陳淑卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳淑卿的職稱是監察人, 持有股份數是1490, 公司名稱是宏盛機械工業股份有限公司, 統一編號是89641773.
董監事資料集 資料集的 陳淑卿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳淑卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1010 | 所代表法人: | 宏盛機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89641773 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 宏盛機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89641773 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 宏盛機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89641773 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1010 | 所代表法人: | 宏盛機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89641773 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 宏盛機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89641773 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 宏盛機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89641773 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑卿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89641773 | 電話號碼: 04-7992907 | 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 |
統一編號: 89641773 | 電話號碼: 04-7992907 | 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99639206 | 統一編號: 89641773 |
臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99639206 | 統一編號: 89641773 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑卿 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 89641773 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 |
主要產品: 292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 89641773 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑卿 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 宏盛機械工業 資料。
[ 搜尋所有 宏盛機械工業 ... ]
根據姓名 陳淑卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑卿 ...) | 姓名: 陳淑卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市北區梅亭街249號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 陳淑卿記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 南投縣埔里鎮北門里四維路109號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980438號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90011.100056 | 電話: 049-2985843 | 地址: 南投縣埔里鎮四維路109號 | DN: o=陳淑卿記帳及報稅代理業務人事務所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 單德興, 馮品佳, 莎拉.華德, 周序樺, 陳淑卿, 常丹楓, 張瓊惠, 張嘉如, 蔡晏霖, 高嘉勵作; 陳淑卿主編 | 出版機構: 書林 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267193785 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: 04-22358120 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 陳○卿 | 事務所地址: 臺中市北區梅亭街249號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
| (中華民國)林麗琴;(中華民國)游貞蓮;(中華民國)陳淑卿;(中華民國)邱麗花;(中華民國)陳雪如;(中華民國)李素華;(中華民國)楊秀齡;(中華民國)劉奕倫;(中華民國)黃慧華;(中華民國)范姜素蓉 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
姓名: 陳淑卿 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺中市北區梅亭街249號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 陳淑卿記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 南投縣埔里鎮北門里四維路109號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺中市,苗栗縣,南投縣,彰化縣,雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980438號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90011.100056 | 電話: 049-2985843 | 地址: 南投縣埔里鎮四維路109號 | DN: o=陳淑卿記帳及報稅代理業務人事務所,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林麗琴;(中華民國)陳淑卿 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 單德興, 馮品佳, 莎拉.華德, 周序樺, 陳淑卿, 常丹楓, 張瓊惠, 張嘉如, 蔡晏霖, 高嘉勵作; 陳淑卿主編 | 出版機構: 書林 | 版次: 一版 | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267193785 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: 04-22358120 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 陳○卿 | 事務所地址: 臺中市北區梅亭街249號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
(中華民國)林麗琴;(中華民國)游貞蓮;(中華民國)陳淑卿;(中華民國)邱麗花;(中華民國)陳雪如;(中華民國)李素華;(中華民國)楊秀齡;(中華民國)劉奕倫;(中華民國)黃慧華;(中華民國)范姜素蓉 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳淑卿 ... ]
名稱 宏盛機械工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏盛機械工業)
宏盛機械工業股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區福田里茄投路福頭崙巷14號 | 負責人: 黃錦泉 | 統編: 89641773 | 核准設立 |
姓名 陳淑卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑卿企業社 新北市新莊區建中街?78巷8弄9號?0樓 | 林陳淑卿 | 02204521 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
卿之森髮型設計 臺南市東區崇誨里崇學路139之4號1樓 | 陳淑卿 | 10107810 | 核准設立 - 獨資 |
小卿髮型設計 基隆市安樂區五福里樂利三街34巷44號1樓 | 陳淑卿 | 18300839 | 核准設立 - 獨資 |
松卿商行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號19樓之6 | 陳淑卿 | 88537750 | 核准設立 - 獨資 |
嘉霖汽車商行 臺北市南港區永吉路548號1樓 | 陳淑卿 | 01677536 | 歇業 - 獨資 |
睿杰貿易有限公司 臺北市中山區南京東路2段140號6樓 | 陳淑卿 | 00231771 | 核准設立 |
國際影視社 基隆市七堵區福二街九九號 | 陳淑卿 | 00926467 | 核准設立 - 獨資 |
光國文教資訊有限公司 臺北市大同區重慶北路2段46巷8號1樓 | 陳淑卿 | 01128011 | 核准設立 |
淑卿企業社 登記地址: 新北市新莊區建中街?78巷8弄9號?0樓 | 負責人: 林陳淑卿 | 統編: 02204521 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
卿之森髮型設計 登記地址: 臺南市東區崇誨里崇學路139之4號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 10107810 | 核准設立 - 獨資 |
小卿髮型設計 登記地址: 基隆市安樂區五福里樂利三街34巷44號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 18300839 | 核准設立 - 獨資 |
松卿商行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號19樓之6 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 88537750 | 核准設立 - 獨資 |
嘉霖汽車商行 登記地址: 臺北市南港區永吉路548號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 01677536 | 歇業 - 獨資 |
睿杰貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段140號6樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 00231771 | 核准設立 |
國際影視社 登記地址: 基隆市七堵區福二街九九號 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 00926467 | 核准設立 - 獨資 |
光國文教資訊有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路2段46巷8號1樓 | 負責人: 陳淑卿 | 統編: 01128011 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳淑卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
|