徐瑞珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐瑞珍的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是樂點投資有限公司, 統一編號是90066755.
無其他 樂點投資 資料。
[ 搜尋所有 樂點投資 ... ]
根據姓名 徐瑞珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 徐瑞珍 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000023 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10-3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2654197#13 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10之3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000023 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10-3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2654197#13 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10之3號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000023 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10-3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2654197#13 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10之3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000023 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10-3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4949813 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: BE0400008 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市中壢區明德里明德路178號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2654197#13 | 機構負責人姓名: 徐瑞珍 | 機構代碼: A31000012 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣竹山鎮延正里延正路10之3號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 徐瑞珍 ... ]
名稱 樂點投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 樂點投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂點投資有限公司 新竹縣竹北市興隆路五段167號14樓 | 徐瑞珍 | 90066755 | 核准設立 |
樂點投資有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市興隆路五段167號14樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 90066755 | 核准設立 |
姓名 徐瑞珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐瑞珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍宏小吃店 臺東縣東河鄉都蘭村一五鄰二三之五號一樓 | 徐瑞珍 | 09530228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020213841) |
柏瑞企業社 苗栗縣苗栗市福麗里尚義街1號4樓 | 徐瑞珍 | 09198756 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041003972) |
胡佛清潔屋百貨行 臺北市士林區中山北路5段701號1樓 | 徐瑞珍 | 01853272 | 歇業 - 獨資 |
海王星西餐廳 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南里蘇南路八號 | 徐瑞珍 | 02428769 | 歇業 - 獨資 |
美天美早餐店 新竹市東區關東里關東路六二號一樓 | 徐瑞珍 | 08719321 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001309) |
騎仕咖啡館 桃園縣中壢市新明里中央西路2段216號1樓 | 徐瑞珍 | 09858898 | 歇業 - 獨資 |
勿忘我花苑行 臺北市松山區民生東路779號1樓 | 徐瑞珍 | 20888700 | 撤銷 - 獨資 |
真品營造有限公司 新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段1008-1號12樓 | 徐瑞珍 | 28588516 | 核准設立 |
珍宏小吃店 登記地址: 臺東縣東河鄉都蘭村一五鄰二三之五號一樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 09530228 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020213841) |
柏瑞企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里尚義街1號4樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 09198756 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1041003972) |
胡佛清潔屋百貨行 登記地址: 臺北市士林區中山北路5段701號1樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 01853272 | 歇業 - 獨資 |
海王星西餐廳 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南里蘇南路八號 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 02428769 | 歇業 - 獨資 |
美天美早餐店 登記地址: 新竹市東區關東里關東路六二號一樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 08719321 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070001309) |
騎仕咖啡館 登記地址: 桃園縣中壢市新明里中央西路2段216號1樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 09858898 | 歇業 - 獨資 |
勿忘我花苑行 登記地址: 臺北市松山區民生東路779號1樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 20888700 | 撤銷 - 獨資 |
真品營造有限公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段1008-1號12樓 | 負責人: 徐瑞珍 | 統編: 28588516 | 核准設立 |
[ 查詢所有 徐瑞珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
|