李佳昕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李佳昕的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是承藝術股份有限公司, 統一編號是90011767.
董監事資料集 資料集的 李佳昕 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李佳昕 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 承藝術股份有限公司 | 統一編號: 90011767 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 承億文旅股份有限公司 | 承藝術股份有限公司 | 統一編號: 90011767 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 承藝術股份有限公司 | 統一編號: 90011767 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 承藝術股份有限公司 | 統一編號: 90011767 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 承億文旅股份有限公司 | 承藝術股份有限公司 | 統一編號: 90011767 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 承藝術股份有限公司 | 統一編號: 90011767 |
[ 搜尋所有相關: 李佳昕 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 承藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 承藝術 ...) | 連絡電話: #x28;02)29322111 | 統一編號: 25146299 | 屬性: 社會創新,文化創意 | 經營項目: 【傳承藝術服務】派遣國際認證帶領者提供傳承藝術團體服務、居家個人傳承藝術、夫妻傳承藝術。【教育訓練及助人專業督導服務】傳承藝術帶領者培訓班、個別督導或團體督導、藝術創作技巧訓練、志工培訓及進階訓練、創... | 負責人: 康小姐 | 成立時間: 99.07.13 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人聯邦文教基金會 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人聯邦文教基金會 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 09:00~17:00 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)苗栗縣山城藝術文化協會 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣山城藝術文化協會 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: #x28;02)29322111 | 統一編號: 25146299 | 屬性: 社會創新,文化創意 | 經營項目: 【傳承藝術服務】派遣國際認證帶領者提供傳承藝術團體服務、居家個人傳承藝術、夫妻傳承藝術。【教育訓練及助人專業督導服務】傳承藝術帶領者培訓班、個別督導或團體督導、藝術創作技巧訓練、志工培訓及進階訓練、創... | 負責人: 康小姐 | 成立時間: 99.07.13 | 所在縣市: 臺北市 @ 新創圓夢網-青年創業個案 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人聯邦文教基金會 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人聯邦文教基金會 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 09:00~17:00 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)苗栗縣山城藝術文化協會 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣山城藝術文化協會 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 承藝術 ... ]
根據姓名 李佳昕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李佳昕 ...) | 作者: 李政軒, 邱仁杰, 廖雙慶, 連杉利, 魏柏倫, 李佳昕, 丁崇峯, 羅偉誠, 王筱雯, 李馨慈, 李芳君, 林渝晴, 陳柏智, 吳少瑀編輯 | 出版機構: 教育部 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 110 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-345-045-5 (精裝, NT$700, 110面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承億生活文創股份有限公司 | 統一編號: 54518559 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4214300 | 所代表法人: 承億文旅股份有限公司 | 承真開發股份有限公司 | 統一編號: 82966091 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 微行旅旅行社股份有限公司 | 統一編號: 83020798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曇文化股份有限公司 | 統一編號: 85088174 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五十席國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 89285774 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 承億文旅股份有限公司 | 派若股份有限公司 | 統一編號: 90048595 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承風生活股份有限公司 | 統一編號: 90058220 @ 董監事資料集 |
作者: 李政軒, 邱仁杰, 廖雙慶, 連杉利, 魏柏倫, 李佳昕, 丁崇峯, 羅偉誠, 王筱雯, 李馨慈, 李芳君, 林渝晴, 陳柏智, 吳少瑀編輯 | 出版機構: 教育部 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 110 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-345-045-5 (精裝, NT$700, 110面, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承億生活文創股份有限公司 | 統一編號: 54518559 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4214300 | 所代表法人: 承億文旅股份有限公司 | 承真開發股份有限公司 | 統一編號: 82966091 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 微行旅旅行社股份有限公司 | 統一編號: 83020798 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曇文化股份有限公司 | 統一編號: 85088174 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 五十席國際餐飲股份有限公司 | 統一編號: 89285774 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: 承億文旅股份有限公司 | 派若股份有限公司 | 統一編號: 90048595 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 承風生活股份有限公司 | 統一編號: 90058220 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李佳昕 ... ]
壟承藝術社 | 地址: 台中市西區三民路二段82號4樓 | 電話: 04-2220-9633 |
名稱 承藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 承藝術)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皇承藝術文化股份有限公司 臺中市南屯區永春東三路37號1樓 | 吳美娥 | 90237505 | 核准設立 |
承藝術股份有限公司 高雄市新興區中山一路145號 | 戴俊郎 | 90011767 | 核准設立 |
嘉承藝術品塗裝工程行 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段266號1樓 | 張森貴 | 88665229 | 核准設立 - 獨資 |
順承藝術有限公司 新北市深坑區北深路二段七八之一號二樓 | | 84495744 | 廢止 (101年01月13日 北府經登字 第1015110370號) |
順承藝術有限公司 新北市新店區安忠路57巷5之1號 | | 86599049 | 解散 |
壟承藝術社 臺中市中區大墩里三民路二段82號4樓 | 李佳沛 | 45833719 | 歇業 - 獨資 |
傳承藝術生活坊 高雄市苓雅區興中1路389號 | 金璟霖 | 99391556 | 歇業 - 獨資 |
中承藝術鍛造有限公司 臺中市豐原區南嵩里北陽路三三九巷一九號一樓 | | 80430919 | 解散 (文號: 2007-7-30 經授中字 第0963253289號) |
皇承藝術文化股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區永春東三路37號1樓 | 負責人: 吳美娥 | 統編: 90237505 | 核准設立 |
承藝術股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中山一路145號 | 負責人: 戴俊郎 | 統編: 90011767 | 核准設立 |
嘉承藝術品塗裝工程行 登記地址: 臺中市烏日區溪埧里溪南路一段266號1樓 | 負責人: 張森貴 | 統編: 88665229 | 核准設立 - 獨資 |
順承藝術有限公司 登記地址: 新北市深坑區北深路二段七八之一號二樓 | 統編: 84495744 | 廢止 (101年01月13日 北府經登字 第1015110370號) |
順承藝術有限公司 登記地址: 新北市新店區安忠路57巷5之1號 | 統編: 86599049 | 解散 |
壟承藝術社 登記地址: 臺中市中區大墩里三民路二段82號4樓 | 負責人: 李佳沛 | 統編: 45833719 | 歇業 - 獨資 |
傳承藝術生活坊 登記地址: 高雄市苓雅區興中1路389號 | 負責人: 金璟霖 | 統編: 99391556 | 歇業 - 獨資 |
中承藝術鍛造有限公司 登記地址: 臺中市豐原區南嵩里北陽路三三九巷一九號一樓 | 統編: 80430919 | 解散 (文號: 2007-7-30 經授中字 第0963253289號) |
[ 查詢所有 承藝術 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|