林美齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美齡的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是明都大自然實業有限公司, 統一編號是89620019.
無其他 明都大自然實業 資料。
[ 搜尋所有 明都大自然實業 ... ]
根據姓名 林美齡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美齡 ...) | (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林美齡記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市三重區福和街1號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0984號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101093 | 電話: 02-29763421 | 地址: 新北市三重區正義南路117號 | DN: o=林美齡記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林美齡記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市三重區福和街1號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0984號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90026.101093 | 電話: 02-29763421 | 地址: 新北市三重區正義南路117號 | DN: o=林美齡記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 林美齡 ... ]
名稱 明都大自然實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 明都大自然實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明都大自然實業有限公司 臺北市士林區重慶北路4段‵恁弄148號1、2樓 | 林美齡 | 89620019 | 核准設立 |
明都大自然實業有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段‵恁弄148號1、2樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 89620019 | 核准設立 |
姓名 林美齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林美齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美齡服飾店 嘉義市西區北杏里文化路159號一樓 | 林美齡 | 19393096 | 歇業 - 獨資 |
麗馨造型名店 嘉義市東區仁義里嘉北街107號一樓 | 林美齡 | 21928650 | 歇業 - 獨資 |
星美克養生食堂有限公司 臺北市大安區信義路2段56號 | 林美齡 | 52865645 | 核准設立 |
梅林連鎖飲料店 臺東縣臺東市南王里更生北路六一九號一樓 | 林美齡 | 81395186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110277572) |
美西亞餐坊 新竹市東區振興里振興路九七號一樓 | 林美齡 | 88857943 | 歇業 - 獨資 |
快樂林便當行 臺北市信義區松仁路315巷14號1樓 | 林美齡 | 01113474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020021965) |
金園遊藝場 南投縣草屯鎮和平里中山街158號 | 林美齡 | 06084596 | 核准停業 - 獨資 |
美齡服飾店 登記地址: 嘉義市西區北杏里文化路159號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 19393096 | 歇業 - 獨資 |
麗馨造型名店 登記地址: 嘉義市東區仁義里嘉北街107號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 21928650 | 歇業 - 獨資 |
星美克養生食堂有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路2段56號 | 負責人: 林美齡 | 統編: 52865645 | 核准設立 |
梅林連鎖飲料店 登記地址: 臺東縣臺東市南王里更生北路六一九號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 81395186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110277572) |
美西亞餐坊 登記地址: 新竹市東區振興里振興路九七號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 88857943 | 歇業 - 獨資 |
快樂林便當行 登記地址: 臺北市信義區松仁路315巷14號1樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 01113474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020021965) |
金園遊藝場 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里中山街158號 | 負責人: 林美齡 | 統編: 06084596 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林美齡 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
|