江佳潁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江佳潁的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是創一有限公司, 統一編號是90028535.
根據名稱 創一 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 創一 ...) | 聯絡方式: 02-6631-1027 | 是否收費: N | 活動地點: 前鎮區成功二路25號3樓 | 開始日期: 20220520 | 結束日期: 20220520 | 發起單位: 江佳芸 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 開放時間: 10:00-18:00,每週三休館(戶外空間全年開放) | | 電話: 886-3-9699440 | 地址: 宜蘭縣268五結鄉中正路二段6-8號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 名稱: 葉星佑 | 開放時間: 預約制 | 電話: 05-5346916 | 地址: 雲林縣斗六市文化路788巷74號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| (中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 連絡電話: 0952801566 | 創業空間類型: 訓練場地 | 招募團隊類型: 文化創意,社會企業,創新服務 | 空間用途: 分享交流,展演空間,課程講座,創業陪伴 | 所屬單位: 民間單位-耕山農創股份有限公司 @ 創業空間資料 |
聯絡方式: 02-6631-1027 | 是否收費: N | 活動地點: 前鎮區成功二路25號3樓 | 開始日期: 20220520 | 結束日期: 20220520 | 發起單位: 江佳芸 | 主辦單位: 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
開放時間: 10:00-18:00,每週三休館(戶外空間全年開放) | | 電話: 886-3-9699440 | 地址: 宜蘭縣268五結鄉中正路二段6-8號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
名稱: 葉星佑 | 開放時間: 預約制 | 電話: 05-5346916 | 地址: 雲林縣斗六市文化路788巷74號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
(中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)施力仁 | 活動起始日期: 2024/03/06 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: 0952801566 | 創業空間類型: 訓練場地 | 招募團隊類型: 文化創意,社會企業,創新服務 | 空間用途: 分享交流,展演空間,課程講座,創業陪伴 | 所屬單位: 民間單位-耕山農創股份有限公司 @ 創業空間資料 |
[ 搜尋所有 創一 ... ]
無其他 江佳潁 資料。
[ 搜尋所有 江佳潁 ... ]
名稱 創一 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 創一)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
益創一創業投資股份有限公司 臺北市大安區新生南路1段99號8樓 | 邱德成 | 90417627 | 核准設立 |
台灣文創一號股份有限公司 臺北市信義區松德路135號6樓 | 宣明智 | 53090682 | 核准設立 |
創一工程行 臺東縣臺東市富岡里富岡街一四一號一樓 | 朱佳徽 | 81392054 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100245802) |
創一家設計工程有限公司 臺北市松山區塔悠路210巷12號1樓 | 張素蘭 | 24719283 | 核准設立 |
創一投資股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段89號7樓 | 石克強 | 28711500 | 核准設立 |
創一國際有限公司 新北市新莊區西盛街394號 | 廖秀春 | 29114896 | 核准設立 |
創一有限公司 新北市板橋區中山路1段293之1號10樓之1 | 江佳潁 | 90028535 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-12) |
創一文化有限公司 桃園市桃園區中正路1071號6樓之5 | 李彥勳 | 90109950 | 核准設立 |
益創一創業投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路1段99號8樓 | 負責人: 邱德成 | 統編: 90417627 | 核准設立 |
台灣文創一號股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路135號6樓 | 負責人: 宣明智 | 統編: 53090682 | 核准設立 |
創一工程行 登記地址: 臺東縣臺東市富岡里富岡街一四一號一樓 | 負責人: 朱佳徽 | 統編: 81392054 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100245802) |
創一家設計工程有限公司 登記地址: 臺北市松山區塔悠路210巷12號1樓 | 負責人: 張素蘭 | 統編: 24719283 | 核准設立 |
創一投資股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段89號7樓 | 負責人: 石克強 | 統編: 28711500 | 核准設立 |
創一國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區西盛街394號 | 負責人: 廖秀春 | 統編: 29114896 | 核准設立 |
創一有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路1段293之1號10樓之1 | 負責人: 江佳潁 | 統編: 90028535 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-12) |
創一文化有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1071號6樓之5 | 負責人: 李彥勳 | 統編: 90109950 | 核准設立 |
[ 查詢所有 創一 ... ]
姓名 江佳潁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 江佳潁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創堃有限公司 新北市土城區慶利街28巷6之1號 | 江佳潁 | 28522634 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-18) |
創堃有限公司 登記地址: 新北市土城區慶利街28巷6之1號 | 負責人: 江佳潁 | 統編: 28522634 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-18) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|