陳永興
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳永興的職稱是監察人, 持有股份數是70000, 公司名稱是全案開發股份有限公司, 統一編號是90014336.
董監事資料集 資料集的 陳永興 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳永興 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全案開發股份有限公司 | 統一編號: 90014336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全案開發股份有限公司 | 統一編號: 90014336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全案開發股份有限公司 | 統一編號: 90014336 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全案開發股份有限公司 | 統一編號: 90014336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全案開發股份有限公司 | 統一編號: 90014336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 全案開發股份有限公司 | 統一編號: 90014336 |
[ 搜尋所有相關: 陳永興 @ 董監事資料集 ]
無其他 全案開發 資料。
[ 搜尋所有 全案開發 ... ]
根據姓名 陳永興 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳永興 ...) | (中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 開放時間: 每週六及週日 下午2時至6時 | 現狀: 民國97(2008)年12月15日府授文資字第0973700171號函同意核予補助證明-澎湖縣歷史建築(傳統古厝)維護及再利用獎助計畫。
規劃設計:張玉璜建築師事務所
施工廠商:霖元土木包工業 | 歷史沿革: 此建築建於昭和13(1938)年為一傳統形式融合近代構造材料之民宅,為歐陽家族所有,民國96(2007)年12月經法院拍賣,由陳永興先生購得。
陳永興先生有感老屋因長年閒置損壞嚴重,為使文化資產得以風... @ 文資局歷史建築 |
| 作者: 陳永興著 | 出版機構: 玉山社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-294-259-8 (平裝, NT$380, 264面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)林墡瑛、廖迎晰、陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林墡瑛、廖迎晰、陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 每週六及週日 下午2時至6時 | 現狀: 民國97(2008)年12月15日府授文資字第0973700171號函同意核予補助證明-澎湖縣歷史建築(傳統古厝)維護及再利用獎助計畫。
規劃設計:張玉璜建築師事務所
施工廠商:霖元土木包工業 | 歷史沿革: 此建築建於昭和13(1938)年為一傳統形式融合近代構造材料之民宅,為歐陽家族所有,民國96(2007)年12月經法院拍賣,由陳永興先生購得。
陳永興先生有感老屋因長年閒置損壞嚴重,為使文化資產得以風... @ 文資局歷史建築 |
作者: 陳永興著 | 出版機構: 玉山社 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 264 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-294-259-8 (平裝, NT$380, 264面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)林墡瑛、廖迎晰、陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林墡瑛、廖迎晰、陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳永興 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳永興 ... ]
名稱 全案開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全案開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全案開發股份有限公司 臺北市大安區和平東路3段111號3樓 | 李盈盈 | 90014336 | 核准設立 |
全案開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段111號3樓 | 負責人: 李盈盈 | 統編: 90014336 | 核准設立 |
姓名 陳永興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳永興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳永興自營計程車行 新北市永和區永亨路?023號?7樓 | 陳永興 | 02370008 | 核准設立 - 獨資 |
吉祥青 行 桃園縣中壢市永興里新生路10鄰47號 | 陳永興 | 43676221 | 撤銷 - 獨資 |
永興行 澎湖縣馬公市西衛里光復路三二一號一樓 | 陳永興 | 87744915 | 歇業 - 獨資 |
永大機車行 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街十二號一樓 | 陳永興 | 05977963 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100815826) |
興耀彩券投注站 苗栗縣頭份市自強里12鄰信東路158號1樓 | 陳永興 | 38817849 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031002927) |
臺灣銀行股份有限公司中興新村分公司 南投縣南投市光華路11號1、2樓 | 陳永興 | 61464207 | 核准設立 |
興耀企業社 苗栗縣頭份市仁愛里仁愛路5號3樓 | 陳永興 | 87222394 | 核准設立 - 獨資 |
敦明文教事業有限公司 臺中市南區工學里復興路一段314號4樓 | 陳永興 | 90067831 | 核准設立 |
陳永興自營計程車行 登記地址: 新北市永和區永亨路?023號?7樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 02370008 | 核准設立 - 獨資 |
吉祥青 行 登記地址: 桃園縣中壢市永興里新生路10鄰47號 | 負責人: 陳永興 | 統編: 43676221 | 撤銷 - 獨資 |
永興行 登記地址: 澎湖縣馬公市西衛里光復路三二一號一樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 87744915 | 歇業 - 獨資 |
永大機車行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮湖東里長青街十二號一樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 05977963 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100815826) |
興耀彩券投注站 登記地址: 苗栗縣頭份市自強里12鄰信東路158號1樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 38817849 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031002927) |
臺灣銀行股份有限公司中興新村分公司 登記地址: 南投縣南投市光華路11號1、2樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 61464207 | 核准設立 |
興耀企業社 登記地址: 苗栗縣頭份市仁愛里仁愛路5號3樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 87222394 | 核准設立 - 獨資 |
敦明文教事業有限公司 登記地址: 臺中市南區工學里復興路一段314號4樓 | 負責人: 陳永興 | 統編: 90067831 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳永興 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1745 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1635 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5165 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4859149 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18707728 | 所代表法人: 英商太古集團有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
|