宋金龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名宋金龍的職稱是董事長, 持有股份數是1000, 公司名稱是松勤股份有限公司, 統一編號是89619527.
董監事資料集 資料集的 宋金龍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 宋金龍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
[ 搜尋所有相關: 宋金龍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89619527 | 電話號碼: 03-4090636 | 桃園市龍潭區工二路一段169號(1樓) |
統一編號: 89619527 | 電話號碼: 03-4090636 | 桃園市龍潭區工二路一段169號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 宋金龍 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 89619527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區烏林里工二路一段169號(1樓) |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 89619527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區烏林里工二路一段169號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 宋金龍 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 松勤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 松勤 ...) | | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.90003.103964 | 電話: 02-27201776 | 地址: 台北市信義區松勤街9號 | DN: o=松勤玖號公寓大廈管理委員會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 地址: 松勤街50號(松勤街與莊敬路交會區域內) | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: 建於1948年,由當時後勤部隊自行建造供員工眷屬居住。四四南村配置為規律整齊的空間形式,採用列狀魚骨的配置架構,早期共分為3大建築群,分別為甲、乙、丙字號,且均為1層樓斜屋頂的連棟式住宅建築型態,每戶... | 經度座標: 121.561574 | 緯度座標: 25.031677 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.90003.103964 | 電話: 02-27201776 | 地址: 台北市信義區松勤街9號 | DN: o=松勤玖號公寓大廈管理委員會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
地址: 松勤街50號(松勤街與莊敬路交會區域內) | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: 建於1948年,由當時後勤部隊自行建造供員工眷屬居住。四四南村配置為規律整齊的空間形式,採用列狀魚骨的配置架構,早期共分為3大建築群,分別為甲、乙、丙字號,且均為1層樓斜屋頂的連棟式住宅建築型態,每戶... | 經度座標: 121.561574 | 緯度座標: 25.031677 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 松勤 ... ]
根據姓名 宋金龍 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 宋金龍 ...) | 公司統編: 54959942 | 花蓮縣花蓮市和平路362-1號1樓 | 設立核准日期: 20181122 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 電話: 03-8220687 | 許可證起始日: 20221023 | 許可證終止日: 20241022 | 負責人姓名: 宋金龍 | 機構地址: 花蓮縣吉安鄉吉安路三段1號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 團體會址: 新北市汐止區仁愛路200巷11弄1號6樓 | 成立日期: 1081014 | 理事長: 宋金龍 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 德晶股份有限公司 | 統一編號: 16600466 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10400000 | 所代表法人: | 聯歐通訊有限公司 | 統一編號: 16870806 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 大呼小叫通信有限公司 | 統一編號: 28376689 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 立穎通信有限公司 | 統一編號: 28632745 @ 董監事資料集 |
公司統編: 54959942 | 花蓮縣花蓮市和平路362-1號1樓 | 設立核准日期: 20181122 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
電話: 03-8220687 | 許可證起始日: 20221023 | 許可證終止日: 20241022 | 負責人姓名: 宋金龍 | 機構地址: 花蓮縣吉安鄉吉安路三段1號1樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
團體會址: 新北市汐止區仁愛路200巷11弄1號6樓 | 成立日期: 1081014 | 理事長: 宋金龍 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 德晶股份有限公司 | 統一編號: 16600466 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10400000 | 所代表法人: | 聯歐通訊有限公司 | 統一編號: 16870806 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 大呼小叫通信有限公司 | 統一編號: 28376689 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 立穎通信有限公司 | 統一編號: 28632745 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宋金龍 ... ]
松勤股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區化成路122號4樓之1 | 電話: 02-2990-7773 |
名稱 松勤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 松勤)
松勤興業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區北安路828號9樓 | 負責人: 徐文亮 | 統編: 53456773 | 核准設立 |
松勤股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區工二路一段169號(1樓) | 負責人: 宋金龍 | 統編: 89619527 | 核准設立 |
松勤工程有限公司 登記地址: 桃園市大園區埔心里大竹南路213巷80弄22號 | 負責人: 李秀美 | 統編: 89807416 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-19) |
松勤投資股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區和平路174巷38弄3號2樓 | 負責人: 商燕 | 統編: 90483914 | 核准設立 |
松勤分公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段106號 | 負責人: 周怡君 | 統編: 96977180 | 核准設立 |
松勤玖號公寓大廈管理委員會 登記地址: 臺北市信義區景新里松勤街9號 | 統編: 10352860 |
台灣普客二四股份有限公司松勤街停車場 登記地址: 臺北市信義區松勤街41號旁 | 統編: 25631784 |
松勤川揚館 登記地址: 臺北市信義區松勤街2號1樓 | 負責人: 陳瑋文 | 統編: 29213404 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 松勤 ... ]
姓名 宋金龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 宋金龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宋金龍個人計程車行 桃園縣平鎮市雙連里雙榮街247巷2號 | 宋金龍 | 02666810 | 核准設立 - 獨資 |
宋立企業行 臺北市大同區延平北路2段246號2樓 | 宋金龍 | 01130874 | 歇業 - 獨資 |
翔龍企業社 新北市板橋區四川路2段99巷2弄19號 | 宋金龍 | 87471203 | 核准設立 - 獨資 |
上登企業行 高雄市前金區前金1街19號4樓之2 | 宋金龍 | 76702121 | 核准設立 - 獨資 |
欣昇通信行 新北市樹林區中山路1段36號 | 宋金龍 | 15773171 | 歇業 - 獨資 |
聯歐通訊有限公司 新北市中和區德光路68號 | 宋金龍 | 16870806 | 核准設立 |
冠盈通信行 新北市蘆洲區光華路16號1樓 | 宋金龍 | 19758898 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108152591) |
宋金龍個人計程車行 登記地址: 桃園縣平鎮市雙連里雙榮街247巷2號 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 02666810 | 核准設立 - 獨資 |
宋立企業行 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段246號2樓 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 01130874 | 歇業 - 獨資 |
翔龍企業社 登記地址: 新北市板橋區四川路2段99巷2弄19號 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 87471203 | 核准設立 - 獨資 |
上登企業行 登記地址: 高雄市前金區前金1街19號4樓之2 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 76702121 | 核准設立 - 獨資 |
欣昇通信行 登記地址: 新北市樹林區中山路1段36號 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 15773171 | 歇業 - 獨資 |
聯歐通訊有限公司 登記地址: 新北市中和區德光路68號 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 16870806 | 核准設立 |
冠盈通信行 登記地址: 新北市蘆洲區光華路16號1樓 | 負責人: 宋金龍 | 統編: 19758898 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108152591) |
[ 查詢所有 宋金龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|