陳政鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳政鴻的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是宏暉企業有限公司, 統一編號是89577408.
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N107000024 | 到期日期: 20280903 | 取消日期: 0 | 統一編號: 13664276 | 地址: 孝廉里舊城北路90號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N107000024 | 到期日期: 20280903 | 取消日期: 0 | 統一編號: 13664276 | 地址: 孝廉里舊城北路90號1樓 @ 電信工程業業者名單 |
[ 搜尋所有 宏暉企業 ... ]
根據姓名 陳政鴻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳政鴻 ...) | 吳孟璋、陳禹廷 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61693嘉義縣新港鄉福德村登雲路105號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 邱創炫, 陳政鴻, 江靜茹, 吳國永, 游世薇, 陳智彥編輯策員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432600 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/9/5 上午 12:00:00 | 桃園市八德區中華路33號1樓及1樓夾層 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 遠鴻綠能地產開發有限公司 | 統一編號: 28660586 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 統一編號: 54911286 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 政煜工程有限公司 | 統一編號: 82785562 @ 董監事資料集 |
吳孟璋、陳禹廷 | 嘉義縣 | 場域: 學校 | 61693嘉義縣新港鄉福德村登雲路105號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)新港文教基金會 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 邱創炫, 陳政鴻, 江靜茹, 吳國永, 游世薇, 陳智彥編輯策員 | 出版機構: 桃市教育局 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 兒童(6-12歲) | 頁數: 56 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267432600 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2027/9/5 上午 12:00:00 | 桃園市八德區中華路33號1樓及1樓夾層 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 遠鴻綠能地產開發有限公司 | 統一編號: 28660586 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 聚鴻顧問工業股份有限公司 | 統一編號: 54911286 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 政煜工程有限公司 | 統一編號: 82785562 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳政鴻 ... ]
宏暉企業社 | 地址: 宜蘭縣宜蘭市舊城東路29號之1、1樓 | 電話: 03-932-3188 |
名稱 宏暉企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 宏暉企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏暉企業社 宜蘭縣宜蘭市孝廉里舊城北路90號一樓 | 辜志仁 | 13664276 | 核准設立 - 獨資 |
宏暉企業有限公司 新北市板橋區存德街54巷7號 | 陳政鴻 | 89577408 | 核准設立 |
宏暉企業社 彰化縣伸港鄉七嘉村崙東街95號 | 陳周桂峰 | 05921526 | 核准設立 - 合夥 |
宏暉企業社 桃園縣八德市大湳里和平路573巷41弄18號1樓 | 謝承濬 | 73826248 | 核准設立 - 獨資 |
宏暉企業社 臺北市大同區民生西路323號7樓之5 | 江羿瑾 | 72990699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074118776) |
宏暉企業行︹辦公室使用︺ 高雄市楠梓區宏南里後昌路546巷11弄3號之2 | 黃玟娟 | 76715076 | 核准設立 - 獨資 |
宏暉企業社 高雄市湖內區葉厝里中正路1段316號1樓 | 謝麗蘭 | 80954181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760838700) |
宏暉企業有限公司 臺北市中山區長安東路2段162號2F206室 | | 04375269 | 廢止 (102年12月11日 府產業商字 第10231164300號) |
宏暉企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市孝廉里舊城北路90號一樓 | 負責人: 辜志仁 | 統編: 13664276 | 核准設立 - 獨資 |
宏暉企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區存德街54巷7號 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 89577408 | 核准設立 |
宏暉企業社 登記地址: 彰化縣伸港鄉七嘉村崙東街95號 | 負責人: 陳周桂峰 | 統編: 05921526 | 核准設立 - 合夥 |
宏暉企業社 登記地址: 桃園縣八德市大湳里和平路573巷41弄18號1樓 | 負責人: 謝承濬 | 統編: 73826248 | 核准設立 - 獨資 |
宏暉企業社 登記地址: 臺北市大同區民生西路323號7樓之5 | 負責人: 江羿瑾 | 統編: 72990699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074118776) |
宏暉企業行︹辦公室使用︺ 登記地址: 高雄市楠梓區宏南里後昌路546巷11弄3號之2 | 負責人: 黃玟娟 | 統編: 76715076 | 核准設立 - 獨資 |
宏暉企業社 登記地址: 高雄市湖內區葉厝里中正路1段316號1樓 | 負責人: 謝麗蘭 | 統編: 80954181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10760838700) |
宏暉企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段162號2F206室 | 統編: 04375269 | 廢止 (102年12月11日 府產業商字 第10231164300號) |
[ 查詢所有 宏暉企業 ... ]
姓名 陳政鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳政鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政鴻資訊社 臺東縣臺東市自強里傳廣路五十五號一樓 | 陳政鴻 | 17912797 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社二店 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五七八號一樓 | 陳政鴻 | 17923154 | 歇業 - 獨資 |
政煜工程有限公司 臺中市后里區三月路8號 | 陳政鴻 | 82785562 | 核准設立 |
鴻興機車行 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路一九七巷一七、一八號一樓 | 陳政鴻 | 17464067 | 核准設立 - 獨資 |
遠鴻綠能地產開發有限公司 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 | 陳政鴻 | 28660586 | 核准設立 |
聚鴻顧問工業股份有限公司 臺中市北屯區同榮里同榮路232巷9號3樓 | 陳政鴻 | 54911286 | 核准設立 |
遠鴻企業社 臺中市大雅區大雅里民生路一段194巷12號2樓 | 陳政鴻 | 13421834 | 歇業 - 獨資 |
能恩投資開發有限公司 嘉義縣新港鄉宮前村中山路108號1樓 | 陳政鴻 | 00036046 | 核准設立 |
政鴻資訊社 登記地址: 臺東縣臺東市自強里傳廣路五十五號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17912797 | 歇業 - 獨資 |
政鴻資訊社二店 登記地址: 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五七八號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17923154 | 歇業 - 獨資 |
政煜工程有限公司 登記地址: 臺中市后里區三月路8號 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 82785562 | 核准設立 |
鴻興機車行 登記地址: 雲林縣四湖鄉施湖村中山西路一九七巷一七、一八號一樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 17464067 | 核准設立 - 獨資 |
遠鴻綠能地產開發有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮路232巷9號2樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 28660586 | 核准設立 |
聚鴻顧問工業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區同榮里同榮路232巷9號3樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 54911286 | 核准設立 |
遠鴻企業社 登記地址: 臺中市大雅區大雅里民生路一段194巷12號2樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 13421834 | 歇業 - 獨資 |
能恩投資開發有限公司 登記地址: 嘉義縣新港鄉宮前村中山路108號1樓 | 負責人: 陳政鴻 | 統編: 00036046 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳政鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯策科技股份有限公司 | 統一編號: 13079649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 虹星油漆工程有限公司 | 統一編號: 13080913 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: 阿拉伯聯合大公國 GAC Group(Holdings) Limited | 台灣高虎股份有限公司 | 統一編號: 13081716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 高宇投資股份有限公司 | 統一編號: 13094579 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 日商象印魔法瓶株式會社 | 台象股份有限公司 | 統一編號: 13100376 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 瑞士商eBay Marketplaces GmbH | 億貝股份有限公司 | 統一編號: 13100474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 荷宴攝影廣告有限公司 | 統一編號: 13106245 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 統一編號: 13111388 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯策科技股份有限公司 | 統一編號: 13079649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 虹星油漆工程有限公司 | 統一編號: 13080913 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: 阿拉伯聯合大公國 GAC Group(Holdings) Limited | 台灣高虎股份有限公司 | 統一編號: 13081716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 高宇投資股份有限公司 | 統一編號: 13094579 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 370000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 長睦興業股份有限公司 | 統一編號: 13095704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: 日商象印魔法瓶株式會社 | 台象股份有限公司 | 統一編號: 13100376 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: 瑞士商eBay Marketplaces GmbH | 億貝股份有限公司 | 統一編號: 13100474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1280000 | 所代表法人: 全球移動股份有限公司 | 上銀全通電訊股份有限公司 | 統一編號: 13101852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 荷宴攝影廣告有限公司 | 統一編號: 13106245 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40000000 | 所代表法人: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 台灣明尼蘇達光電股份有限公司 | 統一編號: 13111388 |
|