顧漢屏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名顧漢屏的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是新信有限公司, 統一編號是90024849.
根據名稱 新信 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 新信 ...) | 刊登日期: 2018-01-02 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2024-04-18 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2014-05-15 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 鄉鎮市區代碼: 03 | 屏東縣 | 地政事務所名稱: 東港地政事務所 | 地政事務所代碼: TD @ 土地段名代碼(API) |
| 臺中市沙鹿區戶政事務所 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 臺中市沙鹿區戶政事務所 @ 文化部公共藝術 |
| 資料集識別碼: 31927 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-06 17:14:50 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 提供信用評等機構S&P、Moody’s及中華信評公司發布本行最新信用評等等級 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
刊登日期: 2018-01-02 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2024-04-18 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2014-05-15 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鄉鎮市區代碼: 03 | 屏東縣 | 地政事務所名稱: 東港地政事務所 | 地政事務所代碼: TD @ 土地段名代碼(API) |
臺中市沙鹿區戶政事務所 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 臺中市沙鹿區戶政事務所 @ 文化部公共藝術 |
資料集識別碼: 31927 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-06 17:14:50 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 提供信用評等機構S&P、Moody’s及中華信評公司發布本行最新信用評等等級 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 新信 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 久如有限公司 | 統一編號: 89146767 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 久如有限公司 | 統一編號: 89146767 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 顧漢屏 ... ]
全家超商台南新信店 | 地址: 台南市新信路34號 | 電話: 06-261-4743 |
建輝玻璃股份有限公司(新信廠) | 地址: 台南市南區新信路34號 | 電話: 06-263-9532 |
新信隆行 | 地址: 基隆市信義區東明路147號 | 電話: 02-2465-3425 |
新信汽車有限公司 | 地址: 新竹縣新豐鄉新興路146號之11 | 電話: 03-559-4884 |
新信輪胎行 | 地址: 新竹縣新埔鎮中正路886號 | 電話: 03-588-2221 |
新信汽車修理廠 | 地址: 新竹縣竹北市中華路430號 | 電話: 03-555-2816 |
新信美傢俱行 | 地址: 花蓮縣新城鄉嘉里路76號 | 電話: 03-826-4127 |
新信交通有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市中華路401號 | 電話: 03-551-3177 |
新信華電機行 | 地址: 新北市汐止區大同路二段693號 | 電話: 02-2641-2230 |
新信電子股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區大同路三段369巷36號 | 電話: 02-2642-8879 |
名稱 新信 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 新信)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新信威車業行 新北市蘆洲區民族路155號(1樓) | 陳啟 | 31679595 | 核准設立 - 獨資 |
新信隆行 基隆市信義區東明路一四七號 | 洪國鵬 | 00895400 | 核准設立 - 獨資 |
新信桀鎖店 臺北市信義區永吉路427號 | 周安南 | 76450912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107183) |
新信汽車有限公司 新竹縣新豐鄉松林村新興路146之11號 | 曾金妹 | 46076678 | 核准設立 |
新信鑫企業社 新北市新莊區新泰路361巷3號3樓 | 蔡玉煌 | 91220290 | 核准設立 - 獨資 |
新信科技有限公司 新竹市北區新民里愛文街117號10樓之3 | 謝文軒 | 90255910 | 核准設立 |
新信有限公司 桃園市桃園區大興里春日路987之4號 | 顧漢屏 | 90024849 | 核准設立 |
新信合商行 彰化縣埔鹽鄉新興村員鹿路3段190號 | 黃梅滄 | 08359141 | 核准設立 - 獨資 |
新信威車業行 登記地址: 新北市蘆洲區民族路155號(1樓) | 負責人: 陳啟 | 統編: 31679595 | 核准設立 - 獨資 |
新信隆行 登記地址: 基隆市信義區東明路一四七號 | 負責人: 洪國鵬 | 統編: 00895400 | 核准設立 - 獨資 |
新信桀鎖店 登記地址: 臺北市信義區永吉路427號 | 負責人: 周安南 | 統編: 76450912 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094107183) |
新信汽車有限公司 登記地址: 新竹縣新豐鄉松林村新興路146之11號 | 負責人: 曾金妹 | 統編: 46076678 | 核准設立 |
新信鑫企業社 登記地址: 新北市新莊區新泰路361巷3號3樓 | 負責人: 蔡玉煌 | 統編: 91220290 | 核准設立 - 獨資 |
新信科技有限公司 登記地址: 新竹市北區新民里愛文街117號10樓之3 | 負責人: 謝文軒 | 統編: 90255910 | 核准設立 |
新信有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興里春日路987之4號 | 負責人: 顧漢屏 | 統編: 90024849 | 核准設立 |
新信合商行 登記地址: 彰化縣埔鹽鄉新興村員鹿路3段190號 | 負責人: 黃梅滄 | 統編: 08359141 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 新信 ... ]
姓名 顧漢屏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 顧漢屏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瀚平商行 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 | 顧漢屏 | 88533282 | 停業
(停業起迄日期
111年02月21日
至
112年02月20日) - 獨資 |
久如有限公司 桃園市平鎮區復興里環南路18號11樓之3 | 顧漢屏 | 89146767 | 核准設立 |
瀚平商行 登記地址: 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號18樓之1 | 負責人: 顧漢屏 | 統編: 88533282 | 停業
(停業起迄日期
111年02月21日
至
112年02月20日) - 獨資 |
久如有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區復興里環南路18號11樓之3 | 負責人: 顧漢屏 | 統編: 89146767 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
|