李明穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李明穎的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是太空實驗研究有限公司, 統一編號是90077423.
| 統一編號: 90077423 | 電話號碼: | 臺北市大安區安和路1段27號15樓 |
統一編號: 90077423 | 電話號碼: | 臺北市大安區安和路1段27號15樓 |
[ 搜尋所有相關: 李明穎 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 太空實驗研究 資料。
[ 搜尋所有 太空實驗研究 ... ]
根據姓名 李明穎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李明穎 ...) | (中華民國)閣樓藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)閣樓藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 維穎管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 90157220 @ 董監事資料集 |
| 作者: 李明穎, 莫季雍, 施致平, 周靈山, 顏加松, 林怡秀, 王瑞麟, 方信淵, 李文良, 陳伯儀, 黃妍榛, 劉玉峯合著 | 出版機構: 華格那企業 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 512 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-381-019-8 (平裝, NT$500, 512面, 19X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 54565460 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市茄萣區白雲里中正路三段9號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 54063620 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市茄萣區白雲里中正路三段7號B棟 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5165990 | 機構負責人姓名: 李明穎 | 機構代碼: B10500010 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市東區綠水里食品路27號2樓之3 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5165990 | 機構負責人姓名: 李明穎 | 機構代碼: B10500010 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市東區綠水里食品路27號2樓之3 @ 長照C據點 |
(中華民國)閣樓藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)閣樓藝術有限公司 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 維穎管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 90157220 @ 董監事資料集 |
作者: 李明穎, 莫季雍, 施致平, 周靈山, 顏加松, 林怡秀, 王瑞麟, 方信淵, 李文良, 陳伯儀, 黃妍榛, 劉玉峯合著 | 出版機構: 華格那企業 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 512 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-381-019-8 (平裝, NT$500, 512面, 19X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 54565460 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市茄萣區白雲里中正路三段9號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、292其他專用機械設備、293通用機械設備 | 統一編號: 54063620 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市茄萣區白雲里中正路三段7號B棟 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5165990 | 機構負責人姓名: 李明穎 | 機構代碼: B10500010 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市東區綠水里食品路27號2樓之3 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-5165990 | 機構負責人姓名: 李明穎 | 機構代碼: B10500010 | 機構種類: B1 | 地址全址: 新竹市東區綠水里食品路27號2樓之3 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 李明穎 ... ]
名稱 太空實驗研究 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 太空實驗研究)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
太空實驗研究有限公司 臺北市大安區安和路1段27號15樓 | 李明穎 | 90077423 | 核准設立 |
太空實驗研究有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段27號15樓 | 負責人: 李明穎 | 統編: 90077423 | 核准設立 |
姓名 李明穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李明穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
維穎管理顧問股份有限公司 臺北市萬華區武成街56巷10號1樓 | 李明穎 | 90157220 | 核准設立 |
明谷設計工作室 臺北市中山區雙城街19巷8號9樓 | 李明穎 | 42338357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056000635) |
正亞工程有限公司 桃園市平鎮區宋屋里廣泰路210巷49號 | 李明穎 | 24261406 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-06) |
派樂活動行銷有限公司 臺北市大安區光復南路102號8樓 | 李明穎 | 25071760 | 核准設立 |
閣樓藝術有限公司 臺北市士林區延平北路6段155巷11號1樓 | 李明穎 | 15981543 | 核准設立 |
北興禮儀社 嘉義市西區重興里北興街296號一樓 | 李明穎 | 19401151 | 核准設立 - 獨資 |
皇鼎投資有限公司 臺北市信義區松德路159號2樓之3 | 李明穎 | 24541619 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-18) |
合鼎投資有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之7 | 李明穎 | 24558596 | 核准設立 |
維穎管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區武成街56巷10號1樓 | 負責人: 李明穎 | 統編: 90157220 | 核准設立 |
明谷設計工作室 登記地址: 臺北市中山區雙城街19巷8號9樓 | 負責人: 李明穎 | 統編: 42338357 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056000635) |
正亞工程有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區宋屋里廣泰路210巷49號 | 負責人: 李明穎 | 統編: 24261406 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-06) |
派樂活動行銷有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路102號8樓 | 負責人: 李明穎 | 統編: 25071760 | 核准設立 |
閣樓藝術有限公司 登記地址: 臺北市士林區延平北路6段155巷11號1樓 | 負責人: 李明穎 | 統編: 15981543 | 核准設立 |
北興禮儀社 登記地址: 嘉義市西區重興里北興街296號一樓 | 負責人: 李明穎 | 統編: 19401151 | 核准設立 - 獨資 |
皇鼎投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路159號2樓之3 | 負責人: 李明穎 | 統編: 24541619 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-18) |
合鼎投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之7 | 負責人: 李明穎 | 統編: 24558596 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李明穎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|