劉振忠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉振忠的職稱是董事, 持有股份數是1250, 公司名稱是台灣彩色醫療儀器股份有限公司, 統一編號是89880582.
董監事資料集 資料集的 劉振忠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 劉振忠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 統一編號: 89880582 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 統一編號: 89880582 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 統一編號: 89880582 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 統一編號: 89880582 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 統一編號: 89880582 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 統一編號: 89880582 |
[ 搜尋所有相關: 劉振忠 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 劉振忠 ...) | 公司名稱: 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 到職日期: 0860520 | 統一編號: 89880582 |
| 公司名稱: 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 到職日期: 0860520 | 統一編號: 89880582 |
公司名稱: 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 到職日期: 0860520 | 統一編號: 89880582 |
公司名稱: 台灣彩色醫療儀器股份有限公司 | 到職日期: 0860520 | 統一編號: 89880582 |
[ 搜尋所有相關: 劉振忠 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 89880582 | 電話號碼: 02-22584882 | 新北市板橋區文化路1段188巷19號 |
統一編號: 89880582 | 電話號碼: 02-22584882 | 新北市板橋區文化路1段188巷19號 |
[ 搜尋所有相關: 劉振忠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台灣彩色醫療儀器 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣彩色醫療儀器 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市三重區永福街15號10樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 022599704 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市板橋區文化路一段188巷19號 @ 醫療器材商資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市三重區永福街15號10樓 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 022599704 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市板橋區文化路一段188巷19號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 台灣彩色醫療儀器 ... ]
根據姓名 劉振忠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉振忠 ...) | 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BF1500142 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區瑞文里瑞孝街33號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BF1500142 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區瑞文里瑞孝街33號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BF1500142 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區瑞文里瑞孝街33號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BF1500142 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區瑞文里瑞孝街33號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BF1500142 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區瑞文里瑞孝街33號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BF1500142 | 機構種類: BF | 地址全址: 高雄市前鎮區瑞文里瑞孝街33號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 07-7170958 | 機構負責人姓名: 劉振忠 | 機構代碼: BD1500016 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區博仁里五福三路149之1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 劉振忠 ... ]
名稱 台灣彩色醫療儀器 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 台灣彩色醫療儀器)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣彩色醫療儀器企業社 新北市三重區永福街15號10樓 | 劉麗娟 | 31705616 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158754) |
台灣彩色醫療儀器股份有限公司 新北市板橋區文化路一段一八八巷十九號 | 陳名德 | 89880582 | 核准設立 |
台灣彩色醫療儀器企業社 登記地址: 新北市三重區永福街15號10樓 | 負責人: 劉麗娟 | 統編: 31705616 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158754) |
台灣彩色醫療儀器股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路一段一八八巷十九號 | 負責人: 陳名德 | 統編: 89880582 | 核准設立 |
姓名 劉振忠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 劉振忠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡欣企業社 新北市新莊區龍安路266巷32號2樓(現場僅供辦公室使用) | 劉振忠 | 15760653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045243450) |
怡欣企業社 登記地址: 新北市新莊區龍安路266巷32號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 劉振忠 | 統編: 15760653 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1045243450) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
|