劉冠良
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉冠良的職稱是董事, 持有股份數是25, 公司名稱是固盛機械股份有限公司, 統一編號是89850335.
董監事資料集 資料集的 劉冠良 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉冠良 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 固盛機械股份有限公司 | 統一編號: 89850335 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 固盛機械股份有限公司 | 統一編號: 89850335 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 固盛機械股份有限公司 | 統一編號: 89850335 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 固盛機械股份有限公司 | 統一編號: 89850335 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 固盛機械股份有限公司 | 統一編號: 89850335 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 固盛機械股份有限公司 | 統一編號: 89850335 |
[ 搜尋所有相關: 劉冠良 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 89850335 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段一一八巷四九弄八號 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 89850335 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連二段一一八巷四九弄八號 |
[ 搜尋所有相關: 劉冠良 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 固盛機械 資料。
[ 搜尋所有 固盛機械 ... ]
根據姓名 劉冠良 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉冠良 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 公司統編: 52252863 | 臺北市內湖區行忠路178巷2號 | 設立核准日期: 20160902 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)尚和歌仔戲劇團 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/12 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)尚和歌仔戲劇團 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/29 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
公司統編: 52252863 | 臺北市內湖區行忠路178巷2號 | 設立核准日期: 20160902 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)尚和歌仔戲劇團 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/12 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)尚和歌仔戲劇團 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉冠良 ... ]
固盛機械股份有限公司 | 地址: 桃園市平鎮區民族路雙連二段118巷49弄8號 | 電話: 03-420-3988 |
名稱 固盛機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 固盛機械)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
固盛機械股份有限公司 桃園市平鎮區民族路雙連二段118巷49弄8號 | 劉德振 | 89850335 | 核准設立 |
固盛機械股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區民族路雙連二段118巷49弄8號 | 負責人: 劉德振 | 統編: 89850335 | 核准設立 |
姓名 劉冠良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉冠良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠良造型設計坊 臺中市西區英才路501號二樓 | 劉冠良 | 00072691 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
鮮鼎食品行 臺北市大安區樂利路24號 | 劉冠良 | 10340008 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104657) |
欣倡企業社 苗栗縣苑裡鎮中正里12鄰108號 | 劉冠良 | 17338246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121003939) |
振暉企業工程行 臺中市后里區義里里內東路三六五號 | 劉冠良 | 19830569 | 歇業 - 獨資 |
怡青管理顧問有限公司 高雄市三民區克武路31巷1號 | 劉冠良 | 24511642 | 核准設立 |
八道路企業社 桃園市楊梅區永寧里環東路三六號一樓 | 劉冠良 | 30227074 | 廢止 (099年05月13日 字第 0990182185 號) - 獨資 |
郅閎建設有限公司 臺南市北區永祥里大武街511號1樓 | 劉冠良 | 42931272 | 核准設立 |
泓億工程行 臺中市后里區義里里內東路357號1樓 | 劉冠良 | 47519103 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607811) |
冠良造型設計坊 登記地址: 臺中市西區英才路501號二樓 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 00072691 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
鮮鼎食品行 登記地址: 臺北市大安區樂利路24號 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 10340008 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104657) |
欣倡企業社 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮中正里12鄰108號 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 17338246 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1121003939) |
振暉企業工程行 登記地址: 臺中市后里區義里里內東路三六五號 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 19830569 | 歇業 - 獨資 |
怡青管理顧問有限公司 登記地址: 高雄市三民區克武路31巷1號 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 24511642 | 核准設立 |
八道路企業社 登記地址: 桃園市楊梅區永寧里環東路三六號一樓 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 30227074 | 廢止 (099年05月13日 字第 0990182185 號) - 獨資 |
郅閎建設有限公司 登記地址: 臺南市北區永祥里大武街511號1樓 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 42931272 | 核准設立 |
泓億工程行 登記地址: 臺中市后里區義里里內東路357號1樓 | 負責人: 劉冠良 | 統編: 47519103 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108607811) |
[ 查詢所有 劉冠良 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|