江淑惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江淑惠的職稱是監察人, 持有股份數是65000, 公司名稱是錏太國際股份有限公司, 統一編號是89597811.
無其他 錏太國際 資料。
[ 搜尋所有 錏太國際 ... ]
根據姓名 江淑惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江淑惠 ...) | 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 江淑惠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-9652542 | 宜蘭縣五結鄉中正路二段46號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 江淑惠事務所 | 執業地址: 嘉義市西 區自強里17鄰仁愛路195巷8號 | 執行業務區域: 嘉義市,嘉義縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第I0099號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 114染整 | 統一編號: 89356756 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區草漯里源遠街6、8、7-1號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 03-9652506 | 事務所地址: 宜蘭縣五結鄉中正路二段46號 @ 宜蘭縣地政士名冊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 江淑惠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-9652542 | 宜蘭縣五結鄉中正路二段46號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 江淑惠事務所 | 執業地址: 嘉義市西 區自強里17鄰仁愛路195巷8號 | 執行業務區域: 嘉義市,嘉義縣 | 登錄字號: 南區國稅登字第I0099號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳慧玲老師 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 114染整 | 統一編號: 89356756 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區草漯里源遠街6、8、7-1號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 03-9652506 | 事務所地址: 宜蘭縣五結鄉中正路二段46號 @ 宜蘭縣地政士名冊 |
[ 搜尋所有 江淑惠 ... ]
名稱 錏太國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 錏太國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錏太國際股份有限公司 臺北市中山區龍江路78號1樓 | | 89597811 | 撤銷 (文號: 2001-8-3 府建商字 第90064041號) |
錏太國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路78號1樓 | 統編: 89597811 | 撤銷 (文號: 2001-8-3 府建商字 第90064041號) |
姓名 江淑惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江淑惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宜江不動產 宜蘭縣冬山鄉順安村義成路二段284號 | 江淑惠 | 85319415 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110904339) |
池欣食品行 宜蘭縣蘇澳鎮南安里江夏路三0號一樓 | 江淑惠 | 10550192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060900061) |
安康嬰童精品名店 彰化縣員林市黎明里民生路125號 | 江淑惠 | 08353060 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040820480) |
順發香舖 臺南市歸仁區辜厝里民族街99之5號 | 王江淑惠 | 08445527 | 核准設立 - 獨資 |
台灣活力投資有限公司 新北市三重區五谷王北街八0巷一三號 | 江淑惠 | 12678940 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-01) |
鳳都髮型設計名店 高雄市鳳山區南興里維新路28號1樓 | 江淑惠 | 15534708 | 核准設立 - 獨資 |
喬泓實業股份有限公司 臺南市東區虎尾里富農街1段188巷38號1樓 | 江淑惠 | 16918370 | 核准設立 |
香雞城美食店 臺中市大甲區大甲里光明路104號1樓 | 江淑惠 | 17058764 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060864466) |
宜江不動產 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉順安村義成路二段284號 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 85319415 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110904339) |
池欣食品行 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮南安里江夏路三0號一樓 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 10550192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060900061) |
安康嬰童精品名店 登記地址: 彰化縣員林市黎明里民生路125號 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 08353060 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040820480) |
順發香舖 登記地址: 臺南市歸仁區辜厝里民族街99之5號 | 負責人: 王江淑惠 | 統編: 08445527 | 核准設立 - 獨資 |
台灣活力投資有限公司 登記地址: 新北市三重區五谷王北街八0巷一三號 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 12678940 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-01) |
鳳都髮型設計名店 登記地址: 高雄市鳳山區南興里維新路28號1樓 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 15534708 | 核准設立 - 獨資 |
喬泓實業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區虎尾里富農街1段188巷38號1樓 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 16918370 | 核准設立 |
香雞城美食店 登記地址: 臺中市大甲區大甲里光明路104號1樓 | 負責人: 江淑惠 | 統編: 17058764 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060864466) |
[ 查詢所有 江淑惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
|