張秉洋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秉洋的職稱是監察人, 持有股份數是6500, 公司名稱是加密張碩股份有限公司, 統一編號是90011648.
無其他 加密張碩 資料。
[ 搜尋所有 加密張碩 ... ]
根據姓名 張秉洋 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 張秉洋 ...) | (中華民國)張秉洋 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張秉洋 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 洋稽有限公司 | 統一編號: 83032393 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 永大實木地板有限公司 | 統一編號: 13037655 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 全鋒工業有限公司 | 統一編號: 42585856 @ 董監事資料集 |
(中華民國)張秉洋 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張秉洋 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 洋稽有限公司 | 統一編號: 83032393 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 永大實木地板有限公司 | 統一編號: 13037655 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 全鋒工業有限公司 | 統一編號: 42585856 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張秉洋 ... ]
名稱 加密張碩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 加密張碩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
加密張碩股份有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號9樓 | 張軒菘 | 90011648 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
加密張碩股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號9樓 | 負責人: 張軒菘 | 統編: 90011648 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-04) |
姓名 張秉洋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 張秉洋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洋洋風管工程 新北市土城區德峯街5號6樓 | 張秉洋 | 87470703 | 核准設立 - 獨資 |
洋稽有限公司 新北市新莊區瓊泰路152號4樓 | 張秉洋 | 83032393 | 核准設立 |
永大實木地板有限公司 新竹縣竹北市十興里勝利六街29號14樓 | 張秉洋 | 13037655 | 核准設立 |
全鋒工業有限公司 彰化縣彰化市福田里彰南路五段481號1樓 | 張秉洋 | 42585856 | 核准設立 |
沐淵運動設備工程有限公司 新竹縣竹東鎮二重里學府東路288巷9弄16號 | 張秉洋 | 82955974 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-02) |
洋洋風管工程 登記地址: 新北市土城區德峯街5號6樓 | 負責人: 張秉洋 | 統編: 87470703 | 核准設立 - 獨資 |
洋稽有限公司 登記地址: 新北市新莊區瓊泰路152號4樓 | 負責人: 張秉洋 | 統編: 83032393 | 核准設立 |
永大實木地板有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市十興里勝利六街29號14樓 | 負責人: 張秉洋 | 統編: 13037655 | 核准設立 |
全鋒工業有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市福田里彰南路五段481號1樓 | 負責人: 張秉洋 | 統編: 42585856 | 核准設立 |
沐淵運動設備工程有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮二重里學府東路288巷9弄16號 | 負責人: 張秉洋 | 統編: 82955974 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-02) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|