葉國華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉國華的職稱是董事長, 持有股份數是400000, 公司名稱是陽陞能源股份有限公司, 統一編號是90032088.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 陽陞能源股份有限公司 | 統一編號: 90032088 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 陽陞能源股份有限公司 | 統一編號: 90032088 |
[ 搜尋所有相關: 葉國華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 90032088 | 電話號碼: 03-5191897#19 | 新竹市東區復興里民生路222巷43弄2號1樓 |
統一編號: 90032088 | 電話號碼: 03-5191897#19 | 新竹市東區復興里民生路222巷43弄2號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 葉國華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 陽陞能源 資料。
[ 搜尋所有 陽陞能源 ... ]
根據姓名 葉國華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉國華 ...) | (中華民國)謝季芸;(中華民國)沈榮槐;(中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝季芸;(中華民國)沈榮槐;(中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 葉國華作 | 出版機構: 葉國華 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 228 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260127701 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/SUQPE9RDhzGarEYU8 @ 講座資訊 |
| (中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/SUQPE9RDhzGarEYU8 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 碩達國際股份有限公司 | 統一編號: 12853405 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 天廈國際股份有限公司 | 統一編號: 42900518 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18750 | 所代表法人: | 飛鴻國際科技股份有限公司 | 統一編號: 90117889 @ 董監事資料集 |
(中華民國)謝季芸;(中華民國)沈榮槐;(中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝季芸;(中華民國)沈榮槐;(中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/07/24 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 葉國華作 | 出版機構: 葉國華 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-05-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 228 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260127701 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/SUQPE9RDhzGarEYU8 @ 講座資訊 |
(中華民國)葉國華 | 活動起始日期: 2024/08/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 網路報名:https://forms.gle/SUQPE9RDhzGarEYU8 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 碩達國際股份有限公司 | 統一編號: 12853405 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 天廈國際股份有限公司 | 統一編號: 42900518 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18750 | 所代表法人: | 飛鴻國際科技股份有限公司 | 統一編號: 90117889 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 葉國華 ... ]
名稱 陽陞能源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陽陞能源)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽陞能源股份有限公司 新竹市東區復興里民生路222巷43弄2號1樓 | 葉國華 | 90032088 | 核准設立 |
陽陞能源股份有限公司 登記地址: 新竹市東區復興里民生路222巷43弄2號1樓 | 負責人: 葉國華 | 統編: 90032088 | 核准設立 |
姓名 葉國華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 葉國華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國華汽車修配廠 南投縣水里鄉南光村南昌街13號 | 葉國華 | 14601686 | 核准設立 - 獨資 |
大華國際眼鏡行 雲林縣崙背鄉東明村中山路214之5號1樓 | 葉國華 | 88824633 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050054446) |
華仔灶咖店 基隆市仁愛區孝三路59號1樓 | 葉國華 | 42159868 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050001470) |
國光手工饅頭店 基隆市仁愛區南榮路105號 | 葉國華 | 81821956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000274) |
全方位濾波科技有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段1之8號2樓 | 葉國華 | 25144644 | 核准設立 |
麗邑實業股份有限公司 臺北市大同區南京西路163號2樓之56 | 葉國華 | 79976237 | 核准設立 |
肽好生活行銷股份有限公司 臺北市信義區信義路4段375號7樓之5 | 葉國華 | 90257001 | 核准設立 |
國華汽車修配廠 登記地址: 南投縣水里鄉南光村南昌街13號 | 負責人: 葉國華 | 統編: 14601686 | 核准設立 - 獨資 |
大華國際眼鏡行 登記地址: 雲林縣崙背鄉東明村中山路214之5號1樓 | 負責人: 葉國華 | 統編: 88824633 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050054446) |
華仔灶咖店 登記地址: 基隆市仁愛區孝三路59號1樓 | 負責人: 葉國華 | 統編: 42159868 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050001470) |
國光手工饅頭店 登記地址: 基隆市仁愛區南榮路105號 | 負責人: 葉國華 | 統編: 81821956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050000274) |
全方位濾波科技有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段1之8號2樓 | 負責人: 葉國華 | 統編: 25144644 | 核准設立 |
麗邑實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路163號2樓之56 | 負責人: 葉國華 | 統編: 79976237 | 核准設立 |
肽好生活行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段375號7樓之5 | 負責人: 葉國華 | 統編: 90257001 | 核准設立 |
[ 查詢所有 葉國華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|