陳玉貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉貞的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是廣聖環保有限公司, 統一編號是90063808.
無其他 廣聖環保 資料。
[ 搜尋所有 廣聖環保 ... ]
根據姓名 陳玉貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉貞 ...) | 開始時間: 2023-06-18T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-28T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 弘揚書藝燦華光》師生聯展展期|06/18-06/28 08:00-17:30展地|金門縣文化局第一展覽場【宏揚書藝燦華光】書法師友展是由金門書法學會理事長徐心富安排,洪明燦老師策畫聯合展。徐理事長有感... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-11-12T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-03T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 美哉!金門大橋」賀聯徵選作品展展期|11月12日-12月3日展地|燕南書院書畫展覽室金門書法學會歡欣鼓舞舉辦慶賀金門大橋對聯徵選展,在金門大橋甫落成通車之時,相信這埸專為慶賀大橋誕生而特别舉辦的書法藝... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 和貞有限公司 | 統一編號: 24872125 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2023-01-07T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 彩繪金門風情展期|112.01.07-112.02.01展地|文化局第二展場由金門籍畫家楊天澤老師與其十八位學生共同參展,學生有:陳惠玲、余雅雯、陳玉貞、陳月華、劉寶華、李明治、李秀荷、黃秀鳳、林怡廷... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-06-18T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-28T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 弘揚書藝燦華光-書法師生聯展展期|112.06.18-112.06.28展地|金門縣文化局第一展覽廳金門書法學會理事長徐心富、洪明燦老師策畫的【弘揚書藝燦華光】書法師生聯展,由洪明燦老師帶領與他共同學... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 主要產品: 123服飾品、339未分類其他製品 | 統一編號: 22520096 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區仁華里仁華街八0巷一一、一三號一、二樓 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 16055297 | 工廠負責人姓名: 陳玉貞 | 工廠地址: 彰化縣埔鹽鄉埔南村埔菜路臨48-36號 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 臨時工廠名錄 |
| 產品中類: 12成衣及服飾品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市三重區仁華里仁華街八0巷一一、一三號一、二樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 123服飾品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
開始時間: 2023-06-18T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-28T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 弘揚書藝燦華光》師生聯展展期|06/18-06/28 08:00-17:30展地|金門縣文化局第一展覽場【宏揚書藝燦華光】書法師友展是由金門書法學會理事長徐心富安排,洪明燦老師策畫聯合展。徐理事長有感... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-11-12T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-12-03T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 美哉!金門大橋」賀聯徵選作品展展期|11月12日-12月3日展地|燕南書院書畫展覽室金門書法學會歡欣鼓舞舉辦慶賀金門大橋對聯徵選展,在金門大橋甫落成通車之時,相信這埸專為慶賀大橋誕生而特别舉辦的書法藝... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 和貞有限公司 | 統一編號: 24872125 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2023-01-07T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-01-31T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 彩繪金門風情展期|112.01.07-112.02.01展地|文化局第二展場由金門籍畫家楊天澤老師與其十八位學生共同參展,學生有:陳惠玲、余雅雯、陳玉貞、陳月華、劉寶華、李明治、李秀荷、黃秀鳳、林怡廷... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-06-18T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-28T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 弘揚書藝燦華光-書法師生聯展展期|112.06.18-112.06.28展地|金門縣文化局第一展覽廳金門書法學會理事長徐心富、洪明燦老師策畫的【弘揚書藝燦華光】書法師生聯展,由洪明燦老師帶領與他共同學... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
主要產品: 123服飾品、339未分類其他製品 | 統一編號: 22520096 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區仁華里仁華街八0巷一一、一三號一、二樓 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 16055297 | 工廠負責人姓名: 陳玉貞 | 工廠地址: 彰化縣埔鹽鄉埔南村埔菜路臨48-36號 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 臨時工廠名錄 |
產品中類: 12成衣及服飾品製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市三重區仁華里仁華街八0巷一一、一三號一、二樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 123服飾品
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 陳玉貞 ... ]
名稱 廣聖環保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 廣聖環保)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣聖環保有限公司 新北市蘆洲區中央路171號11樓 | 陳玉貞 | 90063808 | 核准設立 |
廣聖環保有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區中央路171號11樓 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 90063808 | 核准設立 |
姓名 陳玉貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉貞肉號 宜蘭縣員山鄉七賢村洲子路10―1號 | 張陳玉貞 | 40543000 | 核准設立 - 獨資 |
御貞企業社 高雄市六龜區中正路81之2號1樓 | 陳玉貞 | 88008153 | 核准設立 - 獨資 |
玉亭餐廳 臺北市中山區中山北路1段135巷27號 | 陳玉貞 | 79841273 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1104105618) |
和貞有限公司 桃園市蘆竹區南榮里21鄰光明路一段60巷15號7樓 | 陳玉貞 | 24872125 | 核准設立 |
廷通企業社 臺南市安平區文平里永華二街40巷18號1樓 | 陳玉貞 | 10186032 | 歇業 - 獨資 |
愛霓生活精品館 臺北市大安區仁愛路4段122巷18號 | 陳玉貞 | 10359126 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104100500) |
和園小館 新北市新店區僑信路68巷23號(1樓) | 陳玉貞 | 10583341 | 歇業 - 獨資 |
城市音樂有限公司 臺北市中山區林森北路432號4樓之5 | 陳玉貞 | 12967723 | 核准設立 |
玉貞肉號 登記地址: 宜蘭縣員山鄉七賢村洲子路10―1號 | 負責人: 張陳玉貞 | 統編: 40543000 | 核准設立 - 獨資 |
御貞企業社 登記地址: 高雄市六龜區中正路81之2號1樓 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 88008153 | 核准設立 - 獨資 |
玉亭餐廳 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段135巷27號 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 79841273 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1104105618) |
和貞有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區南榮里21鄰光明路一段60巷15號7樓 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 24872125 | 核准設立 |
廷通企業社 登記地址: 臺南市安平區文平里永華二街40巷18號1樓 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 10186032 | 歇業 - 獨資 |
愛霓生活精品館 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段122巷18號 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 10359126 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104100500) |
和園小館 登記地址: 新北市新店區僑信路68巷23號(1樓) | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 10583341 | 歇業 - 獨資 |
城市音樂有限公司 登記地址: 臺北市中山區林森北路432號4樓之5 | 負責人: 陳玉貞 | 統編: 12967723 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳玉貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|