楊錦秀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊錦秀的職稱是監察人, 持有股份數是1050000, 公司名稱是龍璟建設股份有限公司, 統一編號是89693413.
董監事資料集 資料集的 楊錦秀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊錦秀 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 龍璟建設股份有限公司 | 統一編號: 89693413 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 龍璟建設股份有限公司 | 統一編號: 89693413 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 龍璟建設股份有限公司 | 統一編號: 89693413 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 龍璟建設股份有限公司 | 統一編號: 89693413 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 龍璟建設股份有限公司 | 統一編號: 89693413 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 龍璟建設股份有限公司 | 統一編號: 89693413 |
[ 搜尋所有相關: 楊錦秀 @ 董監事資料集 ]
無其他 龍璟建設 資料。
[ 搜尋所有 龍璟建設 ... ]
根據姓名 楊錦秀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊錦秀 ...) | (中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 楊錦秀記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區大觀路2段129巷6號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1176號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)宋孟瑤;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)王曉薇 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)宋孟瑤;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)王曉薇 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊錦秀;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)周小嫃 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊錦秀;(中華民國)陳慧卿;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)宋瑤 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 楊錦秀記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區大觀路2段129巷6號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1176號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)邱彥霖;(中華民國)邱嬿蓉;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)邱彥霖;(中華民國)楊錦秀 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)宋孟瑤;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)王曉薇 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)宋孟瑤;(中華民國)楊錦秀;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)王曉薇 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊錦秀;(中華民國)李陳淑秀;(中華民國)周小嫃 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 楊錦秀 ... ]
名稱 龍璟建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 龍璟建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍璟建設股份有限公司 新北市板橋區大觀路2段127號3樓 | 萬文慧 | 89693413 | 核准設立 |
龍璟建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段127號3樓 | 負責人: 萬文慧 | 統編: 89693413 | 核准設立 |
姓名 楊錦秀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊錦秀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美綺美容院 臺北市信義區忠孝東路4段553巷6弄8號 | 楊錦秀 | 01624953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114113101) |
加朵花苑 新北市板橋區大?1路2段?063巷?03號?0樓 | 楊錦秀 | 01958613 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
南宏水產行 高雄市前鎮區明孝里草衙北1巷44號 | 楊錦秀 | 06710400 | 核准設立 - 獨資 |
金榮商號 臺南市歸仁區看西里看西128號 | 林楊錦秀 | 08443470 | 歇業 - 獨資 |
立和五金加工廠 臺南市仁德區土庫里土庫20―23號 | 楊錦秀 | 08449397 | 撤銷 - 獨資 |
科技巨星時尚婚紗館 臺南市永康區崑山里大灣路809號1樓 | 楊錦秀 | 10829181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040933452) |
耀績企業有限公司 臺北市松山區八德路2段346巷7弄32號4樓 | 林楊錦秀 | 12654010 | 核准設立 |
合豐水產有限公司 臺南市安南區塩田里本田路二段155號1樓 | 楊錦秀 | 16054500 | 核准設立 |
美綺美容院 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路4段553巷6弄8號 | 負責人: 楊錦秀 | 統編: 01624953 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114113101) |
加朵花苑 登記地址: 新北市板橋區大?1路2段?063巷?03號?0樓 | 負責人: 楊錦秀 | 統編: 01958613 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
南宏水產行 登記地址: 高雄市前鎮區明孝里草衙北1巷44號 | 負責人: 楊錦秀 | 統編: 06710400 | 核准設立 - 獨資 |
金榮商號 登記地址: 臺南市歸仁區看西里看西128號 | 負責人: 林楊錦秀 | 統編: 08443470 | 歇業 - 獨資 |
立和五金加工廠 登記地址: 臺南市仁德區土庫里土庫20―23號 | 負責人: 楊錦秀 | 統編: 08449397 | 撤銷 - 獨資 |
科技巨星時尚婚紗館 登記地址: 臺南市永康區崑山里大灣路809號1樓 | 負責人: 楊錦秀 | 統編: 10829181 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040933452) |
耀績企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路2段346巷7弄32號4樓 | 負責人: 林楊錦秀 | 統編: 12654010 | 核准設立 |
合豐水產有限公司 登記地址: 臺南市安南區塩田里本田路二段155號1樓 | 負責人: 楊錦秀 | 統編: 16054500 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊錦秀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
|