曾偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾偉的職稱是董事長, 持有股份數是25, 所代表法人是青成能源股份有限公司, 公司名稱是臺儷科技股份有限公司, 統一編號是90098341.
董監事資料集 資料集的 曾偉 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾偉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4950 | 所代表法人: 量崴股份有限公司 | 臺儷科技股份有限公司 | 統一編號: 90098341 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 臺儷科技股份有限公司 | 統一編號: 90098341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4950 | 所代表法人: 量崴股份有限公司 | 臺儷科技股份有限公司 | 統一編號: 90098341 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 臺儷科技股份有限公司 | 統一編號: 90098341 |
[ 搜尋所有相關: 曾偉 @ 董監事資料集 ]
無其他 臺儷科技 資料。
[ 搜尋所有 臺儷科技 ... ]
根據姓名 曾偉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾偉 ...) | (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
| (中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/1/3 上午 12:00:00 | 新北市永和區永平路300號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市山上區玉二段一三地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D0501699 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| (中華民國)財團法人新故鄉文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 免票入園:埔里鎮民(需憑證)、4歲以下兒童及領有殘障手冊者(陪同者須購票)。新票價為70元,可折抵園區消費20元(一券折抵一品項,票券不可合併使用)。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)財團法人新故鄉文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 免票入園:埔里鎮民(需憑證)、4歲以下兒童及領有殘障手冊者(陪同者須購票)。新票價為70元,可折抵園區消費20元(一券折抵一品項,票券不可合併使用)。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 展覽資訊 |
(中華民國)卜茲(陳宗琛)/方偉文/余宗杰/吳孟璋/李旭彬/李昆霖/李重重/李錦繡/林玉婷/林盈秀/林鴻文/;(中華民國)徐永旭/徐美月/高實珩/梁任宏/郭挹芬/陳春祿/曾英棟/曾偉豪/曾鈺涓/黃宏德... | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_tickets @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2027/1/3 上午 12:00:00 | 新北市永和區永平路300號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市山上區玉二段一三地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D0501699 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
(中華民國)財團法人新故鄉文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 免票入園:埔里鎮民(需憑證)、4歲以下兒童及領有殘障手冊者(陪同者須購票)。新票價為70元,可折抵園區消費20元(一券折抵一品項,票券不可合併使用)。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)財團法人新故鄉文教基金會 | 活動起始日期: 2024/05/06 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: 免票入園:埔里鎮民(需憑證)、4歲以下兒童及領有殘障手冊者(陪同者須購票)。新票價為70元,可折抵園區消費20元(一券折抵一品項,票券不可合併使用)。 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 曾偉 ... ]
名稱 臺儷科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺儷科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
臺儷科技股份有限公司 臺南市安平區文平里建平七街247號1樓 | 林君豪 | 90098341 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-12) |
臺儷科技股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區文平里建平七街247號1樓 | 負責人: 林君豪 | 統編: 90098341 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-12) |
姓名 曾偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
曾曾日上餐飲企業社 臺北市內湖區麗山里內湖路一段591巷10弄1號 | 曾偉華 | 93196232 | 核准設立 - 合夥 |
曾偉商行 新北市板橋區觀光街79巷2號4樓(現場僅供辦公室使用) | 陳曾偉 | 99835600 | 歇業 - 獨資 |
偉南行 臺南市東區大同里府連路204巷17弄15號1樓 | 曾偉福 | 09056166 | 核准設立 - 獨資 |
義偉商行 新北市五股區水碓路1號7樓之2 | 陳曾偉 | 09631458 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088125164) |
偉淯企業社 臺南市永康區尚頂里尚頂路71號 | 曾偉達 | 47963765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110032744) |
偉臨藝術設計有限公司 臺北市大安區新生南路3段20之3號地下室 | 曾偉玲 | 52704923 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-08) |
偉祥機械工程有限公司 新北市三峽區佳園路3段85號(2樓) | 曾偉超 | 66623865 | 核准設立 |
偉豪商行 臺南市安南區頂安里安中路1段420號1樓 | 曾偉豪 | 87863329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003219) |
曾曾日上餐飲企業社 登記地址: 臺北市內湖區麗山里內湖路一段591巷10弄1號 | 負責人: 曾偉華 | 統編: 93196232 | 核准設立 - 合夥 |
曾偉商行 登記地址: 新北市板橋區觀光街79巷2號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 陳曾偉 | 統編: 99835600 | 歇業 - 獨資 |
偉南行 登記地址: 臺南市東區大同里府連路204巷17弄15號1樓 | 負責人: 曾偉福 | 統編: 09056166 | 核准設立 - 獨資 |
義偉商行 登記地址: 新北市五股區水碓路1號7樓之2 | 負責人: 陳曾偉 | 統編: 09631458 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088125164) |
偉淯企業社 登記地址: 臺南市永康區尚頂里尚頂路71號 | 負責人: 曾偉達 | 統編: 47963765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110032744) |
偉臨藝術設計有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段20之3號地下室 | 負責人: 曾偉玲 | 統編: 52704923 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-08) |
偉祥機械工程有限公司 登記地址: 新北市三峽區佳園路3段85號(2樓) | 負責人: 曾偉超 | 統編: 66623865 | 核准設立 |
偉豪商行 登記地址: 臺南市安南區頂安里安中路1段420號1樓 | 負責人: 曾偉豪 | 統編: 87863329 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050003219) |
[ 查詢所有 曾偉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 178707648 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 遠鼎股份有限公司 | 統一編號: 05707618 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 72989438 | 所代表法人: 德勤投資股份有限公司 | 遠鼎股份有限公司 | 統一編號: 05707618 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太平洋汽門工業股份有限公司 | 統一編號: 05710022 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 台中木材防腐工廠股份有限公司 | 統一編號: 05839688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 大昇精密工具股份有限公司 | 統一編號: 05911365 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 佑興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 05968508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 481 | 所代表法人: | 佑興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 05968508 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 302 | 所代表法人: | 佑興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 05968508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 710000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 268000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 178707648 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 遠鼎股份有限公司 | 統一編號: 05707618 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 72989438 | 所代表法人: 德勤投資股份有限公司 | 遠鼎股份有限公司 | 統一編號: 05707618 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太平洋汽門工業股份有限公司 | 統一編號: 05710022 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 台中木材防腐工廠股份有限公司 | 統一編號: 05839688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 大昇精密工具股份有限公司 | 統一編號: 05911365 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 佑興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 05968508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 481 | 所代表法人: | 佑興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 05968508 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 302 | 所代表法人: | 佑興橡膠工業股份有限公司 | 統一編號: 05968508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 健鑫工業股份有限公司 | 統一編號: 05969268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 710000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 268000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 緯和實業股份有限公司 | 統一編號: 06588442 |
|