何宗翰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何宗翰的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是彩躍有限公司, 統一編號是90022700.
根據名稱 彩躍 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 彩躍 ...) | (日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| (日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總統府、中華文化總會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總統府、中華文化總會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
| (日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 綜藝活動 |
| (日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 藝文活動-所有類別 |
(日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(日本)日本藝能協會;(日本)日本藝能協會-若竹舞蹈團 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總統府、中華文化總會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總統府、中華文化總會 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/20 @ 文化部研習課程 |
(日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 綜藝活動 |
(日本)若竹舞蹈團;(日本)剣持雄介;(日本)おもだか秋子 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: 購票方式:請洽創價文教基金會02-2888-1777轉220或soka.fdn.tk@gmail.com @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 彩躍 ... ]
根據姓名 何宗翰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何宗翰 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 博翰實業有限公司 | 統一編號: 24831602 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-200150534-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市三重區自強路五段15-1號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: I-200229696-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 98863249 | 嘉義市東區過溝里成仁街4號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2417000 | 所代表法人: | 生才實業股份有限公司 | 統一編號: 16640761 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 鏵翊科技股份有限公司 | 統一編號: 24222798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天天百貨有限公司 | 統一編號: 24762339 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 艾杰莉綺科技有限公司 | 統一編號: 42576759 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 威泰企業有限公司 | 統一編號: 45889754 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 博翰實業有限公司 | 統一編號: 24831602 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: F-200150534-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新北市三重區自強路五段15-1號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: I-200229696-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 98863249 | 嘉義市東區過溝里成仁街4號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2417000 | 所代表法人: | 生才實業股份有限公司 | 統一編號: 16640761 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 鏵翊科技股份有限公司 | 統一編號: 24222798 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天天百貨有限公司 | 統一編號: 24762339 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 艾杰莉綺科技有限公司 | 統一編號: 42576759 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 威泰企業有限公司 | 統一編號: 45889754 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何宗翰 ... ]
彩躍七彩水族坊 | 地址: 新北市永和區林森路110號 | 電話: 02-2929-9906 |
彩躍七彩水族中心 | 地址: 新北市永和區林森路116號 | 電話: 02-2925-5556 |
彩躍有限公司 | 地址: 基隆市中正區中正路18號7樓之1 | 電話: 02-2429-2333 |
名稱 彩躍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 彩躍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彩躍實業社 新北市三重區仁愛街327巷61號之2 | 許惠婷 | 50658178 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088111870) |
彩躍有限公司 新北市三重區重陽路2段63號 | 何宗翰 | 90022700 | 核准設立 |
彩躍水族設計館 新北市永和區林森路110號1樓 | 鄭涵嫺 | 29312544 | 歇業 - 獨資 |
彩躍水族坊 新北市三重區龍門路117號 | 陳明德 | 73771383 | 歇業 - 獨資 |
彩躍實業社 登記地址: 新北市三重區仁愛街327巷61號之2 | 負責人: 許惠婷 | 統編: 50658178 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088111870) |
彩躍有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路2段63號 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 90022700 | 核准設立 |
彩躍水族設計館 登記地址: 新北市永和區林森路110號1樓 | 負責人: 鄭涵嫺 | 統編: 29312544 | 歇業 - 獨資 |
彩躍水族坊 登記地址: 新北市三重區龍門路117號 | 負責人: 陳明德 | 統編: 73771383 | 歇業 - 獨資 |
姓名 何宗翰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 何宗翰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博翰實業有限公司 臺中市西區公德里大忠街8號8樓 | 何宗翰 | 24831602 | 核准設立 |
宗鼎節能實業社 臺南市中西區小西里府前路1段359巷7號1樓 | 何宗翰 | 10743522 | 歇業 - 獨資 |
天天百貨有限公司 新竹縣竹北市北興里莊敬三路171號15樓 | 何宗翰 | 24762339 | 核准設立 |
宇威通訊行 新北市三重區自強路2段58號 | 何宗翰 | 02121780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078121509) |
南台灣不動產仲介經紀企業社 高雄市鳥松區大埤路29之179號8樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 何宗翰 | 09124853 | 歇業 - 合夥 |
生才實業股份有限公司 新北市樹林區學成路528之2號(1樓) | 何宗翰 | 16640761 | 核准設立 |
國泰當舖 臺北市信義區永吉路140號 | 何宗翰 | 20567679 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084107103) |
愛馬汽車 苗栗縣通霄鎮福源里10鄰北勢窩路112巷8弄2號1樓 | 何宗翰 | 21491559 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003528) |
博翰實業有限公司 登記地址: 臺中市西區公德里大忠街8號8樓 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 24831602 | 核准設立 |
宗鼎節能實業社 登記地址: 臺南市中西區小西里府前路1段359巷7號1樓 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 10743522 | 歇業 - 獨資 |
天天百貨有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市北興里莊敬三路171號15樓 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 24762339 | 核准設立 |
宇威通訊行 登記地址: 新北市三重區自強路2段58號 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 02121780 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078121509) |
南台灣不動產仲介經紀企業社 登記地址: 高雄市鳥松區大埤路29之179號8樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 何宗翰 | 統編: 09124853 | 歇業 - 合夥 |
生才實業股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區學成路528之2號(1樓) | 負責人: 何宗翰 | 統編: 16640761 | 核准設立 |
國泰當舖 登記地址: 臺北市信義區永吉路140號 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 20567679 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084107103) |
愛馬汽車 登記地址: 苗栗縣通霄鎮福源里10鄰北勢窩路112巷8弄2號1樓 | 負責人: 何宗翰 | 統編: 21491559 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003528) |
[ 查詢所有 何宗翰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
|