黃明玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃明玲的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是明玲有限公司, 統一編號是90072412.
根據名稱 明玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 明玲 ...) | 查處情形: | 處分日期: 03 26 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 蔡明玲/蔡明玲 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 非藥商刊登或宣播藥物廣告 | 刊播日期: 01 1 2019 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: PChome商店街 @ 違規藥品廣告資料集 |
| 事務所名稱: 李明玲記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市蘆洲區保新里三民路188號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0657號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 許明玲記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 新竹縣,新竹市 | 事務所地址: 新竹縣竹北市新社里12鄰國華街46-5號5樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98J0073號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 阿玲禮儀有限公司 | 統一編號: 25033751 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 70506925 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁化里仁化路七三六巷七號 @ 登記工廠名錄 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代光資訊系統技術發展五年計畫 | 專利發明人: 王介文, 吳義勇, 胡鴻烈, 李明玲 | 證書號碼: ZL98115179.5 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代光資訊系統技術發展五年計畫 | 專利發明人: 張智超, 王介文, 李明玲, 藍元亮, 呂志平, 鄭陳煜 | 證書號碼: ZL00106427.4 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院電光所 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 電子與光電領域環境建構計畫 | 專利發明人: 王介文 吳義勇 胡鴻烈 李明玲 | 證書號碼: DE19917595 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
查處情形: | 處分日期: 03 26 2019 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 蔡明玲/蔡明玲 | 處分機關: | 處分法條: | 違規情節: 非藥商刊登或宣播藥物廣告 | 刊播日期: 01 1 2019 12:00AM | 刊播媒體類別: 網路 | 刊播媒體: PChome商店街 @ 違規藥品廣告資料集 |
事務所名稱: 李明玲記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市蘆洲區保新里三民路188號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0657號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 許明玲記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 新竹縣,新竹市 | 事務所地址: 新竹縣竹北市新社里12鄰國華街46-5號5樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98J0073號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 850000 | 所代表法人: | 阿玲禮儀有限公司 | 統一編號: 25033751 @ 董監事資料集 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 70506925 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁化里仁化路七三六巷七號 @ 登記工廠名錄 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代光資訊系統技術發展五年計畫 | 專利發明人: 王介文, 吳義勇, 胡鴻烈, 李明玲 | 證書號碼: ZL98115179.5 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代光資訊系統技術發展五年計畫 | 專利發明人: 張智超, 王介文, 李明玲, 藍元亮, 呂志平, 鄭陳煜 | 證書號碼: ZL00106427.4 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院電光所 | 產出年度: 97 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 電子與光電領域環境建構計畫 | 專利發明人: 王介文 吳義勇 胡鴻烈 李明玲 | 證書號碼: DE19917595 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 明玲 ... ]
根據姓名 黃明玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃明玲 ...) | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 黃明玲 ... ]
黃明玲皮膚科診所 | 地址: 苗栗縣苗栗市中正路428號1樓 | 電話: 037-331-439 |
楊明玲建築師事務所 | 地址: 新竹市北門街154號 | 電話: 03-524-2611 |
名稱 明玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 明玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明玲有限公司 臺北市中正區漢口街1段85號6樓之6 | 黃明玲 | 90072412 | 核准設立 |
明玲租書坊 苗栗縣苗栗市福麗里府前路162號1樓 | 余佳明 | 25224153 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1081002956) |
明玲禮品社 彰化縣二林鎮南光里儒林路2段332號 | 許文達 | 60536301 | 核准設立 - 獨資 |
劉明玲時裝工作室 宜蘭縣羅東鎮東明里和平路六一號一樓 | 劉明玲 | 13660497 | 撤銷 - 獨資 |
明玲商行 桃園市中壢區仁祥里華祥一街3巷8號1樓 | 彭淑玲 | 21592331 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1049006633) |
明玲農產行 雲林縣西螺鎮廣福里大同路一巷一號一樓 | 吳淑玲 | 45731234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002996) |
明玲商行 桃園縣中壢市仁愛里榮民南路301號1樓 | 陳萬明 | 70886137 | 歇業 - 合夥 |
明玲國際商行 臺北市北投區榮華三路43號2樓 | 陳可人 | 73886771 | 歇業 - 合夥 |
明玲有限公司 登記地址: 臺北市中正區漢口街1段85號6樓之6 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 90072412 | 核准設立 |
明玲租書坊 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里府前路162號1樓 | 負責人: 余佳明 | 統編: 25224153 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1081002956) |
明玲禮品社 登記地址: 彰化縣二林鎮南光里儒林路2段332號 | 負責人: 許文達 | 統編: 60536301 | 核准設立 - 獨資 |
劉明玲時裝工作室 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東明里和平路六一號一樓 | 負責人: 劉明玲 | 統編: 13660497 | 撤銷 - 獨資 |
明玲商行 登記地址: 桃園市中壢區仁祥里華祥一街3巷8號1樓 | 負責人: 彭淑玲 | 統編: 21592331 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1049006633) |
明玲農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮廣福里大同路一巷一號一樓 | 負責人: 吳淑玲 | 統編: 45731234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002996) |
明玲商行 登記地址: 桃園縣中壢市仁愛里榮民南路301號1樓 | 負責人: 陳萬明 | 統編: 70886137 | 歇業 - 合夥 |
明玲國際商行 登記地址: 臺北市北投區榮華三路43號2樓 | 負責人: 陳可人 | 統編: 73886771 | 歇業 - 合夥 |
[ 查詢所有 明玲 ... ]
姓名 黃明玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 黃明玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃婉寧庭園商行 臺北市萬華區峨眉街5號地下一層之55 | 黃明玲 | 42556640 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074100487) |
光明交通有限公司 彰化縣彰化市平和里新平路10號 | 黃明玲 | 59124739 | 核准設立 |
漢昇精密工業股份有限公司 桃園市大園區田心里大觀路364號 | 黃明玲 | 35924325 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-12) |
豐采飲料店 臺北市萬華區峨眉街5號地下1層之20、之21 | 黃明玲 | 42555826 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074104289) |
黃婉寧庭園商行 登記地址: 臺北市萬華區峨眉街5號地下一層之55 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 42556640 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074100487) |
光明交通有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市平和里新平路10號 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 59124739 | 核准設立 |
漢昇精密工業股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區田心里大觀路364號 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 35924325 | 解散 (核准解散日期: 2021-05-12) |
豐采飲料店 登記地址: 臺北市萬華區峨眉街5號地下1層之20、之21 | 負責人: 黃明玲 | 統編: 42555826 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074104289) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|