宋柏憲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名宋柏憲的職稱是董事, 持有股份數是2500, 公司名稱是松勤股份有限公司, 統一編號是89619527.
董監事資料集 資料集的 宋柏憲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 宋柏憲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 松勤股份有限公司 | 統一編號: 89619527 |
[ 搜尋所有相關: 宋柏憲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89619527 | 電話號碼: 03-4090636 | 桃園市龍潭區工二路一段169號(1樓) |
統一編號: 89619527 | 電話號碼: 03-4090636 | 桃園市龍潭區工二路一段169號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 宋柏憲 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 89619527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區烏林里工二路一段169號(1樓) |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 89619527 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龍潭區烏林里工二路一段169號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 宋柏憲 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 松勤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 松勤 ...) | | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.119.90003.103964 | 電話: 02-27201776 | 地址: 台北市信義區松勤街9號 | DN: o=松勤玖號公寓大廈管理委員會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 地址: 松勤街50號(松勤街與莊敬路交會區域內) | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: 建於1948年,由當時後勤部隊自行建造供員工眷屬居住。四四南村配置為規律整齊的空間形式,採用列狀魚骨的配置架構,早期共分為3大建築群,分別為甲、乙、丙字號,且均為1層樓斜屋頂的連棟式住宅建築型態,每戶... | 經度座標: 121.561574 | 緯度座標: 25.031677 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.119.90003.103964 | 電話: 02-27201776 | 地址: 台北市信義區松勤街9號 | DN: o=松勤玖號公寓大廈管理委員會,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
地址: 松勤街50號(松勤街與莊敬路交會區域內) | 縣市: 臺北市 | 主類別: 文化資產 | 簡介: 建於1948年,由當時後勤部隊自行建造供員工眷屬居住。四四南村配置為規律整齊的空間形式,採用列狀魚骨的配置架構,早期共分為3大建築群,分別為甲、乙、丙字號,且均為1層樓斜屋頂的連棟式住宅建築型態,每戶... | 經度座標: 121.561574 | 緯度座標: 25.031677 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 松勤 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 瓏豐科技有限公司 | 統一編號: 54939593 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 瓏豐科技有限公司 | 統一編號: 54939593 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 宋柏憲 ... ]
松勤股份有限公司 | 地址: 新北市新莊區化成路122號4樓之1 | 電話: 02-2990-7773 |
名稱 松勤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 松勤)
松勤興業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區北安路828號9樓 | 負責人: 徐文亮 | 統編: 53456773 | 核准設立 |
松勤股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區工二路一段169號(1樓) | 負責人: 宋金龍 | 統編: 89619527 | 核准設立 |
松勤工程有限公司 登記地址: 桃園市大園區埔心里大竹南路213巷80弄22號 | 負責人: 李秀美 | 統編: 89807416 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-19) |
松勤投資股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區和平路174巷38弄3號2樓 | 負責人: 商燕 | 統編: 90483914 | 核准設立 |
松勤分公司 登記地址: 臺北市信義區信義路5段106號 | 負責人: 周怡君 | 統編: 96977180 | 核准設立 |
松勤玖號公寓大廈管理委員會 登記地址: 臺北市信義區景新里松勤街9號 | 統編: 10352860 |
台灣普客二四股份有限公司松勤街停車場 登記地址: 臺北市信義區松勤街41號旁 | 統編: 25631784 |
松勤川揚館 登記地址: 臺北市信義區松勤街2號1樓 | 負責人: 陳瑋文 | 統編: 29213404 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 松勤 ... ]
姓名 宋柏憲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宋柏憲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瓏豐科技有限公司 桃園市龍潭區工二路一段169號(2樓) | 宋柏憲 | 54939593 | 核准設立 |
瓏豐科技有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區工二路一段169號(2樓) | 負責人: 宋柏憲 | 統編: 54939593 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
|