王美雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王美雅的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是永昇房屋仲介股份有限公司, 統一編號是89976685.
根據名稱 永昇房屋仲介 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 永昇房屋仲介 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 永昇房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 22734674 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 永昇房屋仲介股份有限公司 | 到職日期: 0770425 | 統一編號: 22734674 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 永昇房屋仲介股份有限公司 | 統一編號: 22734674 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 永昇房屋仲介股份有限公司 | 到職日期: 0770425 | 統一編號: 22734674 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 永昇房屋仲介 ... ]
根據姓名 王美雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王美雅 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 王美雅 ... ]
名稱 永昇房屋仲介 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 永昇房屋仲介)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永昇房屋仲介實業社 臺南市北區新勝里開元路333巷16弄43號1樓 | 亓平雲 | 78678251 | 歇業 - 獨資 |
永昇房屋仲介社 新北市中和區莒光路?075號之?0?0樓 | 劉健雄 | 66939180 | 核准設立 - 合夥 |
永昇房屋仲介股份有限公司 臺北市資料空白 | | 22734674 | 撤銷 (083年06月21日 建一字 第號) |
永昇房屋仲介股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路2段168號1樓 | | 89976685 | 解散 (文號: 1996-2-2 建一字 第85260348號) |
永昇房屋仲介實業社 登記地址: 臺南市北區新勝里開元路333巷16弄43號1樓 | 負責人: 亓平雲 | 統編: 78678251 | 歇業 - 獨資 |
永昇房屋仲介社 登記地址: 新北市中和區莒光路?075號之?0?0樓 | 負責人: 劉健雄 | 統編: 66939180 | 核准設立 - 合夥 |
永昇房屋仲介股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 22734674 | 撤銷 (083年06月21日 建一字 第號) |
永昇房屋仲介股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路2段168號1樓 | 統編: 89976685 | 解散 (文號: 1996-2-2 建一字 第85260348號) |
姓名 王美雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王美雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新加坡商星光商業服務有限公司 臺北市長安東路二段八十二號5樓之4 | 王美雅 王美雅 | 89405834 | 核准報備 |
雅美企業社 屏東縣屏東市華山里大連路24-8號 | 王美雅 | 47898907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216792500) |
晉泰織造有限公司 彰化縣和美鎮和東里仁川路400號 | 王美雅 | 54520289 | 核准設立 |
巧虎寵物店 臺南市善化區文昌里文賢街12號1樓 | 王美雅 | 10414562 | 核准設立 - 獨資 |
西施包子店 宜蘭縣羅東鎮賢文里四育路142號一樓 | 王美雅 | 17935216 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900022) |
泰哥商行 金門縣金湖鎮新湖里信義新2之2號3樓 | 王美雅 | 31671123 | 核准設立 - 獨資 |
勝暉車業 臺南市東區莊敬里莊敬路189號1樓 | 王美雅 | 37744539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090036948) |
創邑國際開發有限公司 臺北市中正區三元街210號1樓 | 王美雅 | 42999027 | 核准設立 |
新加坡商星光商業服務有限公司 登記地址: 臺北市長安東路二段八十二號5樓之4 | 負責人: 王美雅 王美雅 | 統編: 89405834 | 核准報備 |
雅美企業社 登記地址: 屏東縣屏東市華山里大連路24-8號 | 負責人: 王美雅 | 統編: 47898907 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11216792500) |
晉泰織造有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮和東里仁川路400號 | 負責人: 王美雅 | 統編: 54520289 | 核准設立 |
巧虎寵物店 登記地址: 臺南市善化區文昌里文賢街12號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 10414562 | 核准設立 - 獨資 |
西施包子店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里四育路142號一樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 17935216 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110900022) |
泰哥商行 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里信義新2之2號3樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 31671123 | 核准設立 - 獨資 |
勝暉車業 登記地址: 臺南市東區莊敬里莊敬路189號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 37744539 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090036948) |
創邑國際開發有限公司 登記地址: 臺北市中正區三元街210號1樓 | 負責人: 王美雅 | 統編: 42999027 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王美雅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
|