邱瑞枝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱瑞枝的職稱是監察人, 持有股份數是800, 公司名稱是敦翔實業股份有限公司, 統一編號是89778658.
董監事資料集 資料集的 邱瑞枝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱瑞枝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 敦翔實業股份有限公司 | 統一編號: 89778658 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 敦翔實業股份有限公司 | 統一編號: 89778658 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 敦翔實業股份有限公司 | 統一編號: 89778658 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 敦翔實業股份有限公司 | 統一編號: 89778658 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 敦翔實業股份有限公司 | 統一編號: 89778658 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 敦翔實業股份有限公司 | 統一編號: 89778658 |
[ 搜尋所有相關: 邱瑞枝 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89778658 | 電話號碼: 02-26878631 | 新北市樹林區中山路1段306巷51弄5號 |
統一編號: 89778658 | 電話號碼: 02-26878631 | 新北市樹林區中山路1段306巷51弄5號 |
[ 搜尋所有相關: 邱瑞枝 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 敦翔實業 資料。
[ 搜尋所有 敦翔實業 ... ]
根據姓名 邱瑞枝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱瑞枝 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-29129020 | 機構負責人姓名: 邱瑞枝 | 機構代碼: A30200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 邱瑞枝 ... ]
敦翔實業股份有限公司 | 地址: 新北市樹林區中山路一段306巷51弄5號1樓 | 電話: 02-2687-8632 |
名稱 敦翔實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 敦翔實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
敦翔實業股份有限公司 新北市樹林區中山路1段306巷51弄5號 | 黃慶輝 | 89778658 | 核准設立 |
敦翔實業股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區中山路1段306巷51弄5號 | 負責人: 黃慶輝 | 統編: 89778658 | 核准設立 |
姓名 邱瑞枝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 邱瑞枝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日升實業社 宜蘭縣冬山鄉永美村信光路95巷15號一樓 | 邱瑞枝 | 49997782 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901354) |
坤鈿機械有限公司 高雄市鳥松區昌隆街43號 | 邱瑞枝 | 84737644 | 核准設立 |
如意美顏室 新竹市北區崇禮里中山路二三二號一樓 | 邱瑞枝 | 91983466 | 歇業 - 獨資 |
日升實業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉永美村信光路95巷15號一樓 | 負責人: 邱瑞枝 | 統編: 49997782 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080901354) |
坤鈿機械有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區昌隆街43號 | 負責人: 邱瑞枝 | 統編: 84737644 | 核准設立 |
如意美顏室 登記地址: 新竹市北區崇禮里中山路二三二號一樓 | 負責人: 邱瑞枝 | 統編: 91983466 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|