涂克霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名涂克霖的職稱是董事, 持有股份數是4150, 公司名稱是品本股份有限公司, 統一編號是90098519.
董監事資料集 資料集的 涂克霖 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 涂克霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 品本股份有限公司 | 統一編號: 90098519 |
[ 搜尋所有相關: 涂克霖 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 90098519 | 電話號碼: 06-2647015 | 臺南市南區彰南里新和橫路15號 |
統一編號: 90098519 | 電話號碼: 06-2647015 | 臺南市南區彰南里新和橫路15號 |
[ 搜尋所有相關: 涂克霖 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 90098519 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新和橫路15號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 90098519 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新和橫路15號 |
[ 搜尋所有相關: 涂克霖 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 品本 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 品本 ...) | | 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| | 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 更新日期: 2023/12/08 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2024/09/09 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2024/01/12 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2024/09/20 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| 活動起始日期: 2024/10/23 | 活動結束日期: 2024/11/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
更新日期: 2023/12/08 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2024/09/09 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2024/01/12 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2024/09/20 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
[ 搜尋所有 品本 ... ]
無其他 涂克霖 資料。
[ 搜尋所有 涂克霖 ... ]
名稱 品本 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 品本)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉品本舖 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路106巷17號 | 賴欣煜 | 88601295 | 停業 - 獨資 |
品本家時尚購物名店 高雄市前鎮區前鎮街59號 | 張馨尹 | 57965382 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260334600) |
艾溡峇懶人精品本鋪 臺中市西屯區福和里中工二路35號2樓 | 蔡坤福 | 72347059 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060874549) |
必醬食品本舖 新北市五股區五福路148號3樓 | 陳偉毅 | 94880730 | 核准設立 - 獨資 |
森霖優格食品本舖 臺南市安平區怡平里文平路461巷67號1樓 | 蘇沛霖 | 40721898 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070034645) |
品本股份有限公司 臺南市南區彰南里新和橫路15號 | 涂志豪 | 90098519 | 核准設立 |
台灣金品本草行 新北市板橋區德興街38巷6號(1樓) | 呂麗芬 | 94869812 | 核准設立 - 獨資 |
三品本舖 屏東縣東港鎮興臺里中正路85號 | 劉軒維 | 81768333 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10819460600) |
吉品本舖 登記地址: 彰化縣大村鄉過溝村櫻花路106巷17號 | 負責人: 賴欣煜 | 統編: 88601295 | 停業 - 獨資 |
品本家時尚購物名店 登記地址: 高雄市前鎮區前鎮街59號 | 負責人: 張馨尹 | 統編: 57965382 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11260334600) |
艾溡峇懶人精品本鋪 登記地址: 臺中市西屯區福和里中工二路35號2樓 | 負責人: 蔡坤福 | 統編: 72347059 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060874549) |
必醬食品本舖 登記地址: 新北市五股區五福路148號3樓 | 負責人: 陳偉毅 | 統編: 94880730 | 核准設立 - 獨資 |
森霖優格食品本舖 登記地址: 臺南市安平區怡平里文平路461巷67號1樓 | 負責人: 蘇沛霖 | 統編: 40721898 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070034645) |
品本股份有限公司 登記地址: 臺南市南區彰南里新和橫路15號 | 負責人: 涂志豪 | 統編: 90098519 | 核准設立 |
台灣金品本草行 登記地址: 新北市板橋區德興街38巷6號(1樓) | 負責人: 呂麗芬 | 統編: 94869812 | 核准設立 - 獨資 |
三品本舖 登記地址: 屏東縣東港鎮興臺里中正路85號 | 負責人: 劉軒維 | 統編: 81768333 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10819460600) |
[ 查詢所有 品本 ... ]
姓名 涂克霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 涂克霖)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 知本便利商店有限公司 | 統一編號: 12798261 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 462613142 | 所代表法人: 美商旭明國際股份有限公司 | 旭明光電股份有限公司 | 統一編號: 12800800 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 通力工業股份有限公司 | 統一編號: 12802933 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 通力工業股份有限公司 | 統一編號: 12802933 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 威盛環保工程企業有限公司 | 統一編號: 12809422 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 科頂科技工業股份有限公司 | 統一編號: 12810618 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 61440 | 所代表法人: | 科頂科技工業股份有限公司 | 統一編號: 12810618 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15500000 | 所代表法人: 日本商株式會社大創產業 | 台灣大創百貨股份有限公司 | 統一編號: 12811308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15500000 | 所代表法人: 日本商株式會社大創產業 | 台灣大創百貨股份有限公司 | 統一編號: 12811308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 墻柱樑建材有限公司 | 統一編號: 12814733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竤美有限公司 | 統一編號: 12816063 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾創科技股份有限公司 | 統一編號: 12816943 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 瑞億生技藥品股份有限公司 | 統一編號: 12819006 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞億生技藥品股份有限公司 | 統一編號: 12819006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 瑞億生技藥品股份有限公司 | 統一編號: 12819006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 知本便利商店有限公司 | 統一編號: 12798261 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 462613142 | 所代表法人: 美商旭明國際股份有限公司 | 旭明光電股份有限公司 | 統一編號: 12800800 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 通力工業股份有限公司 | 統一編號: 12802933 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 通力工業股份有限公司 | 統一編號: 12802933 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 威盛環保工程企業有限公司 | 統一編號: 12809422 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 科頂科技工業股份有限公司 | 統一編號: 12810618 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 61440 | 所代表法人: | 科頂科技工業股份有限公司 | 統一編號: 12810618 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15500000 | 所代表法人: 日本商株式會社大創產業 | 台灣大創百貨股份有限公司 | 統一編號: 12811308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15500000 | 所代表法人: 日本商株式會社大創產業 | 台灣大創百貨股份有限公司 | 統一編號: 12811308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 墻柱樑建材有限公司 | 統一編號: 12814733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 竤美有限公司 | 統一編號: 12816063 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾創科技股份有限公司 | 統一編號: 12816943 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 瑞億生技藥品股份有限公司 | 統一編號: 12819006 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞億生技藥品股份有限公司 | 統一編號: 12819006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 瑞億生技藥品股份有限公司 | 統一編號: 12819006 |
|