李尚哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李尚哲的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是益喆資產開發有限公司, 統一編號是90022336.
無其他 益喆資產開發 資料。
[ 搜尋所有 益喆資產開發 ... ]
根據姓名 李尚哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李尚哲 ...) | (中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 尚築工程有限公司 | 統一編號: 83721617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 伍賀家具股份有限公司 | 統一編號: 27822520 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 六角國際事業股份有限公司 | 天恩粉圓股份有限公司 | 統一編號: 28536497 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 | 統一編號: 54998494 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 星錡股份有限公司 | 統一編號: 55974998 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 晶彩娛樂有限公司 | 統一編號: 90325991 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李尚哲、徐稼惠 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 尚築工程有限公司 | 統一編號: 83721617 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 伍賀家具股份有限公司 | 統一編號: 27822520 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: 六角國際事業股份有限公司 | 天恩粉圓股份有限公司 | 統一編號: 28536497 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 | 統一編號: 54998494 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 星錡股份有限公司 | 統一編號: 55974998 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 晶彩娛樂有限公司 | 統一編號: 90325991 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李尚哲 ... ]
名稱 益喆資產開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 益喆資產開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益喆資產開發有限公司 臺中市沙鹿區鹿寮里中山路466巷53號1樓 | 李尚哲 | 90022336 | 核准設立 |
益喆資產開發有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區鹿寮里中山路466巷53號1樓 | 負責人: 李尚哲 | 統編: 90022336 | 核准設立 |
姓名 李尚哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 李尚哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
尚好企業社 桃園市蘆竹區五福里五福一路96號10樓 | 李尚哲 | 82029624 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079006071) |
尚築工程有限公司 桃園市八德區廣隆里廣隆街109巷2號(1樓) | 李尚哲 | 83721617 | 核准設立 |
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 新竹縣竹北市高鐵九路98號4樓 | 李尚哲 | 54998494 | 核准登記 |
石脈創意股份有限公司 臺北市文山區萬美街2段2巷5號3樓之1 | 李尚哲 | 83562408 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-08) |
開始創新股份有限公司 臺北市文山區萬美街2段2巷5號3樓之1 | 李尚哲 | 85014363 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-02) |
晶彩娛樂有限公司 臺北市士林區後港街96號7樓 | 李尚哲 | 90325991 | 核准設立 |
尚好企業社 登記地址: 桃園市蘆竹區五福里五福一路96號10樓 | 負責人: 李尚哲 | 統編: 82029624 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079006071) |
尚築工程有限公司 登記地址: 桃園市八德區廣隆里廣隆街109巷2號(1樓) | 負責人: 李尚哲 | 統編: 83721617 | 核准設立 |
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市高鐵九路98號4樓 | 負責人: 李尚哲 | 統編: 54998494 | 核准登記 |
石脈創意股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區萬美街2段2巷5號3樓之1 | 負責人: 李尚哲 | 統編: 83562408 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-08) |
開始創新股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區萬美街2段2巷5號3樓之1 | 負責人: 李尚哲 | 統編: 85014363 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-02) |
晶彩娛樂有限公司 登記地址: 臺北市士林區後港街96號7樓 | 負責人: 李尚哲 | 統編: 90325991 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李尚哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|