蔡明霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡明霖的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是晁翊工程有限公司, 統一編號是90000121.
無其他 晁翊工程 資料。
[ 搜尋所有 晁翊工程 ... ]
根據姓名 蔡明霖 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡明霖 ...) | 開始時間: 2021-12-04T08:30:00+08:00 | 結束時間: 2021-12-05T16:00:00+08:00 | 電話: 886-953547199 | 地點: 正修科技大學/那瑪夏區部落 | 地址: 高雄市鳥松區澄清路840號/那瑪夏區部落 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 收費: 0 | 描述: 高雄A場(在地青年營隊) 日期:110年 12 月 4日時間:8:30~16:20地點:大專院校(高雄市鳥松區澄清路840號) /那瑪夏區部落主持人:馬力梵.高麓(教育電台/主持人)時間 議題 講者0... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/12/04 | 結束時間: 2021/12/05 | 電話: 886-953547199 | 高雄市 | 地點: 正修科技大學/那瑪夏區部落 | 地址: 高雄市鳥松區澄清路840號/那瑪夏區部落 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 高雄A場(在地青年營隊) 日期:110年 12 月 4日時間:8:30~16:20地點:大專院校(高雄市鳥松區澄清路840號) /那瑪夏區部落主持人:馬力梵.高麓(教育電台/主持人)時間 議題 講者0... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/10/01 | 結束時間: 2021/10/01 | 電話: 886-953547199 | 屏東縣 | 地點: 屏東縣消防局特種搜救訓練中心 | 地址: 屏東縣長治鄉中興路572-2號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 屏東場 諾亞方舟與對生命的敬畏 日期: 110年10月1日(五)時間: 08:30~16:00地點: 屏東縣消防局 (屏東縣長治鄉中興路572-2號)主持人:屏東縣海濱國小 趙錫清校長時間... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 統一編號: 53498838 | 廠商地址: 桃園市桃園區春日路632巷43號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: NL1070439 | 採購單位: 行政院原子能委員會核能研究所 | 採購案: 069館轉譯實驗室潔淨室例行環境清潔作業程序及TAB調整 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1100202 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1130201 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瀅生醫股份有限公司 | 統一編號: 13004676 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4810000 | 所代表法人: | 虹榮營造有限公司 | 統一編號: 89840132 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣梓森生物科技有限公司 | 統一編號: 90374520 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 木木藝術設計有限公司 | 統一編號: 98642979 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2021-12-04T08:30:00+08:00 | 結束時間: 2021-12-05T16:00:00+08:00 | 電話: 886-953547199 | 地點: 正修科技大學/那瑪夏區部落 | 地址: 高雄市鳥松區澄清路840號/那瑪夏區部落 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 收費: 0 | 描述: 高雄A場(在地青年營隊) 日期:110年 12 月 4日時間:8:30~16:20地點:大專院校(高雄市鳥松區澄清路840號) /那瑪夏區部落主持人:馬力梵.高麓(教育電台/主持人)時間 議題 講者0... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/12/04 | 結束時間: 2021/12/05 | 電話: 886-953547199 | 高雄市 | 地點: 正修科技大學/那瑪夏區部落 | 地址: 高雄市鳥松區澄清路840號/那瑪夏區部落 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 高雄A場(在地青年營隊) 日期:110年 12 月 4日時間:8:30~16:20地點:大專院校(高雄市鳥松區澄清路840號) /那瑪夏區部落主持人:馬力梵.高麓(教育電台/主持人)時間 議題 講者0... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/10/01 | 結束時間: 2021/10/01 | 電話: 886-953547199 | 屏東縣 | 地點: 屏東縣消防局特種搜救訓練中心 | 地址: 屏東縣長治鄉中興路572-2號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 屏東場 諾亞方舟與對生命的敬畏 日期: 110年10月1日(五)時間: 08:30~16:00地點: 屏東縣消防局 (屏東縣長治鄉中興路572-2號)主持人:屏東縣海濱國小 趙錫清校長時間... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
統一編號: 53498838 | 廠商地址: 桃園市桃園區春日路632巷43號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: NL1070439 | 採購單位: 行政院原子能委員會核能研究所 | 採購案: 069館轉譯實驗室潔淨室例行環境清潔作業程序及TAB調整 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1100202 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1130201 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瀅生醫股份有限公司 | 統一編號: 13004676 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4810000 | 所代表法人: | 虹榮營造有限公司 | 統一編號: 89840132 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣梓森生物科技有限公司 | 統一編號: 90374520 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 木木藝術設計有限公司 | 統一編號: 98642979 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡明霖 ... ]
名稱 晁翊工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 晁翊工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晁翊工程有限公司 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 蔡明霖 | 90000121 | 核准設立 |
晁翊工程有限公司 登記地址: 新北市三重區新北大道1段123號11樓 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 90000121 | 核准設立 |
姓名 蔡明霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蔡明霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明樂泡沫紅茶 高雄市三民區安東里堯山街12號1樓 | 蔡明霖 | 06921974 | 核准設立 - 獨資 |
金好工程行 高雄市前鎮區竹西里汕頭街37巷6號5樓 | 蔡明霖 | 15622168 | 歇業 - 獨資 |
宏福商行 高雄市苓雅區福西里三多1路68號1樓 | 蔡明霖 | 21356364 | 核准設立 - 獨資 |
晨廣網路行銷企業社 臺中市西區民龍里台中港路一段201號13樓之2 | 蔡明霖 | 26990105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020715802) |
宏達土木包工業 南投縣中寮鄉永平村永安街六六號 | 蔡明霖 | 77370281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120005271) |
銀靈工程行 高雄市前鎮區汕頭街37巷6號5樓 | 蔡明霖 | 78694365 | 歇業 - 獨資 |
虹榮營造有限公司 臺中市北區建興里崇德路一段238巷14號 | 蔡明霖 | 89840132 | 核准設立 |
明樂泡沫紅茶 登記地址: 高雄市三民區安東里堯山街12號1樓 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 06921974 | 核准設立 - 獨資 |
金好工程行 登記地址: 高雄市前鎮區竹西里汕頭街37巷6號5樓 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 15622168 | 歇業 - 獨資 |
宏福商行 登記地址: 高雄市苓雅區福西里三多1路68號1樓 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 21356364 | 核准設立 - 獨資 |
晨廣網路行銷企業社 登記地址: 臺中市西區民龍里台中港路一段201號13樓之2 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 26990105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020715802) |
宏達土木包工業 登記地址: 南投縣中寮鄉永平村永安街六六號 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 77370281 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120005271) |
銀靈工程行 登記地址: 高雄市前鎮區汕頭街37巷6號5樓 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 78694365 | 歇業 - 獨資 |
虹榮營造有限公司 登記地址: 臺中市北區建興里崇德路一段238巷14號 | 負責人: 蔡明霖 | 統編: 89840132 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡明霖 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
|