翁宗堯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名翁宗堯的職稱是董事, 持有股份數是1195500, 公司名稱是首鋼營造股份有限公司, 統一編號是89844720.
董監事資料集 資料集的 翁宗堯 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 翁宗堯 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 379000 | 所代表法人: | 首鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 89844720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 695500 | 所代表法人: | 首鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 89844720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1195500 | 所代表法人: | 首鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 89844720 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 379000 | 所代表法人: | 首鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 89844720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 695500 | 所代表法人: | 首鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 89844720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1195500 | 所代表法人: | 首鋼營造股份有限公司 | 統一編號: 89844720 |
[ 搜尋所有相關: 翁宗堯 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 89844720 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 89844720 ...)
根據名稱 首鋼營造 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 首鋼營造 ...) | 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 首鋼營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-08-22 | 違反時間: 2023-05-31 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 首鋼營造股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-05-10 | 違反時間: 2023-12-05 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 首鋼營造股份有限公司 | 裁處金額: 3600 | 主旨: 罰鍰新臺幣3600元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-12 | 違反時間: 2023-05-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 首鋼營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-08-22 | 違反時間: 2023-05-31 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 首鋼營造股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-05-10 | 違反時間: 2023-12-05 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 首鋼營造股份有限公司 | 裁處金額: 3600 | 主旨: 罰鍰新臺幣3600元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-12 | 違反時間: 2023-05-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 首鋼營造 ... ]
根據姓名 翁宗堯 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 翁宗堯 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 687719 | 所代表法人: | 可成生物科技股份有限公司 | 統一編號: 24923460 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 首鋼開發股份有限公司 | 統一編號: 27765083 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 艾特生物科技股份有限公司 | 統一編號: 53337355 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 687719 | 所代表法人: | 可成生物科技股份有限公司 | 統一編號: 24923460 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 首鋼開發股份有限公司 | 統一編號: 27765083 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 艾特生物科技股份有限公司 | 統一編號: 53337355 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 翁宗堯 ... ]
首鋼營造有限公司 | 地址: 台北市信義區基隆路二段151號之6,7樓 | 電話: 02-2738-6261 |
名稱 首鋼營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 首鋼營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首鋼營造股份有限公司 臺北市中正區金山南路1段56號 | 陳玉玫 | 89844720 | 核准設立 |
首鋼營造股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區金山南路1段56號 | 負責人: 陳玉玫 | 統編: 89844720 | 核准設立 |
姓名 翁宗堯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 翁宗堯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首鋼開發股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段142號12樓之8 | 翁宗堯 | 27765083 | 核准設立 |
仁愛聲商店 金門縣金寧鄉盤山村仁愛新邨138號(限建築物第一層使用) | 翁宗堯 | 92993076 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100071834) |
首鋼開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段142號12樓之8 | 負責人: 翁宗堯 | 統編: 27765083 | 核准設立 |
仁愛聲商店 登記地址: 金門縣金寧鄉盤山村仁愛新邨138號(限建築物第一層使用) | 負責人: 翁宗堯 | 統編: 92993076 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100071834) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|