鄭山林
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭山林的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是山進企業有限公司, 統一編號是89744264.
| 統一編號: 89744264 | 電話號碼: 07-3832660 | 高雄市三民區懷安街123號 |
統一編號: 89744264 | 電話號碼: 07-3832660 | 高雄市三民區懷安街123號 |
[ 搜尋所有相關: 鄭山林 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 山進企業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 山進企業 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 77780052 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里鹿和路三段622巷20弄29號 @ 登記工廠名錄 |
| 食品業者登錄字號: D-192354417-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 92354417 | 台南市永康區塩行里新民街66巷3號5樓之9 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: D-192354417-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 92354417 | 台南市北區北成路26號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 77780052 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里鹿和路三段622巷20弄29號 @ 登記工廠名錄 |
食品業者登錄字號: D-192354417-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 92354417 | 台南市永康區塩行里新民街66巷3號5樓之9 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: D-192354417-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 92354417 | 台南市北區北成路26號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 山進企業 ... ]
根據姓名 鄭山林 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭山林 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-7832988 | 地址: 雲林縣北港鎮劉厝里民樂路427-28號 | 屬性: 私立 | 收容對象: 長照 | 核定收容人數: 41 | 負責人: 鄭山林 | 備註: @ 老人機構一覽表鄉鎮別 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20230110 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 06-6330393 | 地址: 臺南市新營區工業街45之10號 | 主祀神祇: 開臺聖王 | 教別: 道教 | 負責人: 鄭山林 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照B據點 |
電話: 05-7832988 | 地址: 雲林縣北港鎮劉厝里民樂路427-28號 | 屬性: 私立 | 收容對象: 長照 | 核定收容人數: 41 | 負責人: 鄭山林 | 備註: @ 老人機構一覽表鄉鎮別 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20230110 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-7832588 | 機構負責人姓名: 鄭山林 | 機構代碼: A11100016 | 機構種類: A1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮西勢里民樂路427-28號 @ 長照ABC據點 |
電話: 06-6330393 | 地址: 臺南市新營區工業街45之10號 | 主祀神祇: 開臺聖王 | 教別: 道教 | 負責人: 鄭山林 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
[ 搜尋所有 鄭山林 ... ]
名稱 山進企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 山進企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
山進企業有限公司 高雄市三民區懷安街123號 | 鄭山林 | 89744264 | 核准設立 |
春月山進企業社 臺南市永康區塩行里新民街66巷3號5樓之9 | 陳政柱 | 92354417 | 核准設立 - 獨資 |
山進企業社 彰化縣鹿港鎮溝墘里鹿和路三段六二二巷廿弄廿九號 | 施玉花 | 77780052 | 核准設立 - 獨資 |
山進企業社 南投縣草屯鎮碧峰里保安街23號一樓 | 劉富祥 | 12057978 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100003020) |
山進企業有限公司 新北市永和區中正路二六五號 | | 33671248 | 撤銷 (文號: 1990-4-3 字 第079108044號) |
山進企業有限公司 新北市樹林區備內街四一號 | | 86790524 | 撤銷 (文號: 1994-4-11 建三管字 第083276909號) |
山進企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區懷安街123號 | 負責人: 鄭山林 | 統編: 89744264 | 核准設立 |
春月山進企業社 登記地址: 臺南市永康區塩行里新民街66巷3號5樓之9 | 負責人: 陳政柱 | 統編: 92354417 | 核准設立 - 獨資 |
山進企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮溝墘里鹿和路三段六二二巷廿弄廿九號 | 負責人: 施玉花 | 統編: 77780052 | 核准設立 - 獨資 |
山進企業社 登記地址: 南投縣草屯鎮碧峰里保安街23號一樓 | 負責人: 劉富祥 | 統編: 12057978 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100003020) |
山進企業有限公司 登記地址: 新北市永和區中正路二六五號 | 統編: 33671248 | 撤銷 (文號: 1990-4-3 字 第079108044號) |
山進企業有限公司 登記地址: 新北市樹林區備內街四一號 | 統編: 86790524 | 撤銷 (文號: 1994-4-11 建三管字 第083276909號) |
[ 查詢所有 山進企業 ... ]
姓名 鄭山林 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鄭山林)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
山興五金行 臺南市新營區好平里復興路125―3號 | 鄭山林 | 71031807 | 歇業 - 獨資 |
俸毅企業有限公司 高雄市新興區新江里南華橫二路113號 | 鄭山林 | 70411110 | 核准設立 |
山興五金行 登記地址: 臺南市新營區好平里復興路125―3號 | 負責人: 鄭山林 | 統編: 71031807 | 歇業 - 獨資 |
俸毅企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區新江里南華橫二路113號 | 負責人: 鄭山林 | 統編: 70411110 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|