 | 核准設立 - 獨資 |
文欽企業社 新北市板橋區中山路2段443巷24號 | 劉文欽 | 37896710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035230692) |
欽野拉麵屋 新北市中和區中正路716號(1樓) | 劉文欽 | 26532278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131639) |
忠恕文化事業有限公司 桃園市桃園區龍鳯里龍安街119號4樓 | 劉文欽 | 53310692 | 核准設立 |
永承工業股份有限公司 臺中市大里區樹王里文心南路1338號1樓 | 劉文欽 | 86609692 | 核准設立 |
貽軒書坊︵府前店︶ 苗栗縣苗栗市建功里府前路一七五號一樓 | 劉文欽 | 19205242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1021003022) |
左也拉麵屋 新北市板橋區西安里中山路2段87號1樓 | 劉文欽 | 30277284 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131640) |
馬扎爾東歐餐館 高雄市左營區天祥二路111巷20號 | 劉文欽 | 41330461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560492500) |
劉文欽自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區誠德里中山東路136巷43號 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 85865906 | 核准設立 - 獨資 |
文欽企業社 登記地址: 新北市板橋區中山路2段443巷24號 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 37896710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035230692) |
欽野拉麵屋 登記地址: 新北市中和區中正路716號(1樓) | 負責人: 劉文欽 | 統編: 26532278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131639) |
忠恕文化事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍鳯里龍安街119號4樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 53310692 | 核准設立 |
永承工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區樹王里文心南路1338號1樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 86609692 | 核准設立 |
貽軒書坊︵府前店︶ 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里府前路一七五號一樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 19205242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1021003022) |
左也拉麵屋 登記地址: 新北市板橋區西安里中山路2段87號1樓 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 30277284 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1025131640) |
馬扎爾東歐餐館 登記地址: 高雄市左營區天祥二路111巷20號 | 負責人: 劉文欽 | 統編: 41330461 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560492500) |
[ 查詢所有 劉文欽 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 363845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 247845 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 364990 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180120 | 所代表法人: | 臺陽股份有限公司 | 統一編號: 00422000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 佳運重機械工程股份有限公司 | 佳運重機械運輸股份有限公司 | 統一編號: 00422206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 佑安交通有限公司 | 統一編號: 00428406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
|