吳瑞珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳瑞珠的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是漢磊空調工程股份有限公司, 統一編號是89585863.
無其他 漢磊空調工程 資料。
[ 搜尋所有 漢磊空調工程 ... ]
根據姓名 吳瑞珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳瑞珠 ...) | 姓名: 吳瑞珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-87324749 | 臺北市信義區基隆路2段189號2樓之4 @ 地政士開業資料 |
| 公司名稱: 瑞泰貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 69568937 @ 公司登記經理人資料集 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
姓名: 吳瑞珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-87324749 | 臺北市信義區基隆路2段189號2樓之4 @ 地政士開業資料 |
公司名稱: 瑞泰貿易有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 69568937 @ 公司登記經理人資料集 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4906688 | 機構負責人姓名: 吳瑞珠 | 機構代碼: BF0400100 | 機構種類: BF | 地址全址: 桃園市新屋區頭洲里中山東路2段668巷48號2樓 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 吳瑞珠 ... ]
名稱 漢磊空調工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 漢磊空調工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢磊空調工程股份有限公司 臺中市南屯區東興西街36號6樓之2 | 吳漢勳 | 89585863 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-16) |
漢磊空調工程股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區東興西街36號6樓之2 | 負責人: 吳漢勳 | 統編: 89585863 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-16) |
姓名 吳瑞珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳瑞珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱鴻興業有限公司 臺北市信義區吳興街50巷6號1樓 | 吳瑞珠 | 97114606 | 核准設立 |
博昇實業社 新北市新莊區中正路853之2號4樓(現場僅供辦公室使用) | 曾吳瑞珠 | 01954258 | 歇業 - 獨資 |
力鵬行 桃園縣新屋鄉頭洲村新榮路622號1樓 | 吳瑞珠 | 02477389 | 歇業 - 獨資 |
富吉商行 花蓮縣花蓮市富吉路一六號 | 吳瑞珠 | 08141448 | 歇業 - 獨資 |
嵐妮精品屋 桃園市中壢區石頭里復興路118號1樓 | 吳瑞珠 | 08383901 | 歇業 - 獨資 |
翼龍企業社 臺北市萬華區環河南路3段121號1樓 | 吳瑞珠 | 13242620 | 撤銷 - 獨資 |
淞富美有限公司 新北市板橋區文化路2段516號8樓 | 吳瑞珠 | 28143113 | 核准設立 |
力鵬產業有限公司 桃園市新屋區頭洲里民族路6段673號 | 吳瑞珠 | 28666694 | 核准設立 |
昱鴻興業有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街50巷6號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 97114606 | 核准設立 |
博昇實業社 登記地址: 新北市新莊區中正路853之2號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 曾吳瑞珠 | 統編: 01954258 | 歇業 - 獨資 |
力鵬行 登記地址: 桃園縣新屋鄉頭洲村新榮路622號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 02477389 | 歇業 - 獨資 |
富吉商行 登記地址: 花蓮縣花蓮市富吉路一六號 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 08141448 | 歇業 - 獨資 |
嵐妮精品屋 登記地址: 桃園市中壢區石頭里復興路118號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 08383901 | 歇業 - 獨資 |
翼龍企業社 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段121號1樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 13242620 | 撤銷 - 獨資 |
淞富美有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路2段516號8樓 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 28143113 | 核准設立 |
力鵬產業有限公司 登記地址: 桃園市新屋區頭洲里民族路6段673號 | 負責人: 吳瑞珠 | 統編: 28666694 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳瑞珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|