陳錫煌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳錫煌的職稱是監察人, 持有股份數是1500, 公司名稱是林氏永合企業股份有限公司, 統一編號是89840273.
無其他 林氏永合企業 資料。
[ 搜尋所有 林氏永合企業 ... ]
根據姓名 陳錫煌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳錫煌 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/23 | 活動結束日期: 2024/11/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)臺中教育大響鼓社、陳明章、陳錫煌;(奧地利)奧地利光影團隊;(不分國籍)众擊坊 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)陳錫煌傳統掌中劇團 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: 免費入場,自由入座 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳錫煌 ... ]
名稱 林氏永合企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林氏永合企業)
林氏永合企業股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區新興路46號1樓 | 負責人: 高炳根 | 統編: 89840273 | 核准設立 |
姓名 陳錫煌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳錫煌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
煌第企業社 彰化縣二林鎮華崙里挖子路15巷52號 | 陳錫煌 | 38925798 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030821528) |
聖得中藥店 雲林縣虎尾鎮三合里舊三六號 | 陳錫煌 | 14159120 | 核准設立 - 獨資 |
耕基營造有限公司 南投縣水里鄉永豐村永豐路229號1樓 | 陳錫煌 | 16544943 | 核准設立 |
美秀成衣工作室 高雄市岡山區大仁北路386號1樓 | 陳錫煌 | 36640590 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562389100) |
君福號 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路36之1號 | 陳錫煌 | 40529295 | 核准設立 - 獨資 |
英譽企業社 桃園縣桃園市玉山里泰成路6號 | 陳錫煌 | 43754794 | 歇業 - 獨資 |
龍聲電影機材行 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰第二市場三巷一五號 | 陳錫煌 | 49726613 | 歇業 - 獨資 |
嘉州企業社 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路六三之四號 | 陳錫煌 | 66255101 | 撤銷 - 獨資 |
煌第企業社 登記地址: 彰化縣二林鎮華崙里挖子路15巷52號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 38925798 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030821528) |
聖得中藥店 登記地址: 雲林縣虎尾鎮三合里舊三六號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 14159120 | 核准設立 - 獨資 |
耕基營造有限公司 登記地址: 南投縣水里鄉永豐村永豐路229號1樓 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 16544943 | 核准設立 |
美秀成衣工作室 登記地址: 高雄市岡山區大仁北路386號1樓 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 36640590 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562389100) |
君福號 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉玉光村瑪僯路36之1號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 40529295 | 核准設立 - 獨資 |
英譽企業社 登記地址: 桃園縣桃園市玉山里泰成路6號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 43754794 | 歇業 - 獨資 |
龍聲電影機材行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮北龍里七鄰第二市場三巷一五號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 49726613 | 歇業 - 獨資 |
嘉州企業社 登記地址: 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路六三之四號 | 負責人: 陳錫煌 | 統編: 66255101 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳錫煌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|