黃惠伶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃惠伶的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是郁豐企業有限公司, 統一編號是90044227.
| 統一編號: 90044227 | 電話號碼: 07-7882006 | 高雄市三民區自由一路2號3樓之11 |
統一編號: 90044227 | 電話號碼: 07-7882006 | 高雄市三民區自由一路2號3樓之11 |
[ 搜尋所有相關: 黃惠伶 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 郁豐企業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 郁豐企業 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百郁豐企業股份有限公司 | 統一編號: 23282728 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 富郁豐企業有限公司 | 統一編號: 54565757 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178 | 所代表法人: | 郁豐企業股份有限公司 | 統一編號: 55645899 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金郁豐企業有限公司 | 統一編號: 89787404 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百郁豐企業股份有限公司 | 統一編號: 23282728 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 富郁豐企業有限公司 | 統一編號: 54565757 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178 | 所代表法人: | 郁豐企業股份有限公司 | 統一編號: 55645899 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金郁豐企業有限公司 | 統一編號: 89787404 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郁豐企業 ... ]
根據姓名 黃惠伶 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 黃惠伶 ...) | (中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃惠伶 ... ]
金郁豐企業有限公司 | 地址: 台南市安平區光州六街47號 | 電話: 06-298-7058 |
名稱 郁豐企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郁豐企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富郁豐企業有限公司 臺南市永康區永明街302巷17弄2號1樓 | 張豪峰 | 54565757 | 核准設立 |
郁豐企業有限公司 高雄市三民區自由一路2號3樓之11 | 黃惠伶 | 90044227 | 核准設立 |
金郁豐企業有限公司 臺南市安平區育平里光州六街47號 | 陳顏秀琴 | 89787404 | 核准設立 |
郁豐企業股份有限公司 臺中市豐原區南嵩里水源路九五號 | | 55645899 | 解散 (文號: 2000-1-6 經89中字 第089359582號) |
金郁豐企業社 臺北市中山區復興北路502號5樓 | 黃庭怡 | 48815258 | 歇業 - 獨資 |
家郁豐企業社 雲林縣虎尾鎮平和里大成十一街33之5號1樓 | 林家豪 | 45770236 | 歇業 - 獨資 |
郁豐企業行 高雄市三民區大昌1路137號1樓 | 王安邦 | 13641485 | 歇業 - 獨資 |
百郁豐企業股份有限公司 臺北市中山區民權東路352號2樓 | | 23282728 | 撤銷 (文號: 2000-11-23 建商二字 第89394974號) |
富郁豐企業有限公司 登記地址: 臺南市永康區永明街302巷17弄2號1樓 | 負責人: 張豪峰 | 統編: 54565757 | 核准設立 |
郁豐企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區自由一路2號3樓之11 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 90044227 | 核准設立 |
金郁豐企業有限公司 登記地址: 臺南市安平區育平里光州六街47號 | 負責人: 陳顏秀琴 | 統編: 89787404 | 核准設立 |
郁豐企業股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區南嵩里水源路九五號 | 統編: 55645899 | 解散 (文號: 2000-1-6 經89中字 第089359582號) |
金郁豐企業社 登記地址: 臺北市中山區復興北路502號5樓 | 負責人: 黃庭怡 | 統編: 48815258 | 歇業 - 獨資 |
家郁豐企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮平和里大成十一街33之5號1樓 | 負責人: 林家豪 | 統編: 45770236 | 歇業 - 獨資 |
郁豐企業行 登記地址: 高雄市三民區大昌1路137號1樓 | 負責人: 王安邦 | 統編: 13641485 | 歇業 - 獨資 |
百郁豐企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路352號2樓 | 統編: 23282728 | 撤銷 (文號: 2000-11-23 建商二字 第89394974號) |
[ 查詢所有 郁豐企業 ... ]
姓名 黃惠伶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃惠伶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽明水電行 嘉義市西區福全里福全街85號一樓 | 黃惠伶 | 06268996 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060170216) |
榮華油漆工程行 苗栗縣竹南鎮頂埔里14鄰天仁東村22號1樓 | 黃惠伶 | 09336316 | 歇業 - 獨資 |
嚮茶新店門市 澎湖縣湖西鄉湖西村157號 | 黃惠伶 | 26409431 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040820303) |
真羽商行 高雄市路竹區竹滬里華山路142號2樓(營業所在地僅供辦公連絡用)(不得於營業場所堆置) | 黃惠伶 | 36683611 | 歇業 - 獨資 |
夏之旅租車行 澎湖縣湖西鄉湖西村157號1樓 | 黃惠伶 | 37665485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040820316) |
匯揚行 嘉義市西區福全里福全街85號二樓 | 黃惠伶 | 78449477 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070171044) |
陽明水電行 嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪一二四號 | 黃惠伶 | 78451965 | 歇業 - 獨資 |
陽明水電行 登記地址: 嘉義市西區福全里福全街85號一樓 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 06268996 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060170216) |
榮華油漆工程行 登記地址: 苗栗縣竹南鎮頂埔里14鄰天仁東村22號1樓 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 09336316 | 歇業 - 獨資 |
嚮茶新店門市 登記地址: 澎湖縣湖西鄉湖西村157號 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 26409431 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040820303) |
真羽商行 登記地址: 高雄市路竹區竹滬里華山路142號2樓(營業所在地僅供辦公連絡用)(不得於營業場所堆置) | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 36683611 | 歇業 - 獨資 |
夏之旅租車行 登記地址: 澎湖縣湖西鄉湖西村157號1樓 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 37665485 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040820316) |
匯揚行 登記地址: 嘉義市西區福全里福全街85號二樓 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 78449477 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070171044) |
陽明水電行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉福興村牛稠溪一二四號 | 負責人: 黃惠伶 | 統編: 78451965 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃惠伶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
|