黃椿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃椿的職稱是董事長, 持有股份數是250000, 公司名稱是世東國際企業有限公司, 統一編號是89901171.
董監事資料集 資料集的 黃椿 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃椿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 世東國際企業有限公司 | 統一編號: 89901171 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世東國際企業有限公司 | 統一編號: 89901171 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 世東國際企業有限公司 | 統一編號: 89901171 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世東國際企業有限公司 | 統一編號: 89901171 |
[ 搜尋所有相關: 黃椿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 89901171 | 電話號碼: 04-7773644 | 彰化縣福興鄉福興村福興路154巷49號 |
統一編號: 89901171 | 電話號碼: 04-7773644 | 彰化縣福興鄉福興村福興路154巷49號 |
[ 搜尋所有相關: 黃椿 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 世東國際企業 資料。
[ 搜尋所有 世東國際企業 ... ]
根據姓名 黃椿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃椿 ...) | 總機電話: 04-23692388 | 公司代號: 4737 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 80310225 | 住址: 台中市南區大慶街二段100號 | 董事長: 黃椿木 | 成立日期: 20030414 | 出表日期: 1130921 @ 上市公司基本資料 |
| 開始時間: 2017/9/10 | 結束時間: 2017/10/1 | 電話: 886-5-3795667 | | 地點: 梅嶺美術館 | 地址: 61345嘉義縣朴子市山通路2之9號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「夢在人間」黃椿昇創作展[梅嶺美術館]2017年9月份嘉義縣文化館系列活動活動日期:106年9月10日-10月1日活動時間:09:00-17:00活動地點:梅嶺美術館館址:61345嘉義縣朴子市山通路... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 主要產品: 281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 28734969 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣頭城鎮新建里新興路278-12號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 椿勝工程有限公司 | 統一編號: 24857911 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 華椿電機工業有限公司 | 統一編號: 28734969 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 椿版畫絹印有限公司 | 統一編號: 89117799 @ 董監事資料集 |
| 黃椿元/弈屹設計有限公司 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 臺中市議會 八樓大廳牆面 @ 文化部公共藝術 |
| (不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
總機電話: 04-23692388 | 公司代號: 4737 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 80310225 | 住址: 台中市南區大慶街二段100號 | 董事長: 黃椿木 | 成立日期: 20030414 | 出表日期: 1130921 @ 上市公司基本資料 |
開始時間: 2017/9/10 | 結束時間: 2017/10/1 | 電話: 886-5-3795667 | | 地點: 梅嶺美術館 | 地址: 61345嘉義縣朴子市山通路2之9號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「夢在人間」黃椿昇創作展[梅嶺美術館]2017年9月份嘉義縣文化館系列活動活動日期:106年9月10日-10月1日活動時間:09:00-17:00活動地點:梅嶺美術館館址:61345嘉義縣朴子市山通路... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
主要產品: 281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 28734969 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣頭城鎮新建里新興路278-12號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 椿勝工程有限公司 | 統一編號: 24857911 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 華椿電機工業有限公司 | 統一編號: 28734969 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 椿版畫絹印有限公司 | 統一編號: 89117799 @ 董監事資料集 |
黃椿元/弈屹設計有限公司 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 臺中市議會 八樓大廳牆面 @ 文化部公共藝術 |
(不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 黃椿 ... ]
名稱 世東國際企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 世東國際企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世東國際企業有限公司 彰化縣福興鄉福興村福興路154巷49號 | 黃椿 | 89901171 | 核准設立 |
世東國際企業有限公司 登記地址: 彰化縣福興鄉福興村福興路154巷49號 | 負責人: 黃椿 | 統編: 89901171 | 核准設立 |
姓名 黃椿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃椿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
椿勝工程有限公司 南投縣埔里鎮清新里育德街63號 | 黃椿森 | 24857911 | 核准設立 |
華椿電機工業有限公司 宜蘭縣頭城鎮新興路278-12號1樓 | 黃椿池 | 28734969 | 核准設立 |
椿版畫絹印有限公司 新北市樹林區東順街18巷9號 | 黃椿元 | 89117799 | 核准設立 |
第一商行 新竹縣新豐鄉員山村新興路二三五號2樓 | 黃椿恩 | 02784984 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300206) |
五福行 屏東縣萬丹鄉崙頂村聖賢路565號一樓 | 田黃椿 | 08009243 | 歇業 - 獨資 |
浩揮股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路3段50號6樓 | 黃椿蓮 | 09423867 | 核准設立 |
春與夏飲食工房 屏東縣屏東市文明里南京路25之1號 | 黃椿涼 | 10896266 | 歇業 - 獨資 |
祥發水電工程行 彰化縣伸港鄉什股村什股路30-1號 | 黃椿進 | 10958662 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110816440) |
椿勝工程有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮清新里育德街63號 | 負責人: 黃椿森 | 統編: 24857911 | 核准設立 |
華椿電機工業有限公司 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮新興路278-12號1樓 | 負責人: 黃椿池 | 統編: 28734969 | 核准設立 |
椿版畫絹印有限公司 登記地址: 新北市樹林區東順街18巷9號 | 負責人: 黃椿元 | 統編: 89117799 | 核准設立 |
第一商行 登記地址: 新竹縣新豐鄉員山村新興路二三五號2樓 | 負責人: 黃椿恩 | 統編: 02784984 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030300206) |
五福行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉崙頂村聖賢路565號一樓 | 負責人: 田黃椿 | 統編: 08009243 | 歇業 - 獨資 |
浩揮股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段50號6樓 | 負責人: 黃椿蓮 | 統編: 09423867 | 核准設立 |
春與夏飲食工房 登記地址: 屏東縣屏東市文明里南京路25之1號 | 負責人: 黃椿涼 | 統編: 10896266 | 歇業 - 獨資 |
祥發水電工程行 登記地址: 彰化縣伸港鄉什股村什股路30-1號 | 負責人: 黃椿進 | 統編: 10958662 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110816440) |
[ 查詢所有 黃椿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
|