詹淑美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹淑美的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是中台灣廣播電台股份有限公司, 統一編號是89773020.
董監事資料集 資料集的 詹淑美 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 詹淑美 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中台灣廣播電台股份有限公司 | 統一編號: 89773020 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中台灣廣播電台股份有限公司 | 統一編號: 89773020 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中台灣廣播電台股份有限公司 | 統一編號: 89773020 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中台灣廣播電台股份有限公司 | 統一編號: 89773020 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中台灣廣播電台股份有限公司 | 統一編號: 89773020 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中台灣廣播電台股份有限公司 | 統一編號: 89773020 |
[ 搜尋所有相關: 詹淑美 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 中台灣廣播電台 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 中台灣廣播電台 ...) | 查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 虎克科技有限公司/黃谷元 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 04 20 2014 12:00AM | 刊播媒體: 中台灣廣播電台 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 虎克科技有限公司/黃O元 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 04 20 2014 12:00AM | 刊播媒體: 中台灣廣播電台 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 未違規結案 | 違規廠商名稱或負責人: 虎克科技有限公司/黃谷元 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 04 20 2014 12:00AM | 刊播媒體: 中台灣廣播電台 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 處分結案 | 違規廠商名稱或負責人: 虎克科技有限公司/黃O元 | 處分機關: | 處分日期: | 刊播日期: 04 20 2014 12:00AM | 刊播媒體: 中台灣廣播電台 @ 違規食品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 中台灣廣播電台 ... ]
根據姓名 詹淑美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 詹淑美 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友美興業有限公司 | 統一編號: 97108082 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照B據點 |
| 電話: 05-2654687 FAX:2658877 | 地址: 622大林鎮三和里10鄰民生路478號 | 核准床數: 49床(含15插) | 負責人: 詹淑美 | 立案日期文號: 94.09.02第0940115188號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 友美興業有限公司 | 統一編號: 97108082 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2658877 | 機構負責人姓名: 詹淑美 | 機構代碼: A11300004 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣大林鎮三和里民生路478號 @ 長照B據點 |
電話: 05-2654687 FAX:2658877 | 地址: 622大林鎮三和里10鄰民生路478號 | 核准床數: 49床(含15插) | 負責人: 詹淑美 | 立案日期文號: 94.09.02第0940115188號 @ 嘉義縣立案老人安養護機構 |
[ 搜尋所有 詹淑美 ... ]
名稱 中台灣廣播電台 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 中台灣廣播電台)
中台灣廣播電台股份有限公司 登記地址: 臺中市西區五權西路一段257號9樓之3 | 負責人: 趙嘉其 | 統編: 89773020 | 核准設立 |
姓名 詹淑美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 詹淑美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
紅杉資訊有限公司 臺中市西區公益里中美街337號1樓 | 詹淑美 | 63050246 | 核准設立 |
泓暘商行 新竹市東區豐功里東美路105號 | 詹淑美 | 92546491 | 核准設立 - 獨資 |
友美興業有限公司 臺北市南港區舊莊街2段5號1樓 | 詹淑美 | 97108082 | 核准設立 |
大統商行 桃園縣大溪鎮興和里康莊路59號 | 詹淑美 | 02706989 | 歇業 - 獨資 |
戰樂遊龍網路工程行 桃園縣桃園市東門里中山東路32之5號1樓 | 詹淑美 | 13556678 | 歇業 - 獨資 |
凱雷國際股份有限公司 臺北市中正區林森北路5巷10號1樓 | 詹淑美 | 16777800 | 核准設立 |
合峰便利商店 新北市三重區3和路2段173巷107號1樓 | 詹淑美 | 19501530 | 歇業 - 獨資 |
隨緣牛排咖啡館 苗栗縣卓蘭鎮中街里四鄰中山路九八號 | 張詹淑美 | 19867896 | 歇業 - 獨資 |
紅杉資訊有限公司 登記地址: 臺中市西區公益里中美街337號1樓 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 63050246 | 核准設立 |
泓暘商行 登記地址: 新竹市東區豐功里東美路105號 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 92546491 | 核准設立 - 獨資 |
友美興業有限公司 登記地址: 臺北市南港區舊莊街2段5號1樓 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 97108082 | 核准設立 |
大統商行 登記地址: 桃園縣大溪鎮興和里康莊路59號 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 02706989 | 歇業 - 獨資 |
戰樂遊龍網路工程行 登記地址: 桃園縣桃園市東門里中山東路32之5號1樓 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 13556678 | 歇業 - 獨資 |
凱雷國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區林森北路5巷10號1樓 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 16777800 | 核准設立 |
合峰便利商店 登記地址: 新北市三重區3和路2段173巷107號1樓 | 負責人: 詹淑美 | 統編: 19501530 | 歇業 - 獨資 |
隨緣牛排咖啡館 登記地址: 苗栗縣卓蘭鎮中街里四鄰中山路九八號 | 負責人: 張詹淑美 | 統編: 19867896 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 詹淑美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|