陳其榮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳其榮的職稱是監察人, 持有股份數是1062000, 公司名稱是美達儀錶工業股份有限公司, 統一編號是89651602.
無其他 美達儀錶工業 資料。
[ 搜尋所有 美達儀錶工業 ... ]
根據姓名 陳其榮 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳其榮 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180612 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 151999 | 所代表法人: | 中國端子電業股份有限公司 | 統一編號: 04698269 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20180612 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2015439 | 機構負責人姓名: 陳其榮 | 機構代碼: A11400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市永康區龍國街562號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 151999 | 所代表法人: | 中國端子電業股份有限公司 | 統一編號: 04698269 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳其榮 ... ]
名稱 美達儀錶工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美達儀錶工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美達儀錶工業股份有限公司 臺北市松山區復興北路361巷6號7樓 | | 89651602 | 解散 (文號: 1999-12-17 建商二字 第88365732號) |
美達儀錶工業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路361巷6號7樓 | 統編: 89651602 | 解散 (文號: 1999-12-17 建商二字 第88365732號) |
姓名 陳其榮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳其榮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安勝五金行 基隆市中正區港通里義一路八0號一樓(限作辦公室使用) | 陳其榮 | 18314904 | 歇業 - 獨資 |
安勝五金行 登記地址: 基隆市中正區港通里義一路八0號一樓(限作辦公室使用) | 負責人: 陳其榮 | 統編: 18314904 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 寶源貿易有限公司 | 統一編號: 12031204 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 144078000 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕隆建設股份有限公司 | 統一編號: 12105606 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華經資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 12115702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 崇安企業有限公司 | 統一編號: 12119165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4867845 | 所代表法人: | 傑昱企業有限公司 | 統一編號: 12127572 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 高特企業有限公司 | 統一編號: 12134877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 525 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1225 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 寶源貿易有限公司 | 統一編號: 12031204 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 144078000 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕隆建設股份有限公司 | 統一編號: 12105606 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華經資訊企業股份有限公司 | 統一編號: 12115702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 崇安企業有限公司 | 統一編號: 12119165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4867845 | 所代表法人: | 傑昱企業有限公司 | 統一編號: 12127572 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 高特企業有限公司 | 統一編號: 12134877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000000 | 所代表法人: 金晶國際股份有限公司 | 金晶矽砂股份有限公司 | 統一編號: 12137733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 525 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1225 | 所代表法人: | 全可織造廠股份有限公司 | 統一編號: 12145190 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五紘貿易股份有限公司 | 統一編號: 12170232 |
|